EP2441156 - Dispositif et procédé de transmission d'énergie inductive [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/16] | CIRCUIT POUR TRANSFERT D'ÉNERGIE PAR INDUCTION | ||
[2018/22] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.08.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.09.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Braun GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | [2018/43] |
Précédent [2012/16] | Pour tous les Etats désignés Braun GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | Inventeur(s) | 01 /
JUNG, Philipp Friedrich-Ebert-Strasse 166 64347 Griesheim / DE | 02 /
LEPPER, Joachim Waldstrasse 16 61250 Usingen / DE | 03 /
LANGSDORF, Jan Christian Im Himmrich 8 61440 Oberursel / DE | 04 /
HOHMANN, Thomas Alter Graben 38A 63571 Gelnhausen / DE | [2012/16] | Mandataire(s) | (deleted) | [2018/43] |
Précédent [2012/16] | (deleted) | Numéro de la demande, date de dépôt | 10724712.4 | 09.06.2010 | [2018/43] | WO2010EP03460 | Numéro de priorité, date | EP20090007667 | 10.06.2009 Format original publié: EP 09007667 | EP20090007662 | 10.06.2009 Format original publié: EP 09007662 | [2012/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010142433 | Date: | 16.12.2010 | Langue: | DE | [2010/50] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2441156 | Date: | 18.04.2012 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2441156 | Date: | 24.10.2018 | Langue: | DE | [2018/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.04.2011 | Classification | IPC: | H02J7/02, H02J50/12, // H02M1/00 | [2018/22] | CPC: |
H02J50/12 (EP,US);
H02J50/80 (EP,US);
H02J7/00034 (EP,US);
H02M1/0032 (EP,US);
H02M7/05 (EP);
Y02B70/10 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/16] | H02J17/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Schaltungsanordnung zur Induktiven Energieübertragung | [2018/22] | Anglais: | Circuit arrangement and method for inductive energy transfer | [2018/22] | Français: | Dispositif et procédé de transmission d'énergie inductive | [2018/22] |
Précédent [2012/16] | SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR INDUKTIVEN ENERGIEÜBERTRAGUNG | ||
Précédent [2012/16] | CIRCUIT FOR INDUCTIVE ENERGY TRANSFER | ||
Précédent [2012/16] | CIRCUIT POUR TRANSFERT D'ÉNERGIE PAR INDUCTION | Entrée dans la phase régionale | 30.11.2011 | Taxe nationale de base payée | 30.11.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.11.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.11.2011 | Requête en examen déposée [2012/16] | 13.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.02.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.08.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.2018 | Taxe de délivrance payée | 13.09.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.09.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.02.2016 | Opposition(s) | 25.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 16.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.06.2010 | AL | 24.10.2018 | CY | 24.10.2018 | CZ | 24.10.2018 | DK | 24.10.2018 | EE | 24.10.2018 | ES | 24.10.2018 | FI | 24.10.2018 | HR | 24.10.2018 | IT | 24.10.2018 | LT | 24.10.2018 | LV | 24.10.2018 | MC | 24.10.2018 | MK | 24.10.2018 | MT | 24.10.2018 | PL | 24.10.2018 | RO | 24.10.2018 | SE | 24.10.2018 | SI | 24.10.2018 | SK | 24.10.2018 | SM | 24.10.2018 | TR | 24.10.2018 | BG | 24.01.2019 | NO | 24.01.2019 | GR | 25.01.2019 | IS | 24.02.2019 | PT | 24.02.2019 | AT | 09.06.2019 | IE | 09.06.2019 | LU | 09.06.2019 | BE | 30.06.2019 | CH | 30.06.2019 | LI | 30.06.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 09.06.2010 | |
AL | 24.10.2018 | ||
CY | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
MT | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
AT | 09.06.2019 | ||
IE | 09.06.2019 | ||
LU | 09.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 09.06.2010 | |
AL | 24.10.2018 | ||
CY | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
AT | 09.06.2019 | ||
IE | 09.06.2019 | ||
LU | 09.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 24.10.2018 | |
CY | 24.10.2018 | ||
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
AT | 09.06.2019 | ||
IE | 09.06.2019 | ||
LU | 09.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
AT | 09.06.2019 | ||
IE | 09.06.2019 | ||
LU | 09.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
IE | 09.06.2019 | ||
LU | 09.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
IE | 09.06.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
TR | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
MC | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SI | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SK | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
EE | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
RO | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
SM | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 24.10.2018 | |
CZ | 24.10.2018 | ||
DK | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 24.10.2018 | |
DK | 24.10.2018 | ||
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
IT | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 24.10.2018 | |
ES | 24.10.2018 | ||
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
PT | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | ES | 24.10.2018 | |
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
SE | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
GR | 25.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | ES | 24.10.2018 | |
FI | 24.10.2018 | ||
HR | 24.10.2018 | ||
LT | 24.10.2018 | ||
LV | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 24.10.2018 | |
LT | 24.10.2018 | ||
PL | 24.10.2018 | ||
BG | 24.01.2019 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 24.10.2018 | |
LT | 24.10.2018 | ||
NO | 24.01.2019 | ||
IS | 24.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 24.10.2018 | |
NO | 24.01.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB2094574 (TRISA BUERSTENFABRIK AG) [A] 13 * abstract *; | [XI]JPH03270655 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO) [X] 1-3,6,8,10-12,14 * abstract * [I] 4,5,7,9,13; | [A]JPH0654454 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [A] 1 * abstract ** figures 7,8 *; | [A]DE19752174 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]) [A] 14 * figure 2 * * column 6, lines 39-49 *; | [A]JPH10189369 (TDK CORP) [A] 1-14 * abstract *; | [A]DE19841972 (SICAN GMBH [DE]) [A] 13 * figures 1,3 * * column 2, lines 13-14 * | par le demandeur | GB2094574 | JPH03270655 | JPH0654454 | JPH10189369 | DE19841972 |