EP2323541 - ENDOSCOPE ET DISPOSITIF DE PRISE DE VUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.02.2013 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/21] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
GUTIÉRREZ BORONAT, Javier Marienplatz 3 91088 Bubenreuth / DE | 02 /
JAHN, Jasper Fenitzer Str. 32 90489 Nürnberg / DE | 03 /
SCHNEIDER, Armin Theresienstraße 120 80333 München / DE | 04 /
HOELLER, Kurt Harfenstraße 1 b 91054 Erlangen / DE | [2012/08] |
Précédent [2011/21] | 01 /
GUTIÉRREZ BORONAT, Javier Marienplatz 3 91088 Bubenreuth / DE | ||
02 /
JAHN, Jasper Kraußstraße 4 90443 Nürnberg / DE | |||
03 /
SCHNEIDER, Armin Theresienstraße 120 80333 München / DE | |||
04 /
HOELLER, Kurt Harfenstraße 1 b 91054 Erlangen / DE | Mandataire(s) | Schenk, Markus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/13] | Schenk, Markus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Précédent [2011/21] | Schenk, Markus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler & Partner Postfach 246 82043 Pullach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10707531.9 | 09.03.2010 | [2011/21] | WO2010EP52991 | Numéro de priorité, date | DE20091013761 | 17.03.2009 Format original publié: DE102009013761 | [2011/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010105946 | Date: | 23.09.2010 | Langue: | DE | [2010/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2323541 | Date: | 25.05.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.09.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2323541 | Date: | 28.03.2012 | Langue: | DE | [2012/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.09.2010 | Classification | IPC: | A61B1/04, A61B1/05 | [2011/21] | CPC: |
A61B1/05 (EP,US);
A61B1/00097 (EP,US);
A61B5/067 (EP);
G02B23/2484 (EP);
H04N23/555 (EP);
A61B1/041 (EP);
A61B2034/2048 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/21] | Titre | Allemand: | EIN ENDOSKOP UND EINE BILDAUFNAHMEVORRICHTUNG | [2011/21] | Anglais: | ENDOSCOPE AND IMAGING DEVICE | [2011/21] | Français: | ENDOSCOPE ET DISPOSITIF DE PRISE DE VUES | [2011/21] | Entrée dans la phase régionale | 17.03.2011 | Taxe nationale de base payée | 17.03.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.03.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/21] | 14.10.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.2012 | Taxe de délivrance payée | 03.02.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.10.2011 | Opposition(s) | 03.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.03.2010 | CY | 28.03.2012 | CZ | 28.03.2012 | DK | 28.03.2012 | EE | 28.03.2012 | FI | 28.03.2012 | HR | 28.03.2012 | LT | 28.03.2012 | LV | 28.03.2012 | MK | 28.03.2012 | MT | 28.03.2012 | NL | 28.03.2012 | PL | 28.03.2012 | RO | 28.03.2012 | SE | 28.03.2012 | SI | 28.03.2012 | SK | 28.03.2012 | SM | 28.03.2012 | TR | 28.03.2012 | BG | 28.06.2012 | NO | 28.06.2012 | GR | 29.06.2012 | IS | 28.07.2012 | PT | 30.07.2012 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
MK | 28.03.2012 | ||
MT | 28.03.2012 | ||
NL | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
SM | 28.03.2012 | ||
TR | 28.03.2012 | ||
BG | 28.06.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
MT | 28.03.2012 | ||
NL | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
SM | 28.03.2012 | ||
BG | 28.06.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2014/32] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
MT | 28.03.2012 | ||
NL | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
BG | 28.06.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
NL | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
BG | 28.06.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/08] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
DK | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
NL | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2013/01] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
PT | 30.07.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
SK | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
Précédent [2012/49] | CY | 28.03.2012 | |
CZ | 28.03.2012 | ||
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
PL | 28.03.2012 | ||
RO | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
SI | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
IS | 28.07.2012 | ||
Précédent [2012/48] | CY | 28.03.2012 | |
EE | 28.03.2012 | ||
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
SE | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 28.03.2012 | |
FI | 28.03.2012 | ||
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | FI | 28.03.2012 | |
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
LV | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/37] | FI | 28.03.2012 | |
HR | 28.03.2012 | ||
LT | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | HR | 28.03.2012 | |
LT | 28.03.2012 | ||
NO | 28.06.2012 | ||
GR | 29.06.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 28.03.2012 | |
NO | 28.06.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [IA]US2005020883 (CHATENEVER DAVID [US], et al) [I] 1,9-11 * paragraphs [0046] , [0051] , [0072] * [A] 2-8,12-15; | [A]US2005154260 (SCHARA NATHAN J [US], et al) [A] 1-15* paragraphs [0025] , [0026] , [0035]; figure 1 *; | [Y]US2008108870 (WIITA BRUCE E [US], et al) [Y] 11 * paragraph [0040]; figure 4 *; | [XY]US2008159653 (DUNKI-JACOBS ROBERT J [US], et al) [X] 1,9,10 * paragraphs [0048] - [0062] - [0071] , [0073] , [0074] , [0116] - [0121]; figure 1B * [Y] 11 | par le demandeur | US7211042 |