EP2455629 - Roulement radial de gaz en feuilles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.05.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2013 | Demande réputée retirée | publié le 19.06.2013 [2013/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2013/11] |
Précédent [2012/21] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Larsen, Jon Steffen Langebjerg 78 2850, Dänemark / DK | 02 /
Lyquist, Joergen Vingen 15 3140, Alsgarde / DK | [2012/21] | Mandataire(s) | (deleted) | [2012/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10191883.7 | 19.11.2010 | [2012/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2455629 | Date: | 23.05.2012 | Langue: | EN | [2012/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.02.2011 | Classification | IPC: | F16C17/12 | [2012/21] | CPC: |
F16C17/024 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Radialgasfolienlager | [2012/21] | Anglais: | Radial gas foil bearing | [2012/21] | Français: | Roulement radial de gaz en feuilles | [2012/21] | Procédure dexamen | 24.11.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/25] | 18.01.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/25] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2012 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US4274683 (GRAY STANLEY, et al) [X] 1-3,5-7 * column 4, line 65 - column 6, line 46 * * figures 4-7 * [Y] 4; | [X]US4296976 (HESHMAT HOOSHANG) [X] 1-3,5,6 * column 6, line 1 - line 31 * * figures 5,6 *; | [X]US2005163407 (KANG SUN G [US], et al) [X] 1-3,6,8 * paragraphs [0058] , [0059] * * figures 5,6a,7 *; | [X]US4208076 (GRAY STANLEY [US], et al) [X] 1,2,6,7 * column 5, line 19 - column 6, line 14 * * figures 3,4 *; | [X]US4950089 (JONES ALLEN M [US]) [X] 1,2,5 * column 1, line 49 - column 2, line 32 * * figure 1 *; | [Y]US6158893 (HESHMAT HOOSHANG [US]) [Y] 4 * figure 10 * | par le demandeur | US2010040493 |