EP2446087 - PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN MATÉRIAU COMPOSITE METTANT EN OEUVRE UN SYSTÈME DE MÉLANGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/18] | PROCEDE DE PRODUCTION D UN MATERIAU COMPOSITE METTANT EN UVRE UN SYSTEME DE MELANGE | ||
[2018/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.01.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.02.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.10.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [2019/11] |
Précédent [2012/18] | Pour tous les Etats désignés BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
HICKS, Steven 27412 Wyatt Avenue Brownstown MI 48183 / US | 02 /
BOWER, David Kenneth 7507 Kingsbridge Road Canton Michigan 48187 / US | 03 /
HANDLOS, William G. P. E. 801 Sequoia Court Manitowoc Wisconsin 54220 / US | 04 /
KAUL, Joe 13702 W. Warren Drive Lakewood Colorado 80228 / US | 05 /
ARNOTT, Brian T. 9802 Hall Drive Tomahawk Wisconsin 54487 / US | [2012/18] | Mandataire(s) | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/11] | Herzog, Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | ||
Précédent [2012/18] | (deleted) | Numéro de la demande, date de dépôt | 10727729.5 | 24.06.2010 | [2019/11] | WO2010EP58989 | Numéro de priorité, date | US20090220118P | 24.06.2009 Format original publié: US 220118 P | [2012/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010149737 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | EN | [2010/52] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2446087 | Date: | 02.05.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2446087 | Date: | 13.03.2019 | Langue: | EN | [2019/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.10.2011 | Classification | IPC: | E01C7/30, E01C19/45, C04B26/16, C04B14/06, C04B14/22, C04B14/04, C04B26/20, // C04B111/60 | [2018/42] | CPC: |
E01C7/30 (EP,KR,US);
E01C19/45 (EP,KR,US);
C04B26/14 (US);
C04B14/04 (US);
C04B18/22 (US);
C04B26/16 (EP,KR,US);
C04B26/20 (US);
E01C19/10 (KR);
E01C19/1013 (US);
E01C19/104 (US);
E01C19/50 (US);
E01C7/265 (KR);
| C-Set: |
C04B26/16, C04B14/06, C04B14/22, C04B20/0048, C04B20/0076, C04B40/0028, C04B40/065, C04B2103/54 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/18] | E01C21/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/11] |
Précédent [2012/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERBUNDSTOFFES ANHAND EINES MISCHSYSTEMS | [2012/18] | Anglais: | METHOD OF PRODUCING A COMPOSITE MATERIAL USING A MIXING SYSTEM | [2012/18] | Français: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN MATÉRIAU COMPOSITE METTANT EN OEUVRE UN SYSTÈME DE MÉLANGE | [2018/44] |
Précédent [2012/18] | PROCEDE DE PRODUCTION D UN MATERIAU COMPOSITE METTANT EN UVRE UN SYSTEME DE MELANGE | Entrée dans la phase régionale | 24.01.2012 | Taxe nationale de base payée | Procédure d'examen | 10.04.2012 | Requête en examen déposée [2012/21] | 26.10.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.09.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.02.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.01.2019 | Taxe de délivrance payée | 29.01.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.01.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.07.2015 | Opposition(s) | 16.12.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.06.2010 | AL | 13.03.2019 | AT | 13.03.2019 | CY | 13.03.2019 | CZ | 13.03.2019 | DK | 13.03.2019 | EE | 13.03.2019 | ES | 13.03.2019 | FI | 13.03.2019 | HR | 13.03.2019 | IT | 13.03.2019 | LT | 13.03.2019 | LV | 13.03.2019 | MC | 13.03.2019 | MK | 13.03.2019 | MT | 13.03.2019 | NL | 13.03.2019 | PL | 13.03.2019 | RO | 13.03.2019 | SE | 13.03.2019 | SI | 13.03.2019 | SK | 13.03.2019 | SM | 13.03.2019 | TR | 13.03.2019 | BG | 13.06.2019 | NO | 13.06.2019 | GR | 14.06.2019 | IE | 24.06.2019 | LU | 24.06.2019 | BE | 30.06.2019 | IS | 13.07.2019 | PT | 13.07.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 24.06.2010 | |
AL | 13.03.2019 | ||
AT | 13.03.2019 | ||
CY | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
MT | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 24.06.2010 | |
AL | 13.03.2019 | ||
AT | 13.03.2019 | ||
CY | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CY | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
TR | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SI | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
DK | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
MC | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
IS | 13.07.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 13.03.2019 | |
AT | 13.03.2019 | ||
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 13.03.2019 | |
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
PL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
SM | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 13.03.2019 | |
CZ | 13.03.2019 | ||
EE | 13.03.2019 | ||
ES | 13.03.2019 | ||
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
RO | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
SK | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 13.03.2019 | |
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
PT | 13.07.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 13.03.2019 | |
FI | 13.03.2019 | ||
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 13.03.2019 | |
HR | 13.03.2019 | ||
IT | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 13.03.2019 | |
HR | 13.03.2019 | ||
LT | 13.03.2019 | ||
LV | 13.03.2019 | ||
NL | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
BG | 13.06.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
GR | 14.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
SE | 13.03.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 13.03.2019 | |
LT | 13.03.2019 | ||
NO | 13.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US3272098 (THEODORE BUCHHOLTZ, et al) [X] 17 * column 1, lines 38-45 * * column 2, lines 27-53 * * column 3, lines 48-63 * * column 4, lines 1-9,49-69 * * column 5, lines 41-43 * * column 9, lines 1-4 * * figure - * [I] 1-16,18,19; | [A]WO9500569 (HENKEL KGAA [DE], et al) [A] 1,18* claim - *; | [XI]EP1176257 (OESTERREICHISCHE VIALIT GMBH [AT]) [X] 17 * paragraphs [0001] , [0002] , [0003] , [0032] , [0049] , [0063] , [0068] - [0072]; figure - * [I] 1-16,18,19 | par le demandeur | US2009067924 | US2009067295 |