EP2369500 - Procédé et système de réservation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 24.10.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.2014 | Rejet de la demande | publié le 26.11.2014 [2014/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BookIT Oy Ajanvarauspalvelu Elimäenkatu 17-19 00510 Helsinki / FI | [2012/51] |
Précédent [2011/39] | Pour tous les Etats désignés Bookit OY Ajanvarauspalvelu Vänrikinkuja 2 02600 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
Salonen, Jukka Lampitie 57 01810, Luhtajoki / FI | [2011/39] | Mandataire(s) | Kolster Oy Ab (Salmisaarenaukio 1) P.O. Box 204 00181 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2013/43] | Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 PO Box 148 00121 Helsinki / FI | ||
Précédent [2012/51] | Virkkala, Antero Jukka Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | ||
Précédent [2011/39] | Lipsanen, Jari Seppo Einari Seppo Laine Oy Itämerenkatu 3 B 00180 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 10181591.8 | 21.08.2003 | [2011/39] | Numéro de priorité, date | US20020227194 | 21.08.2002 Format original publié: US 227194 | [2011/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2369500 | Date: | 28.09.2011 | Langue: | EN | [2011/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.2011 | Classification | IPC: | G06F17/30 | [2011/39] | CPC: |
G06Q10/02 (EP);
G06Q10/109 (EP);
H04L67/564 (EP);
H04L67/565 (EP);
H04L69/329 (EP);
G08G1/207 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/39] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Buchungsverfahren und -system | [2011/39] | Anglais: | Booking method and system | [2011/39] | Français: | Procédé et système de réservation | [2011/39] | Procédure d'examen | 28.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/19] | 23.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2014 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2014/48] | 17.06.2014 | Date des procédures orales | 11.07.2014 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2014/48] | 11.07.2014 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP03792441.2 / EP1546938 | EP10177875.1 / EP2360603 | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 04.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO9809451 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI], et al) [Y] 1-16 * figures 1,2; claims 1-5 *; | [Y]WO9830051 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) [Y] 1-16 * figure 4 *; | [I]WO0169436 (CODEONLINE OY [FI], et al) [I] 1-16 * abstract *; | [I]EP1159994 (KONAMI CORP [JP], et al) [I] 1-16 * figures 1-6 *; | [I]WO0245384 (AGENCY COM LTD [GB], et al) [I] 1-16 * figure 1 *; | [Y]DE10104838 (CENTRIUM GMBH [DE]) [Y] 1-16* claim 1 * |