EP2414293 - COMPOSITION DE PASTILLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.12.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.12.2015 | Demande réputée retirée | publié le 20.01.2016 [2016/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Medentech Limited Clonard Road Wexford / IE | [2012/06] | Inventeur(s) | 01 /
STAFFORD, Ulick Newtown Adamstown Enniscorthy County Wexford / IE | [2012/06] | Mandataire(s) | O'Brien, John Augustine, et al John A. O'Brien & Associates Unit 4, The Courtyard Business Centre Orchard Lane Blackrock, County Dublin, A94 NV07 / IE | [N/P] |
Précédent [2012/06] | O'Brien, John Augustine, et al John A. O'Brien & Associates Third Floor, Duncairn House, 14 Carysfort Avenue Blackrock, Co Dublin / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10712163.4 | 31.03.2010 | WO2010IE00017 | Numéro de priorité, date | US20090202737P | 31.03.2009 Format original publié: US 202737 P | [2012/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010113144 | Date: | 07.10.2010 | Langue: | EN | [2010/40] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2414293 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.03.2011 | Classification | IPC: | C02F1/76, A01N25/08, A01N59/00 | [2012/06] | CPC: |
C02F1/76 (EP,GB,US);
A01N25/08 (GB);
A01N25/34 (EP,GB,US);
A01N59/00 (EP,GB,US)
| C-Set: |
A01N59/00, A01N2300/00 (US,EP);
A01N59/00, A01N25/34, A01N37/04, A01N59/04 (EP,US) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/06] | Titre | Allemand: | TABLETTENZUSAMMENSETZUNG | [2012/06] | Anglais: | A TABLET COMPOSITION | [2012/06] | Français: | COMPOSITION DE PASTILLE | [2012/06] | Entrée dans la phase régionale | 28.10.2011 | Taxe nationale de base payée | 28.10.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.10.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.10.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/06] | 10.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/03] | 14.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/03] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.04.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]DE3545807 (CHARBONNAGES STE CHIMIQUE [FR]) [Y] 1-40 * the whole document *; | [Y]WO2004076364 (PUR WATER PURIFICATION PROD [US], et al) [Y] 1-40 * page 7, lines 4-21 * * page 17: line 18: "isoamyl ceatate" * * page 28: line 5: "sodium bicarbonate" ** page 33: line 3: "tablet" *; | RU2299862 [ ] (SHEVCHENKO VLADIMIR IVANOVICH [RU]); | [Y] - SHEVCHENKO, V. I. ET AL, "Water disinfection composition", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession no. 147:15478, URL: STN, XP002617709 [Y] 1-40 * abstract * | Examen | US2005031684 |