EP2338400 - Filtre rotatif pour lave-vaisselle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Whirlpool Corporation 2000 N. M 63 Benton Harbor, 49022 / US | [N/P] |
Précédent [2011/26] | Pour tous les Etats désignés Whirlpool Corporation 2000 N. M 63 Benton Harbor, MI 49022 / US | Inventeur(s) | 01 /
Fountain, Jordan R Whirlpool Corporation 2000 N. M-63 Benton Harbor, MI 49022 / US | 02 /
Welch, Rodney M Whirlpool Corporation 2000 N. M-63 Benton Harbor, MI 49022 / US | [2013/47] |
Précédent [2011/26] | 01 /
Fountain, Jordan R WHIRLPOOL CORPORATION 2000 N. M-63 Benton Harbor, MI 49022 / US | ||
02 /
Welch, Rodney M WHIRLPOOL CORPORATION 2000 N. M-63 Benton Harbor, MI 49022 / US | Mandataire(s) | Nicholls, Michael John J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [2014/14] |
Précédent [2011/26] | Nicholls, Michael John J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10195240.6 | 15.12.2010 | [2011/26] | Numéro de priorité, date | US20090643394 | 21.12.2009 Format original publié: US 643394 | US20100910203 | 22.10.2010 Format original publié: US 910203 | [2011/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2338400 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | EN | [2011/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2338400 | Date: | 02.04.2014 | Langue: | EN | [2014/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.05.2011 | Classification | IPC: | A47L15/42 | [2011/26] | CPC: |
A47L15/4202 (EP,US);
A47L15/4206 (EP,US);
A47L15/4208 (EP,US);
A47L15/4225 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Titre | Allemand: | Drehender Filter für einen Geschirrspüler | [2011/26] | Anglais: | Rotating drum filter for a dishwashing machine | [2011/26] | Français: | Filtre rotatif pour lave-vaisselle | [2011/26] | Procédure d'examen | 28.11.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.11.2011 | Requête en examen déposée [2012/02] | 01.08.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 30.09.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.2014 | Taxe de délivrance payée | 17.02.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.08.2013 | Opposition(s) | 06.01.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.12.2010 | AL | 02.04.2014 | AT | 02.04.2014 | BE | 02.04.2014 | CY | 02.04.2014 | CZ | 02.04.2014 | DK | 02.04.2014 | EE | 02.04.2014 | ES | 02.04.2014 | FI | 02.04.2014 | HR | 02.04.2014 | LT | 02.04.2014 | LV | 02.04.2014 | MC | 02.04.2014 | MK | 02.04.2014 | MT | 02.04.2014 | NL | 02.04.2014 | PL | 02.04.2014 | RO | 02.04.2014 | RS | 02.04.2014 | SE | 02.04.2014 | SI | 02.04.2014 | SK | 02.04.2014 | SM | 02.04.2014 | TR | 02.04.2014 | BG | 02.07.2014 | NO | 02.07.2014 | GR | 03.07.2014 | IS | 02.08.2014 | PT | 04.08.2014 | IE | 15.12.2014 | LU | 15.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/30] | HU | 15.12.2010 | |
AT | 02.04.2014 | ||
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MK | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 15.12.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 15.12.2010 | |
AT | 02.04.2014 | ||
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 15.12.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 15.12.2010 | |
AT | 02.04.2014 | ||
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 15.12.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/27] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 15.12.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 15.12.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/47] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 15.12.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 15.12.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
LU | 15.12.2014 | ||
Précédent [2015/11] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2015/10] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 02.04.2014 | |
BE | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Précédent [2014/52] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 02.04.2014 | Citations: | Recherche | [XA]DE1134489 (BOELKOW ENTWICKLUNGEN KG) [X] 1,2,8 * column 1, line 17 - column 2, line 38; figure 1 * [A] 3-7,9-15; | [A]DE4433842 (BAUKNECHT HAUSGERAETE [DE]) [A] 1-15 * column 2, line 27 - column 3, line 2; figures 1-2 *; | [A]EP0752231 (MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA [IT]) [A] 1-15 * column 2, line 45 - column 3, line 48; figures 1-4 *; | [A]DE19652235 (WHIRLPOOL CO [US]) [A] 1-15 * column 2, line 8 - column 2, line 56; figure 1 *; | [A]EP1256308 (ELECTROLUX HOME PROD CORP [BE], et al) [A] 1-15 * paragraph [0012] - paragraph [0015]; figure 1 *; | [AP]US2010154841 (FOUNTAIN JORDAN ROBERT [US], et al) [AP] 1-15 * paragraph [0032] - paragraph [0037]; figures 4-5 *; | [AP]US2010224223 (KEHL DENNIS L [US], et al) [AP] 1-15* paragraph [0011] - paragraph [0022]; figures 2-5 * |