EP2354469 - Nacelle et système d'antigivrage de turbomachine et son procédé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MRA Systems, LLC 103 Chesapeake Park Plaza Baltimore, MD 21220 / US | [2016/52] |
Précédent [2011/32] | Pour tous les Etats désignés MRA Systems, Inc. 103 Chesapeake Park Plaza Baltimore, MD 21220 / US | Inventeur(s) | 01 /
Maheshwari, Mahendra 1600 Willowdale Drive Bel Air, MD 21015 / US | [2018/08] |
Précédent [2011/32] | 01 /
Maheshwari, Mahendra 1600 Willowdale Drive Bel Air, MD 21015 / US | Mandataire(s) | Williams, Andrew Richard, et al GE International Inc. GPO-Europe The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [2018/08] |
Précédent [2013/08] | Cleary, Fidelma, et al GE International Inc. Global Patent Operation-Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Précédent [2011/32] | Gray, Thomas GE International Inc. Global Patent Operation - Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10195197.8 | 15.12.2010 | [2011/32] | Numéro de priorité, date | US20090649387 | 30.12.2009 Format original publié: US 649387 | [2011/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2354469 | Date: | 10.08.2011 | Langue: | EN | [2011/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2354469 | Date: | 22.01.2014 | Langue: | EN | [2014/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2354469 | Date: | 21.02.2018 | Langue: | EN | [2018/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.12.2013 | Classification | IPC: | B64D15/12, B64D33/02, F02C7/047 | [2017/33] | CPC: |
F02C7/047 (EP,US);
B64D15/12 (EP,US);
B64D2033/0233 (EP,US);
F05D2300/224 (EP,US);
F05D2300/5024 (EP,US);
Y02T50/60 (EP,US)
|
Précédent IPC [2011/32] | F01D17/20, F02C7/047 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/08] |
Précédent [2011/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Turbomaschinengondel und Frostschutzsystem und Verfahren dafür | [2011/32] | Anglais: | Turbomachine Nacelle And Anti-Icing System And Method Therefor | [2011/32] | Français: | Nacelle et système d'antigivrage de turbomachine et son procédé | [2011/32] | Procédure d'examen | 16.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/35] | 26.09.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.12.2017 | Taxe de délivrance payée | 21.12.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.12.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.09.2017 | Opposition(s) | 22.11.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.12.2010 | AL | 21.02.2018 | AT | 21.02.2018 | CY | 21.02.2018 | CZ | 21.02.2018 | DK | 21.02.2018 | EE | 21.02.2018 | ES | 21.02.2018 | FI | 21.02.2018 | HR | 21.02.2018 | LT | 21.02.2018 | LV | 21.02.2018 | MC | 21.02.2018 | MK | 21.02.2018 | NL | 21.02.2018 | PL | 21.02.2018 | PT | 21.02.2018 | RO | 21.02.2018 | RS | 21.02.2018 | SE | 21.02.2018 | SI | 21.02.2018 | SK | 21.02.2018 | SM | 21.02.2018 | TR | 21.02.2018 | BG | 21.05.2018 | NO | 21.05.2018 | GR | 22.05.2018 | IS | 21.06.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 15.12.2010 | |
AL | 21.02.2018 | ||
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
MK | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 15.12.2010 | |
AL | 21.02.2018 | ||
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/38] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 21.02.2018 | |
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | Citations: | Recherche | [A]US2006155043 (JOHNSON ALAN T [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [Y]EP1845018 (ROHR INC [US], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0021] * * paragraph [0038] - paragraph [0041] * * paragraph [0062] - paragraph [0069] * * figure - *; | [A]WO2009118509 (HEXCEL COMPOSITES LTD [GB], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2009242549 (HOGATE ISAAC JON [US]) [A] 1-15* the whole document *; | [YD]US2009277897 (LASHMORE DAVID S [US], et al) [YD] 1-15 * paragraph [0027] - paragraph [0029] * * paragraph [0037] - paragraph [0038] * * page -; figure - * | par le demandeur | US2009277897 |