EP2363518 - Tissu protégeant contre les allergies, utilisation et procédé de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.07.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2016 | Demande réputée retirée | publié le 31.08.2016 [2016/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Allergosystem S.r.l. Via Del Garda 46/Q 38068 Rovereto (TN) / IT | [2011/36] | Inventeur(s) | 01 /
Cipriani, Gianfranco c/o Allergosystem S.r.L. Via Del Garda, 46/Q 38068 Rovereto (TN) / IT | [2011/36] | Mandataire(s) | Gislon, Gabriele Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga, 16 20122 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2011/36] | Gislon, Gabriele Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga 16 20122 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 10425054.3 | 03.03.2010 | [2011/36] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2363518 | Date: | 07.09.2011 | Langue: | EN | [2011/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.2010 | Classification | IPC: | D03D15/00 | [2011/36] | CPC: |
D03D15/33 (EP);
D03D15/47 (EP,US);
D03D15/283 (EP,US);
D03D15/49 (EP);
D10B2331/02 (EP);
D10B2331/04 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/36] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Allergieprotektivegewebe, Verfahren zur Herstellung sowie die Verwendung | [2011/36] | Anglais: | Allergy protecting fabric, use and method for its production | [2011/36] | Français: | Tissu protégeant contre les allergies, utilisation et procédé de fabrication | [2011/36] | Procédure dexamen | 06.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/16] | 21.06.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.12.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.06.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.06.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.03.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/35] | 22.04.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/35] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.12.2012 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 21.06.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 21.06.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 06.07.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2014 | 05   M06   Taxe payée le   26.09.2014 | 31.03.2015 | 06   M06   Taxe payée le   28.09.2015 | 31.03.2016 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO0136735 (MILLIKEN & CO [US], et al) [X] 1,2,6-9 * Example A-100%polyester page 14; page 4, line 3 - page 13, line 2; claim 1 * [I] 3-5,10-14; | [X]JP2003213541 (TORAY INDUSTRIES) [X] 1,9* abstract *; | [E]EP2174562 (TEIJIN FIBERS LTD [JP]) [E] 1,9 * paragraphs [0008] , [0010] , [0021] , [0025] , [0035] , [0036] , [0037] * | par le demandeur | EP1251759 | US6815382 | WO2008072278 |