EP2333850 - Dispositif électroluminescent [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/24] | Dispositif électroluminescent, emballage de dispositif électroluminescent et système d'éclairage | ||
[2018/32] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.11.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Innotek Co., Ltd. 98, Huam-ro, Jung-gu Seoul, 04637 / KR | [2017/20] |
Précédent [2014/24] | Pour tous les Etats désignés LG Innotek Co., Ltd. Seoul Square 416, Hangang-daero Jung-gu Seoul 100-714 / KR | ||
Précédent [2011/24] | Pour tous les Etats désignés LG Innotek Co., Ltd. Seoul Square 541, Namdaemunno 5-ga Jung-gu Seoul 100-714 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kang, Jeung Mo Seoul Square, 541, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu 100-714, Seoul / KR | 02 /
Kim, Sun Kyung Seoul Square, 541, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu 100-714, Seoul / KR | [2019/01] |
Précédent [2011/24] | 01 /
Kang, Jeung Mo Seoul Square, 541, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu 100-714, Seoul / KR | ||
02 /
Kim, Sun Kyung Seoul Square, 541, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu 100-714, Seoul / KR | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2019/01] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2011/24] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 10187348.7 | 12.10.2010 | [2011/24] | Numéro de priorité, date | KR20090121121 | 08.12.2009 Format original publié: KR 20090121121 | [2011/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2333850 | Date: | 15.06.2011 | Langue: | EN | [2011/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2333850 | Date: | 26.11.2014 | Langue: | EN | [2014/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2333850 | Date: | 02.01.2019 | Langue: | EN | [2019/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.2014 | Classification | IPC: | H01L33/38, H01L33/40 | [2018/32] | CPC: |
H01L33/38 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US)
| C-Set: |
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (EP,US)
|
Précédent IPC [2011/24] | H01L33/38 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] |
Précédent [2011/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Lichtemittierende Vorrichtung | [2018/32] | Anglais: | Light emitting device | [2018/32] | Français: | Dispositif électroluminescent | [2018/32] |
Précédent [2011/24] | Lichtemittierende Vorrichtung, Gehäuse für lichtemittierende Vorrichtung und Beleuchtungssystem | ||
Précédent [2011/24] | Light emitting device, light emitting device package and lighting system | ||
Précédent [2011/24] | Dispositif électroluminescent, emballage de dispositif électroluminescent et système d'éclairage | Procédure d'examen | 12.10.2010 | Requête en examen déposée [2011/24] | 21.05.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 23.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.02.2018 | Opposition(s) | 03.10.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.10.2010 | AL | 02.01.2019 | AT | 02.01.2019 | CY | 02.01.2019 | CZ | 02.01.2019 | DK | 02.01.2019 | EE | 02.01.2019 | ES | 02.01.2019 | FI | 02.01.2019 | HR | 02.01.2019 | IT | 02.01.2019 | LT | 02.01.2019 | LV | 02.01.2019 | MC | 02.01.2019 | MK | 02.01.2019 | MT | 02.01.2019 | NL | 02.01.2019 | PL | 02.01.2019 | RO | 02.01.2019 | RS | 02.01.2019 | SE | 02.01.2019 | SI | 02.01.2019 | SK | 02.01.2019 | SM | 02.01.2019 | TR | 02.01.2019 | BG | 02.04.2019 | NO | 02.04.2019 | GR | 03.04.2019 | IS | 02.05.2019 | PT | 02.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 12.10.2010 | |
AL | 02.01.2019 | ||
AT | 02.01.2019 | ||
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
MT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 12.10.2010 | |
AL | 02.01.2019 | ||
AT | 02.01.2019 | ||
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
SM | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 02.01.2019 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 02.01.2019 | |
DK | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/46] | AT | 02.01.2019 | |
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/39] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RS | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/38] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/37] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/35] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Précédent [2019/30] | NL | 02.01.2019 | Citations: | Recherche | [XI]JP2001148511 (SHOWA DENKO KK) [X] 1,3-6,9,10,14,15 * paragraphs [0006] , [0008] , [0010] , [0011] , [0016] , [0019] , [0051] - [0054]; figures 1-7 * [I] 11-13; | [X]US2009242925 (KITAGAWA RYOTA [JP], et al) [X] 1,2,5 * paragraphs [0035] - [0036] - [0051] - [0054]; figures 1,2 *; | [X]US2006197099 (TOMIOKA YUKO [JP], et al) [X] 1,2,7,8 * paragraphs [0055] - [0060]; figures 3,6,8 * | Examen | EP1383177 | EP1965444 |