EP2393428 - INSTRUMENT D'AGRAFAGE CHIRURGICAL COMPRENANT UN PILOTE D'ÉLÉMENTS MAGNÉTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.02.2018 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.02.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ethicon LLC 475 Calle C, Suite 401 Los Frailes Industrial Park Guaynabo 00969 / PR | [2017/17] |
Précédent [2017/10] | Pour tous les Etats désignés Ethicon Endo-Surgery, LLC 475 Street C Los Frailes Industrial Park 00969 Guaynabo / PR | ||
Précédent [2011/50] | Pour tous les Etats désignés Ethicon Endo-Surgery, Inc. 4545 Creek Road Cincinnati, OH 45242 / US | Inventeur(s) | 01 /
SCHEIB, Charles J. 11329 Donwiddle Drive Loveland, OH 45140 / US | 02 /
JAWOREK, Gary S. 7178 Concordridge Drive Cincinnati, OH 45244 / US | 03 /
HALL, Steven G. 10575 Crescendo Court Cincinnati, OH 45242 / US | [2017/13] |
Précédent [2011/50] | 01 /
SCHEIB, Charles, J. 11329 Donwiddle Drive Loveland OH 45140 / US | ||
02 /
JAWOREK, Gary, S. 7178 Concordridge Drive Cincinnati OH 45244 / US | |||
03 /
HALL, Steven, G. 10575 Crescendo Court Cincinnati OH 45242 / US | Mandataire(s) | Tunstall, Christopher Stephen Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2017/13] |
Précédent [2011/50] | Tunstall, Christopher Stephen Carpmaels & Ransford One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10702204.8 | 28.01.2010 | [2017/13] | WO2010US22334 | Numéro de priorité, date | US20090366538 | 05.02.2009 Format original publié: US 366538 | [2011/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010090937 | Date: | 12.08.2010 | Langue: | EN | [2010/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2393428 | Date: | 14.12.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.08.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2393428 | Date: | 29.03.2017 | Langue: | EN | [2017/13] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP2393428 | Date: | 28.06.2017 | [2017/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.11.2010 | Classification | IPC: | A61B17/072, A61B17/00, A61B17/29 | [2011/50] | CPC: |
A61B17/07207 (EP,US);
A61B17/105 (US);
A61B17/068 (US);
A61B2017/00398 (EP,US);
A61B2017/2927 (EP,US);
A61B2017/2929 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CHIRURGISCHES KLAMMERINSTRUMENT MIT EINEM MAGNETISCHEN ELEMENTANTRIEB | [2011/50] | Anglais: | SURGICAL STAPLING INSTRUMENT COMPRISING A MAGNETIC ELEMENT DRIVER | [2011/50] | Français: | INSTRUMENT D'AGRAFAGE CHIRURGICAL COMPRENANT UN PILOTE D'ÉLÉMENTS MAGNÉTIQUES | [2011/50] | Entrée dans la phase régionale | 05.09.2011 | Taxe nationale de base payée | 05.09.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.09.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.09.2011 | Requête en examen déposée [2011/50] | 26.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.10.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.2017 | Taxe de délivrance payée | 17.02.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP17163406.6 / EP3205286 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.06.2016 | Opposition(s) | 03.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.01.2010 | AT | 29.03.2017 | CY | 29.03.2017 | CZ | 29.03.2017 | DK | 29.03.2017 | EE | 29.03.2017 | ES | 29.03.2017 | FI | 29.03.2017 | HR | 29.03.2017 | LT | 29.03.2017 | LV | 29.03.2017 | MC | 29.03.2017 | MK | 29.03.2017 | NL | 29.03.2017 | RO | 29.03.2017 | SE | 29.03.2017 | SI | 29.03.2017 | SK | 29.03.2017 | SM | 29.03.2017 | TR | 29.03.2017 | BG | 29.06.2017 | NO | 29.06.2017 | GR | 30.06.2017 | IS | 29.07.2017 | PT | 31.07.2017 | [2020/31] |
Précédent [2020/28] | HU | 28.01.2010 | |
AT | 29.03.2017 | ||
CZ | 29.03.2017 | ||
DK | 29.03.2017 | ||
EE | 29.03.2017 | ||
ES | 29.03.2017 | ||
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MC | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
TR | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 29.03.2017 | |
CZ | 29.03.2017 | ||
DK | 29.03.2017 | ||
EE | 29.03.2017 | ||
ES | 29.03.2017 | ||
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MC | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
TR | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 29.03.2017 | |
CZ | 29.03.2017 | ||
DK | 29.03.2017 | ||
EE | 29.03.2017 | ||
ES | 29.03.2017 | ||
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
MC | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 29.03.2017 | |
CZ | 29.03.2017 | ||
DK | 29.03.2017 | ||
EE | 29.03.2017 | ||
ES | 29.03.2017 | ||
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
SI | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 29.03.2017 | |
CZ | 29.03.2017 | ||
DK | 29.03.2017 | ||
EE | 29.03.2017 | ||
ES | 29.03.2017 | ||
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 29.03.2017 | |
CZ | 29.03.2017 | ||
EE | 29.03.2017 | ||
ES | 29.03.2017 | ||
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
SM | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
PT | 31.07.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 29.03.2017 | |
CZ | 29.03.2017 | ||
EE | 29.03.2017 | ||
ES | 29.03.2017 | ||
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
RO | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
SK | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
IS | 29.07.2017 | ||
Précédent [2017/48] | CZ | 29.03.2017 | |
FI | 29.03.2017 | ||
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | ||
Précédent [2017/41] | FI | 29.03.2017 | |
HR | 29.03.2017 | ||
LT | 29.03.2017 | ||
LV | 29.03.2017 | ||
NL | 29.03.2017 | ||
SE | 29.03.2017 | ||
BG | 29.06.2017 | ||
NO | 29.06.2017 | ||
GR | 30.06.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [YA]US3851196 (HINDS W) [Y] 9 * column 3, line 66 - column 4, line 29; figure 4 * [A] 14; | [A]DE3210466 (GSCHAIDER PETER DIPL KFM DR) [A] 9,10,13 * pages 1,2; claims 1-3 *; | [A]US5312023 (GREEN DAVID T [US], et al) [A] 9 * column 25, line 62 - column 68; figures 60-64 *; | [Y]US2006025812 (SHELTON FREDERICK E IV [US]) [Y] 14-18 * paragraph [0077]; figure 1 *; | [A]US2006161185 (SAADAT VAHID [US], et al) [A] 6 * paragraph [0162]; figure 38 *; | [YA]US2006190029 (WALES KENNETH S [US]) [Y] 1-5 * paragraph [0081]; figures 26, 27 * [A] 14; | [A]US2006259073 (MIYAMOTO MANABU [JP], et al) [A] 9,13 * paragraph [0377] - paragraph [0384]; figure 68 *; | [X]US2007027468 (WALES KENNETH S [US], et al) [X] 1 * figures 16, 20, 24; claims 10, 12,14 *; | [A]US2007023477 (WHITMAN MICHAEL P [US], et al) [A] 6,7 * paragraph [0061] - paragraph [0067]; figures 3a-c *; | [Y]EP1769754 (ETHICON ENDO SURGERY INC [US]) [Y] 1-5 * paragraph [0053]; figures 6a,b *; | [IY]US2007106317 (SHELTON FREDERICK E IV [US], et al) [I] 6-9,11-13 * paragraph [0072] - paragraph [0074]; figures 1, 2, 17 * [Y] 9; | [Y]US2008297287 (SHACHAR YEHOSHUA [US], et al) [Y] 14-18* paragraph [0053] - paragraph [0057]; figures 1-5 * | par le demandeur | US7416101 | US7422139 | US7441685 | US20100826608 | US20100830308 |