26.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.07.2020 [2020/31] |
05.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.07.2020 [2020/28] |
29.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.07.2020 [2020/27] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
11.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.11.2019 [2019/46] |
15.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
25.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
21.12.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.01.2019 [2019/04] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
21.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.10.2018 [2018/43] |
14.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.10.2018 [2018/42] |
07.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.10.2018 [2018/41] |
31.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.10.2018 [2018/40] |
24.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.09.2018 [2018/39] |
24.08.2018 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 26.09.2018 [2018/39] |
17.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.09.2018 [2018/38] |
10.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.09.2018 [2018/37] |
27.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.08.2018 [2018/35] |
01.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.07.2018 [2018/27] |
25.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.06.2018 [2018/26] |
18.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.06.2018 [2018/25] |
11.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.06.2018 [2018/24] |
04.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.06.2018 [2018/23] |
27.04.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.05.2018 [2018/22] |
20.04.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.05.2018 [2018/21] |
23.03.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.04.2018 [2018/17] |
15.09.2017 |
Délivrance (prévue) |
publié le 18.10.2017 [2017/42] |
11.09.2017 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
11.09.2017 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
08.09.2017 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
03.05.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
08.03.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.02.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
23.11.2016 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
01.08.2016 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
22.07.2016 |
Premier rapport d'examen |
|
01.03.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.03.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.03.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.11.2013 |
Changement - mandataire |
publié le 11.12.2013 [2013/50] |
18.02.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.06.2012 |
Modification par le demandeur |
|
18.05.2012 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 20.06.2012 [2012/25] |
06.03.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.12.2011 |
Changement - inventeur |
publié le 25.01.2012 [2012/04] |
16.12.2011 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 18.01.2012 [2012/03] |
16.12.2011 |
Requête en examen présentée |
publié le 18.01.2012 [2012/03] |
06.09.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.09.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.09.2011 |
Modification par le demandeur |
|
04.02.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.09.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.09.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
14.04.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|