EP2413809 - DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR UN DÉPLOIEMENT RAPIDE ET UNE FIXATION D'ANCRAGES TISSULAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/06] | DISPOSITIFS MÉDICAUX, SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR UN DÉPLOIEMENT RAPIDE ET UNE FIXATION D'ANCRAGES TISSULAIRES | ||
[2014/16] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.08.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cook Medical Technologies LLC 750 North Daniels Way Bloomington, IN 47404 / US | [2012/06] | Inventeur(s) | 01 /
DUCHARME, Richard, W. 317 Crowne Oak Circle Winston-salem, NC 27106 / US | [2012/06] | Mandataire(s) | Wächter, Jochen, et al Kroher-Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB Bavariaring 20 80336 München / DE | [2014/41] |
Précédent [2012/06] | Wächter, Jochen, et al Kroher-Strobel Rechts- und Patentanwälte Bavariaring 20 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10712286.3 | 02.04.2010 | WO2010US29798 | Numéro de priorité, date | US20090166361P | 03.04.2009 Format original publié: US 166361 P | [2012/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010115113 | Date: | 07.10.2010 | Langue: | EN | [2010/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2413809 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2413809 | Date: | 08.10.2014 | Langue: | EN | [2014/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.10.2010 | Classification | IPC: | A61B17/04, A61B17/06, A61B17/00 | [2012/06] | CPC: |
A61B17/0401 (EP,US);
A61B17/0057 (EP,US);
A61B17/0487 (EP,US);
A61B17/0469 (EP,US);
A61B2017/00004 (EP,US);
A61B2017/00663 (EP,US);
A61B2017/0409 (EP,US);
A61B2017/0417 (EP,US);
A61B2017/0488 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/06] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHE VORRICHTUNGEN ZUR SCHNELLEN ABLAGE UND FIXIERUNG VON GEWEBEANKERN | [2014/16] | Anglais: | MEDICAL DEVICES FOR RAPID DEPLOYMENT AND FIXATION OF TISSUE ANCHORS | [2014/16] | Français: | DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR UN DÉPLOIEMENT RAPIDE ET UNE FIXATION D'ANCRAGES TISSULAIRES | [2014/16] |
Précédent [2012/06] | MEDIZINISCHE VORRICHTUNGEN, SYSTEME UND VERFAHREN ZUR SCHNELLEN ABLAGE UND FIXIERUNG VON GEWEBEANKERN | ||
Précédent [2012/06] | MEDICAL DEVICES, SYSTEMS, AND METHODS FOR RAPID DEPLOYMENT AND FIXATION OF TISSUE ANCHORS | ||
Précédent [2012/06] | DISPOSITIFS MÉDICAUX, SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR UN DÉPLOIEMENT RAPIDE ET UNE FIXATION D'ANCRAGES TISSULAIRES | Entrée dans la phase régionale | 13.10.2011 | Taxe nationale de base payée | 13.10.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.10.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/06] | 04.05.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.10.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.12.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2014 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.08.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.10.2012 | Opposition(s) | 09.07.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.04.2010 | AT | 08.10.2014 | BE | 08.10.2014 | BG | 08.10.2014 | CY | 08.10.2014 | CZ | 08.10.2014 | DK | 08.10.2014 | EE | 08.10.2014 | ES | 08.10.2014 | FI | 08.10.2014 | HR | 08.10.2014 | IT | 08.10.2014 | LT | 08.10.2014 | LV | 08.10.2014 | MC | 08.10.2014 | MK | 08.10.2014 | MT | 08.10.2014 | NL | 08.10.2014 | PL | 08.10.2014 | RO | 08.10.2014 | SE | 08.10.2014 | SI | 08.10.2014 | SK | 08.10.2014 | SM | 08.10.2014 | TR | 08.10.2014 | NO | 08.01.2015 | GR | 09.01.2015 | IS | 08.02.2015 | PT | 09.02.2015 | LU | 02.04.2015 | CH | 30.04.2015 | FR | 30.04.2015 | LI | 30.04.2015 | [2018/30] |
Précédent [2017/46] | HU | 02.04.2010 | |
AT | 08.10.2014 | ||
BE | 08.10.2014 | ||
BG | 08.10.2014 | ||
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
MT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
SM | 08.10.2014 | ||
TR | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 02.04.2015 | ||
CH | 30.04.2015 | ||
FR | 30.04.2015 | ||
LI | 30.04.2015 | ||
Précédent [2017/38] | HU | 02.04.2010 | |
AT | 08.10.2014 | ||
BG | 08.10.2014 | ||
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
MT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
SM | 08.10.2014 | ||
TR | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 02.04.2015 | ||
CH | 30.04.2015 | ||
FR | 30.04.2015 | ||
LI | 30.04.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
MT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 02.04.2015 | ||
CH | 30.04.2015 | ||
FR | 30.04.2015 | ||
LI | 30.04.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SI | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 02.04.2015 | ||
CH | 30.04.2015 | ||
FR | 30.04.2015 | ||
LI | 30.04.2015 | ||
Précédent [2016/06] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 02.04.2015 | ||
CH | 30.04.2015 | ||
LI | 30.04.2015 | ||
Précédent [2016/01] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
MC | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 02.04.2015 | ||
Précédent [2015/52] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
LU | 02.04.2015 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
IT | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
SK | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
CZ | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
RO | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
EE | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/34] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
DK | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/26] | AT | 08.10.2014 | |
CY | 08.10.2014 | ||
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 08.10.2014 | |
ES | 08.10.2014 | ||
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/24] | ES | 08.10.2014 | |
FI | 08.10.2014 | ||
HR | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
LV | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
PL | 08.10.2014 | ||
SE | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
GR | 09.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/23] | ES | 08.10.2014 | |
FI | 08.10.2014 | ||
LT | 08.10.2014 | ||
NL | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
IS | 08.02.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/22] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
PT | 09.02.2015 | ||
Précédent [2015/21] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
NO | 08.01.2015 | ||
Précédent [2015/20] | LT | 08.10.2014 | |
NL | 08.10.2014 | ||
Précédent [2015/16] | NL | 08.10.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP2042105 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP]) [A] 1 * abstract *; | [A]WO2006044837 (GHER EDUCATION TEMPLE UNIVERSI [US], et al) [A] 1,3,4,7-12 * abstract * * paragraph [0048] *; | [AD]US2008300629 (SURTI VIHAR C [US]) [AD] 1 * abstract *; | [A]EP1598018 (OLYMPUS CORP [JP]) [A] 1 * abstract *; | [A]US2009069847 (HASHIBA KIYOSHI [BR], et al) [A] 1 * abstract * | par le demandeur | US5123914 | US20070946565 | US20090166364 | US20080125525 |