EP2304769 - PROCÉDÉ DE MESURE AUTOMATIQUE ET D'APPRENTISSAGE DE POSITIONS DE LOCALISATION D'OBJETS DANS UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DE SUBSTRAT AU MOYEN DE SUPPORTS DE CAPTEURS ET D'UN SUPPORT DE CAPTEUR ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.10.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aes Motomation GmbH Nikolaus-Otto-Strasse 8 40670 Meerbusch / DE | [2011/14] | Inventeur(s) | 01 /
HERTGENS, Andreas Antoniusstrasse 36 41352 Korschenbroich / DE | 02 /
MUELLER, Torsten Doulenweg 37 47647 Kerken / DE | 03 /
WALTNER, Paul Camesstrasse 4 40670 Meerbusch / DE | [2012/08] |
Précédent [2011/32] | 01 /
HERTGENS, Andreas Antoniusstrasse 36 41352 Korschenbroich / DE | ||
02 /
MUELLER, Torsten Eyllerstrasse 91a 47647 Kerken / DE | |||
03 /
WALTNER, Paul Camesstrasse 4 40670 Meerbusch / DE | |||
Précédent [2011/14] | 01 /
HERTGENS, Andreas Antoniusstrasse 36 41352 Korschenbroich / DE | ||
02 /
MUELLER, Torsten Eyllerstrasse 91a 47647 Kerken / DE | |||
03 /
WALTNER, Pau Camesstrasse 4 40670 Meerbusch / DE | Mandataire(s) | Cohausz Hannig Borkowski Wißgott Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Schumannstrasse 97-99 40237 Düsseldorf / DE | [2013/48] |
Précédent [2011/14] | COHAUSZ DAWIDOWICZ HANNIG & SOZIEN Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Schumannstraße 97-99 DE-40237 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10714188.9 | 09.04.2010 | [2011/14] | WO2010EP02213 | Numéro de priorité, date | DE20091016811 | 09.04.2009 Format original publié: DE102009016811 | [2011/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010115632 | Date: | 14.10.2010 | Langue: | EN | [2010/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2304769 | Date: | 06.04.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2304769 | Date: | 27.11.2013 | Langue: | EN | [2013/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.10.2010 | Classification | IPC: | H01L21/67, H01L21/68 | [2013/28] | CPC: |
H01L21/67259 (EP,US);
H01L21/67265 (EP,US);
H01L21/681 (EP,US);
H01L21/67778 (US);
H01L21/68707 (US)
|
Précédent IPC [2011/14] | H01L21/00, H01L21/68 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/14] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN MESSUNG UND MELDUNG VON POSITIONSINFORMATIONEN ÜBER OBJEKTE IN EINEM SUBSTRATVERARBEITUNGSSYSTEM MITHILFE VON SENSORTRÄGERN SOWIE ENTSPRECHENDER SENSORTRÄGER | [2011/14] | Anglais: | METHOD FOR AUTOMATIC MEASUREMENT AND FOR TEACHING-IN OF LOCATION POSITIONS OF OBJECTS WITHIN A SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM BY MEANS OF SENSOR CARRIERS AND ASSOCIATED SENSOR CARRIER | [2011/14] | Français: | PROCÉDÉ DE MESURE AUTOMATIQUE ET D'APPRENTISSAGE DE POSITIONS DE LOCALISATION D'OBJETS DANS UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DE SUBSTRAT AU MOYEN DE SUPPORTS DE CAPTEURS ET D'UN SUPPORT DE CAPTEUR ASSOCIÉ | [2011/14] | Entrée dans la phase régionale | 30.12.2010 | Taxe nationale de base payée | 30.12.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.12.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/14] | 29.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.12.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.10.2013 | Taxe de délivrance payée | 15.10.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.07.2011 | Opposition(s) | 28.08.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.04.2010 | BG | 27.11.2013 | CY | 27.11.2013 | CZ | 27.11.2013 | DK | 27.11.2013 | EE | 27.11.2013 | ES | 27.11.2013 | FI | 27.11.2013 | HR | 27.11.2013 | LT | 27.11.2013 | LV | 27.11.2013 | MC | 27.11.2013 | MK | 27.11.2013 | MT | 27.11.2013 | PL | 27.11.2013 | RO | 27.11.2013 | SE | 27.11.2013 | SI | 27.11.2013 | SK | 27.11.2013 | SM | 27.11.2013 | TR | 27.11.2013 | NO | 27.02.2014 | GR | 28.02.2014 | IS | 27.03.2014 | PT | 27.03.2014 | LU | 09.04.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 09.04.2010 | |
BG | 27.11.2013 | ||
CY | 27.11.2013 | ||
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
MT | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SI | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
SM | 27.11.2013 | ||
TR | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
GR | 28.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
LU | 09.04.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 09.04.2010 | |
BG | 27.11.2013 | ||
CY | 27.11.2013 | ||
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
MT | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SI | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
SM | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
GR | 28.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
LU | 09.04.2014 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 27.11.2013 | |
CY | 27.11.2013 | ||
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
MT | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SI | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
SM | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
GR | 28.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
LU | 09.04.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 27.11.2013 | |
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
MT | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SI | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
SM | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
LU | 09.04.2014 | ||
Précédent [2016/16] | CY | 27.11.2013 | |
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
MT | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SI | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
LU | 09.04.2014 | ||
Précédent [2015/14] | CY | 27.11.2013 | |
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SI | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
LU | 09.04.2014 | ||
Précédent [2015/01] | CY | 27.11.2013 | |
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
LU | 09.04.2014 | ||
Précédent [2014/52] | CY | 27.11.2013 | |
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
MC | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 27.11.2013 | |
CZ | 27.11.2013 | ||
DK | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 27.11.2013 | |
CZ | 27.11.2013 | ||
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
PL | 27.11.2013 | ||
RO | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
SK | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/36] | CY | 27.11.2013 | |
EE | 27.11.2013 | ||
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/28] | CY | 27.11.2013 | |
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
PT | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/26] | CY | 27.11.2013 | |
ES | 27.11.2013 | ||
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/25] | ES | 27.11.2013 | |
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
LV | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/24] | ES | 27.11.2013 | |
FI | 27.11.2013 | ||
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/23] | FI | 27.11.2013 | |
HR | 27.11.2013 | ||
LT | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
IS | 27.03.2014 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 27.11.2013 | |
LT | 27.11.2013 | ||
SE | 27.11.2013 | ||
NO | 27.02.2014 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 27.11.2013 | |
NO | 27.02.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2005034288 (ADACHI MASARU [JP], et al) [Y] 1-25 * paragraph [0047] - paragraph [0068]; figures 8-10 *; | [YD]WO03067183 (CYBEROPTICS SEMICONDUCTOR INC [US]) [YD] 1-25 * abstract *; | [A]JP2000232145 (DAINIPPON SCREEN MFG) [A] 1,12 * abstract *; | [A]JP2005032913 (DAINIPPON SCREEN MFG) [A] 1,12 * abstract *; | [A]US2007275486 (HIROKI TSUTOMU [JP]) [A] 1,12 * paragraph [0056] - paragraph [0057]; figures 5A,5B *; | [A]US5981966 (HONMA MANABU [JP]) [A] 1,12 * column 8, line 44 - column 9, line 30; figures 6-9 * | par le demandeur | WO03067183 |