EP2420015 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE DE SIGNAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.04.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.07.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 15.08.2018 [2018/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [N/P] |
Précédent [2012/08] | Pour tous les Etats désignés Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | Inventeur(s) | 01 /
MARKMAN, Ivonete 11388 Royal Court Carmel Indiana 46032 / US | [2012/08] | Mandataire(s) | Rossmanith, Manfred Deutsche Thomson OHG Karl-Wiechert-Allee 1D 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [2015/23] | Rossmanith, Manfred Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | ||
Précédent [2012/08] | Rossmanith, Manfred Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10716161.4 | 15.04.2010 | WO2010US31182 | Numéro de priorité, date | US20090169875P | 16.04.2009 Format original publié: US 169875 P | [2012/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010120993 | Date: | 21.10.2010 | Langue: | EN | [2010/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2420015 | Date: | 22.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2420015 | Date: | 03.06.2015 | Langue: | EN | [2015/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.10.2010 | Classification | IPC: | H04L1/00 | [2012/08] | CPC: |
H04L1/004 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/08] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM CODIEREN EINES SIGNALS | [2012/08] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR ENCODING A SIGNAL | [2012/08] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE DE SIGNAL | [2012/08] | Entrée dans la phase régionale | 14.10.2011 | Taxe nationale de base payée | 14.10.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.10.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.10.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/08] | 03.12.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.03.2015 | Taxe de délivrance payée | 20.03.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.03.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.12.2014 | Opposition(s) | 04.03.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.04.2010 | AT | 03.06.2015 | BE | 03.06.2015 | CY | 03.06.2015 | CZ | 03.06.2015 | DK | 03.06.2015 | EE | 03.06.2015 | ES | 03.06.2015 | FI | 03.06.2015 | HR | 03.06.2015 | IT | 03.06.2015 | LT | 03.06.2015 | LV | 03.06.2015 | MC | 03.06.2015 | MK | 03.06.2015 | NL | 03.06.2015 | PL | 03.06.2015 | RO | 03.06.2015 | SE | 03.06.2015 | SI | 03.06.2015 | SK | 03.06.2015 | SM | 03.06.2015 | TR | 03.06.2015 | BG | 03.09.2015 | NO | 03.09.2015 | GR | 04.09.2015 | IS | 03.10.2015 | PT | 06.10.2015 | [2018/32] |
Précédent [2018/29] | HU | 15.04.2010 | |
AT | 03.06.2015 | ||
BE | 03.06.2015 | ||
CY | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
MC | 03.06.2015 | ||
MK | 03.06.2015 | ||
NL | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SE | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
SM | 03.06.2015 | ||
TR | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 15.04.2010 | |
AT | 03.06.2015 | ||
BE | 03.06.2015 | ||
CY | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
MC | 03.06.2015 | ||
MK | 03.06.2015 | ||
NL | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SE | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
SM | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 03.06.2015 | |
BE | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
NL | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SE | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 03.06.2015 | |
BE | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2016/21] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2016/20] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2016/10] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 03.06.2015 | |
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 03.06.2015 | |
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
Précédent [2015/50] | ES | 03.06.2015 | |
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
Précédent [2015/49] | ES | 03.06.2015 | |
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2009060051 (SONG JAE HYUNG [KR], et al) [X] 1,13,17 * abstract * * paragraph [0173] - paragraph [0183] * * paragraph [0185] - paragraph [0206] * * paragraph [0240] - paragraph [0294] * * paragraph [0296] - paragraph [0301] * * paragraph [0492] - paragraph [0558] * [I] 1-28; | [XI]WO2007100186 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [X] 1,13,17 * abstract * * paragraph [0076] - paragraph [0077] * * paragraph [0080] - paragraph [0086] * * paragraph [0097] - paragraph [0106] * * paragraph [0108] - paragraph [0118] * [I] 1-28; | [A] - EUI JUN PARK ET AL, "Supplementary Reference Sequence VSB System", CONSUMER ELECTRONICS, 2007. ICCE 2007. DIGEST OF TECHNICAL PAPERS. INT ERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PI, (20070101), ISBN 978-1-4244-0762-0, pages 1 - 2, XP031071441 [A] 1-28 * the whole document * | par le demandeur | US2009060051 | WO2007100186 |