EP2259480 - Allocation adaptative de sous-porteuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.06.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 21.06.2019 | Demande réputée retirée | publié le 24.07.2019 [2019/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SONY DEUTSCHLAND GMBH Kemperplatz 1 10785 Berlin / DE | [2010/49] | Inventeur(s) | 01 /
Böhnke, Ralf c/o Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61 70327, Stuttgart / DE | 02 /
Izumi, Seiichi c/o Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61 70327, Stuttgart / DE | [2010/49] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2011/09] | Keck, Stephan, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte Königstraße 5 70173 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2010/49] | Körber, Martin Hans, et al Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10178301.7 | 20.11.2000 | [2010/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2259480 | Date: | 08.12.2010 | Langue: | EN | [2010/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2259480 | Date: | 02.05.2012 | Langue: | EN | [2012/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.2012 | Classification | IPC: | H04L5/00, // H04L27/26 | [2010/49] | CPC: |
H04L5/0094 (EP,US);
H04L5/0046 (EP,US);
H04L5/006 (EP,US);
H04L5/0007 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2010/49] | Titre | Allemand: | Adaptive Unterträgerbelastung | [2010/49] | Anglais: | Adaptive subcarrier loading | [2010/49] | Français: | Allocation adaptative de sous-porteuse | [2010/49] | Procédure dexamen | 31.10.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.10.2012 | Requête en examen déposée [2012/50] | 07.10.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.03.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.07.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.02.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/30] | 20.03.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/30] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP00125435.8 / EP1207661 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20000125435) est 25.10.2002 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 23.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 25.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 24.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 23.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 17 | 24.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 18 | 22.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 19 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP1037303 (MOTOROLA INC [US]) [Y] 1,12 * [0001], [0011], [0016]-[0017], [0034]-[0035], [0038]-[0039], [0045] *; | [X] - THOEN S ET AL, ADAPTIVE LOADING IN THE DOWNLINK OF OFDM/SDMA-BASED WIRELESS LOCAL NETWORKS, VTC 2000-SPRING. 2000 IEEE 51ST. VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE PROCEEDINGS. TOKYO, JAPAN, MAY 15-18, 2000; [IEEE VEHICULAR TECHNOLGY CONFERENCE], NEW YORK, NY : IEEE, US, PAGE(S) 235 - 239, (20000515), ISBN 978-0-7803-5719-8, XP000970615 [X] 1,12 * column r, line 3 - page 236, column l, paragraph III * * page 237, column l, paragraph iV - page 239, column r, paragraph V * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/VETECS.2000.851453 | [Y] - THOMAS KELLER ET AL, Adaptive Multicarrier Modulation: A Convenient Framework for Time-Frequency Processing in Wireless Communications, PROCEEDINGS OF THE IEEE, IEEE. NEW YORK, US, (20000501), ISSN 0018-9219, XP011044362 [Y] 1,12 * column l, paragraph 4) - column r, paragraph 5) * * page 627, column l, line 19 - page 627, column r, line 5 * * page 629, column l, line 24 - line 35 * * page 630, column l, line 10 - line 15 * | [A] - LI Y G ET AL, "TRANSMITTER DIVERSITY FOR OFDM SYSTEMS AND ITS IMPACTS ON HIGH-RATE WIRELESS NETWORKS", ICC '99. 1999 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. CONFERENCE RECORD. VANCOUVER, CA, JUNE 6 - 10, 1999; [IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS], NEW YORK, NY : IEEE, US, (19990606), vol. 1, doi:10.1109/ICC.1999.767996, ISBN 978-0-7803-5285-8, pages 534 - 538, XP000898323 [A] 1,12 * column r, paragraph C - paragraph III * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICC.1999.767996 | par le demandeur | WO9744925 | US5726978 | WO9930465 | - BRIAN S. KRONGOLD; KANNAN RAMCHANDRAN; DOUGLAS L. JONES, "Computationally Efficient Optimal Power Allocation Algorithms for Multicarrier Communication Systems", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, (2000), vol. 48, no. 1, doi:doi:10.1109/26.818869, XP011010753 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/26.818869 |