EP2301418 - Appareil médical et appareil d'endoscope [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2017 | Demande réputée retirée | publié le 17.01.2018 [2018/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fujifilm Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2011/13] | Pour tous les Etats désignés Fujifilm Corporation 26-30 Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Mizuyoshi, Akira c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | 02 /
Kagaya, Hiroto c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | 03 /
Torii, Yuichi c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | 04 /
Iida, Takayuki c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | [2011/13] | Mandataire(s) | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/13] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10180908.5 | 28.09.2010 | [2011/13] | Numéro de priorité, date | JP20090225406 | 29.09.2009 Format original publié: JP 2009225406 | JP20090296218 | 25.12.2009 Format original publié: JP 2009296218 | JP20100148390 | 29.06.2010 Format original publié: JP 2010148390 | [2011/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2301418 | Date: | 30.03.2011 | Langue: | EN | [2011/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.02.2011 | Classification | IPC: | A61B1/04, A61B1/07, A61B5/00 | [2011/13] | CPC: |
A61B1/063 (EP,US);
A61B1/00096 (EP,US);
A61B1/0607 (EP,US);
A61B1/0638 (EP,US);
A61B1/0653 (EP,US);
A61B1/0669 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Medizinische Vorrichtung und Endoskopvorrichtung | [2011/13] | Anglais: | Medical apparatus and endoscope apparatus | [2011/13] | Français: | Appareil médical et appareil d'endoscope | [2011/13] | Procédure dexamen | 30.08.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.08.2011 | Requête en examen déposée [2011/41] | 17.11.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.03.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.08.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/03] | 07.09.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/03] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.11.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2017 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2004147809 (KAZAKEVICH YURI [US]) [A] 1-14* the whole document *; | [I]JP2007139822 (OLYMPUS CORP) [I] 1-14 * abstract * * automatic translation used * * paragraphs [0007] , [0008] , [0013] - [0014] - [0032] - [0038] * * figure 9 *; | [I]US2008090198 (LIANG RONGGUANG [US], et al) [I] 1-14 * paragraphs [0029] , [0113] * * figure 12C * * paragraph [0084] *; | EP2020202 [ ] (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP]) [ ] * the whole document *; | [AD]JP2009034224 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP) [AD] 1-14 * abstract * | Examen | US2001007051 | JP2005304816 | US2008208006 | par le demandeur | JP2009034224 |