EP2338561 - Dispositif médical implantable avec un mode bruit prolongé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.02.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.02.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.11.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre 1 12359 Berlin / DE | [2018/20] |
Précédent [2011/26] | Pour tous les Etats désignés Biotronik CRM Patent AG Neuhofstrasse 4 6341 Baar / CH | Inventeur(s) | 01 /
Dörr, Thomas Alpenrosenweg 43a 12437 Berlin / DE | 02 /
Weiss, Ingo Plesserstrasse 1 12435 Berlin / DE | [2020/13] |
Précédent [2011/26] | 01 /
Dörr, Thomas Alpenrosenweg 43a 12437, Berlin / DE | ||
02 /
Weiss, Ingo Plesserstrasse 1 12435, Berlin / DE | Mandataire(s) | Galander, Marcus Biotronik Corporate Services SE Corporate Intellectual Property Sieversufer 7 - 9 12359 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2020/13] | Keck, Hans-Georg, et al Biotronik Corporate Services SE Corporate Intellectual Property Sieversufer 7 - 9 12359 Berlin / DE | ||
Précédent [2011/26] | Lindner-Vogt, Karin L. Biotronik SE & Co. KG Corporate Intellectual Properties Woermannkehre 1 12359 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10192883.6 | 29.11.2010 | [2011/26] | Numéro de priorité, date | US20090288862P | 22.12.2009 Format original publié: US 288862 P | [2011/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2338561 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | DE | [2011/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2338561 | Date: | 25.03.2020 | Langue: | DE | [2020/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.05.2011 | Classification | IPC: | A61N1/37 | [2011/26] | CPC: |
A61N1/37 (EP,US);
A61N1/3718 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/13] |
Précédent [2011/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Implantierbares medizinisches Gerät mit verlängertem Noise-Mode | [2011/26] | Anglais: | Implantable medical device with an extended noise mode | [2011/26] | Français: | Dispositif médical implantable avec un mode bruit prolongé | [2011/26] | Procédure d'examen | 14.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/04] | 15.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.11.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 17.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.05.2017 | Opposition(s) | 12.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.11.2010 | AL | 25.03.2020 | CY | 25.03.2020 | CZ | 25.03.2020 | DK | 25.03.2020 | EE | 25.03.2020 | ES | 25.03.2020 | FI | 25.03.2020 | HR | 25.03.2020 | IT | 25.03.2020 | LT | 25.03.2020 | LV | 25.03.2020 | MC | 25.03.2020 | MK | 25.03.2020 | MT | 25.03.2020 | NL | 25.03.2020 | PL | 25.03.2020 | RO | 25.03.2020 | RS | 25.03.2020 | SE | 25.03.2020 | SI | 25.03.2020 | SK | 25.03.2020 | SM | 25.03.2020 | TR | 25.03.2020 | BG | 25.06.2020 | NO | 25.06.2020 | GR | 26.06.2020 | PT | 18.08.2020 | AT | 29.11.2020 | GB | 29.11.2020 | LU | 29.11.2020 | BE | 30.11.2020 | FR | 30.11.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/31] | HU | 29.11.2010 | |
AL | 25.03.2020 | ||
CY | 25.03.2020 | ||
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
MK | 25.03.2020 | ||
MT | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
AT | 29.11.2020 | ||
GB | 29.11.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/30] | HU | 29.11.2010 | |
AL | 25.03.2020 | ||
CY | 25.03.2020 | ||
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
MT | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
AT | 29.11.2020 | ||
GB | 29.11.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 29.11.2010 | |
CY | 25.03.2020 | ||
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
MT | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
AT | 29.11.2020 | ||
GB | 29.11.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/26] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
AT | 29.11.2020 | ||
GB | 29.11.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/10] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
AT | 29.11.2020 | ||
GB | 29.11.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/07] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
AT | 29.11.2020 | ||
GB | 29.11.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/49] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
GB | 29.11.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/48] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
FR | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/33] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
LU | 29.11.2020 | ||
Précédent [2021/31] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 25.03.2020 | |
EE | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 25.03.2020 | |
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 25.03.2020 | |
NO | 25.06.2020 | Citations: | Recherche | [XYI]US2006293591 (WAHLSTRAND JOHN D [US], et al) [X] 1,2,4,8,9,11,12 * paragraph [0014] - paragraph [0023] * * paragraph [0032] * * paragraph [0038] - paragraph [0041] * * paragraph [0048] - paragraph [0051]; figures 1, 2, 5 * [Y] 7 [I] 10; | [XYI]US7561915 (COOKE DANIEL J [US], et al) [X] 1-3,5,6,9,11,12 * column 3, line 27 - column 4, line 5 * * column 4, line 60 - column 5, line 3 * * column 6, line 28 - line 39 * * column 7, line 21 - line 29 * * column 9, line 12 - line 54; figures 1, 2, 6 * [Y] 7 [I] 10; | [Y]US2007203523 (BETZOLD ROBERT A [US]) [Y] 7 * paragraph [0015] - paragraph [0020] * * paragraph [0025] - paragraph [0027]; figure 1 *; | [A]US2006167496 (NELSON SHANNON D [US], et al) [A] 1-12 * paragraph [0014] - paragraph [0016] * * paragraph [0023] - paragraph [0024] * * paragraph [0028] - paragraph [0032]; figures 2, 3 * | Examen | WO9641203 |