EP2375847 - Procédés et appareil pour le fonctionnement d'un système de communication sans fil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.10.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.06.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 20.07.2016 [2016/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [N/P] |
Précédent [2013/31] | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | ||
Précédent [2011/41] | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Optical Components Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Lu, Yanling 29B, 102 Wangjingdongyuan Chaoyang District Beijing 100102 / CN | [2011/43] |
Précédent [2011/41] | 01 /
Lu, Yanling 29B, 102 Wangjingdongyuan 100102, Chaoyang District / CN | Mandataire(s) | Wilding, Frances Ward Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [2013/50] |
Précédent [2011/41] | Wilding, Frances Ward Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10186857.8 | 22.08.2008 | [2011/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2375847 | Date: | 12.10.2011 | Langue: | EN | [2011/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2375847 | Date: | 11.12.2013 | Langue: | EN | [2013/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.08.2011 | Classification | IPC: | H04W74/08 | [2011/41] | CPC: |
H04W74/0833 (EP,US);
H04W72/02 (KR);
H04L1/12 (KR);
H04L27/0014 (EP,US);
H04W74/0866 (EP,US);
H04L2027/002 (EP,US);
H04W74/002 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2011/41] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines drahtlosen Kommunikationssystems | [2011/41] | Anglais: | Methods and apparatus for operating a wireless communications system | [2011/41] | Français: | Procédés et appareil pour le fonctionnement d'un système de communication sans fil | [2011/41] | Procédure d'examen | 12.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/17] | 05.04.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.11.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2013 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP08162821.6 / EP2157829 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20080162821) est 04.11.2010 | Opposition(s) | 12.09.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 11.12.2013 | [2016/29] | Citations: | Recherche | [A]WO0021320 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [A]EP1742501 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [Y]EP1915007 (TOYOTA CHUO KENKYUSHO KK [JP]); | [A]WO2008054112 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al); |