EP2403568 - ENSEMBLE D'AIGUILLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/02] | UNITÉ D'AIGUILLE | ||
[2014/33] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.10.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main / DE | [2014/51] |
Précédent [2012/02] | Pour tous les Etats désignés Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstraße 50 65929 Frankfurt / DE | Inventeur(s) | 01 /
HEALD, Michael 19 Queensway Maidenhead Bergshire SL67SG / GB | 02 /
EKMAN, Matthew 59 Ecton Avenue Macclesfield Cheshire SK101RD / GB | [2012/08] |
Précédent [2012/06] | 01 /
HEALD, Michael c/o Sanofi-Aventis UK London Road Crewe Holmes Chapel Cheshire CW4 8BE / GB | ||
02 /
EKMAN, Matthew 59 Ecton Avenue Macclesfield Cheshire SK101RD / GB | |||
Précédent [2012/02] | 01 /
HEALD, Michael c/o Sanofi-Aventis UK London Road Crewe Holmes Chapel Cheshire CW4 8BE / GB | ||
02 /
EKMAN, Matthew c/o Sanofi-Aventis UK London Road Crewe Holmes Chapel Cheshire CW4 8BE / GB | Mandataire(s) | (deleted) | [2012/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10706266.3 | 04.03.2010 | WO2010EP52788 | Numéro de priorité, date | EP20090003178 | 05.03.2009 Format original publié: EP 09003178 | [2012/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010100243 | Date: | 10.09.2010 | Langue: | EN | [2010/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2403568 | Date: | 11.01.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.09.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2403568 | Date: | 17.12.2014 | Langue: | EN | [2014/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.09.2010 | Classification | IPC: | A61M5/32 | [2012/02] | CPC: |
A61M5/322 (EP,US);
A61M2005/3226 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/02] | Etats autorisant lextension | AL | 05.10.2011 | BA | 05.10.2011 | ME | 05.10.2011 | RS | 05.10.2011 | Titre | Allemand: | NADELEINHEIT | [2012/02] | Anglais: | NEEDLE UNIT | [2012/02] | Français: | ENSEMBLE D'AIGUILLE | [2014/35] |
Précédent [2012/02] | UNITÉ D'AIGUILLE | Entrée dans la phase régionale | 05.10.2011 | Taxe nationale de base payée | 05.10.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.10.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/02] | 28.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.12.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.01.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.03.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.07.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2014 | Taxe de délivrance payée | 31.10.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.10.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.12.2013 | Opposition(s) | 18.09.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.03.2010 | AT | 17.12.2014 | BE | 17.12.2014 | BG | 17.12.2014 | CY | 17.12.2014 | CZ | 17.12.2014 | EE | 17.12.2014 | ES | 17.12.2014 | FI | 17.12.2014 | HR | 17.12.2014 | IT | 17.12.2014 | LT | 17.12.2014 | LV | 17.12.2014 | MC | 17.12.2014 | MK | 17.12.2014 | MT | 17.12.2014 | NL | 17.12.2014 | PL | 17.12.2014 | RO | 17.12.2014 | SE | 17.12.2014 | SI | 17.12.2014 | SK | 17.12.2014 | SM | 17.12.2014 | IE | 04.03.2015 | LU | 04.03.2015 | NO | 17.03.2015 | GR | 18.03.2015 | IS | 17.04.2015 | PT | 17.04.2015 | [2018/30] |
Précédent [2017/38] | HU | 04.03.2010 | |
AT | 17.12.2014 | ||
BE | 17.12.2014 | ||
BG | 17.12.2014 | ||
CY | 17.12.2014 | ||
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
MT | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
SM | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 17.12.2014 | |
BE | 17.12.2014 | ||
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
MT | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 17.12.2014 | |
BE | 17.12.2014 | ||
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2016/03] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2015/47] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2015/37] | CZ | 17.12.2014 | |
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2015/36] | CZ | 17.12.2014 | |
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2015/35] | EE | 17.12.2014 | |
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 17.12.2014 | |
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
Précédent [2015/29] | FI | 17.12.2014 | |
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
Précédent [2015/24] | FI | 17.12.2014 | |
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
Précédent [2015/23] | FI | 17.12.2014 | |
LT | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
Précédent [2015/21] | LT | 17.12.2014 | |
NO | 17.03.2015 | ||
Précédent [2015/20] | LT | 17.12.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]WO9819723 (SPECIALIZED HEALTH PROD INC [US]) [X] 1-9,11,14 * figures 85-90,102,103 * [Y] 10,12,13,15; | [X]US5971964 (DONALDSON NEIL [GB]) [X] 1,14* column 5, line 23 - line 56; figures 3-5 *; | [XY]US2003105430 (LAVI GILAD [US], et al) [X] 1-9,11,14 * paragraph [0136] - paragraph [0137]; figure 14 * [Y] 10,12,13,15 |