EP2406825 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE PLURALITÉ DE COMPOSANTS MICRO-OPTOÉLECTRONIQUES ET COMPOSANT MICRO-OPTOÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.05.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/03] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
MARENCO, Norman Dorfstrasse 20 25596 Bokelrehm / DE | [2012/04] |
Précédent [2012/03] | 01 /
MARENCO, Norman Kirchenstrasse 16 25582 Hohenaspe / DE | Mandataire(s) | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2017/42] |
Précédent [2013/50] | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann Stöckeler & Zinkler & Partner Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Précédent [2012/03] | Schoppe, Fritz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10711177.5 | 08.03.2010 | [2017/42] | WO2010EP52923 | Numéro de priorité, date | DE20091013112 | 13.03.2009 Format original publié: DE102009013112 | [2012/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010102985 | Date: | 16.09.2010 | Langue: | DE | [2010/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2406825 | Date: | 18.01.2012 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.09.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2406825 | Date: | 18.10.2017 | Langue: | DE | [2017/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.09.2010 | Classification | IPC: | H01L27/146, H01L31/0232 | [2012/03] | CPC: |
H01L27/14685 (EP,US);
H01L27/14625 (EP,US);
H01L31/02327 (EP,US);
H01L27/14618 (EP,US);
H01L27/14689 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
H01L31/0203 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VIELZAHL VON MIKROOPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN UND MIKROOPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT | [2012/03] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING A MULTIPLICITY OF MICRO-OPTOELECTRONIC COMPONENTS AND MICRO-OPTOELECTRONIC COMPONENT | [2012/03] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE PLURALITÉ DE COMPOSANTS MICRO-OPTOÉLECTRONIQUES ET COMPOSANT MICRO-OPTOÉLECTRONIQUE | [2012/03] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2011 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.01.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 31.08.2011 | Requête en examen déposée [2012/03] | 15.06.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2017 | Taxe de délivrance payée | 07.09.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.09.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.07.2016 | Opposition(s) | 19.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 06.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.03.2010 | CY | 18.10.2017 | CZ | 18.10.2017 | DK | 18.10.2017 | EE | 18.10.2017 | ES | 18.10.2017 | FI | 18.10.2017 | HR | 18.10.2017 | IT | 18.10.2017 | LT | 18.10.2017 | LV | 18.10.2017 | MC | 18.10.2017 | MK | 18.10.2017 | MT | 18.10.2017 | NL | 18.10.2017 | PL | 18.10.2017 | PT | 18.10.2017 | RO | 18.10.2017 | SE | 18.10.2017 | SI | 18.10.2017 | SK | 18.10.2017 | SM | 18.10.2017 | TR | 18.10.2017 | BG | 18.01.2018 | NO | 18.01.2018 | GR | 19.01.2018 | IS | 18.02.2018 | AT | 08.03.2018 | IE | 08.03.2018 | LU | 08.03.2018 | BE | 31.03.2018 | CH | 31.03.2018 | LI | 31.03.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/27] | HU | 08.03.2010 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
PT | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
TR | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
AT | 08.03.2018 | ||
IE | 08.03.2018 | ||
LU | 08.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2020/16] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
TR | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
AT | 08.03.2018 | ||
IE | 08.03.2018 | ||
LU | 08.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2019/46] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
AT | 08.03.2018 | ||
IE | 08.03.2018 | ||
LU | 08.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2019/12] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
IE | 08.03.2018 | ||
LU | 08.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
IE | 08.03.2018 | ||
LU | 08.03.2018 | ||
Précédent [2019/04] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
LU | 08.03.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/40] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/39] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
IT | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CZ | 18.10.2017 | |
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | ES | 18.10.2017 | |
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/23] | ES | 18.10.2017 | |
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 18.10.2017 | |
FI | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | FI | 18.10.2017 | |
LT | 18.10.2017 | ||
NL | 18.10.2017 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
Précédent [2018/17] | NL | 18.10.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [YA]US5227313 (GLUCK RONALD M [US], et al) [Y] 2,9,15,18 * column 3, line 37 - column 5, line 37 * * figures 1-7 * [A] 1,3-8,10-14,16,17,19-22; | [A]JPH07202149 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 10,19 * abstract *; | [XAYI]US2006043262 (AKRAM SALMAN [US]) [X] 1,4,7,8,12-14,16,17,21,22 * paragraph [0035] - paragraph [0050] * * paragraph [0069] - paragraph [0073] * * figures 2A-5,14,15,17 * [A] 10,11,19,20 [Y] 2,9,15,18 [I] 3,5,6; | [XA]US2007052050 (DIERICKX BART [BE]) [X] 11,20 * paragraph [0024] - paragraph [0036] * * claims 12,21 * * figures 4A-4I * [A] 1-10,12-19,21,22; | [XA]US2007259463 (ABEDINI YOUSSEF [US]) [X] 10,19 * paragraph [0007] - paragraph [0020] * * figures 1-5 * [A] 1-9,11-18,20-22; | [A]WO2008006504 (SCHOTT AG [DE], et al) [A] 1-22 * page 26, line 5 - page 27, line 27 ** figures 13-15 *; | [XAYI]US2008122055 (PERKINS ANDREW E [US]) [X] 1,3,4,12-14 * paragraph [0021] - paragraph [0030] * * paragraph [0052] - paragraph [0062] * * figures 1A-2B, 5A-5F * [A] 6-8,10,11,16,17,19-22 [Y] 2,9,15,18 [I] 5; | [XAY]US2008290435 (OLIVER STEVE [US], et al) [X] 1,3-6,12-14 * paragraph [0023] - paragraph [0029] * * figures 1A-4 * [A] 7,8,10,11,16,17,19-22 [Y] 2,9,15,18 | Examen | JP2007004471 | - REN NG ET AL, "Light Field Photography with a Hand-held Plenoptic Camera", STANDFORD TECH REPORT CTSR,, (20050201), pages 1 - 11, XP008138449 | par le demandeur | US5227313 | JPH07202149 | EP0840502 | EP1215729 | US2006043262 | US2007052050 | US2007259463 | WO2008006504 | US2008122055 | US2008290435 |