EP2384475 - CRÉATION SINGULIÈRE, COLLECTIVE ET AUTOMATISÉE D'UN GUIDE MULTIMÉDIA POUR UN CONTENU EN LIGNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Rejet de la demande | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DIVX, LLC 4350 La Jolla Village Drive, Suite 950 San Diego, CA 92122 / US | [2019/40] |
Précédent [2016/32] | Pour tous les Etats désignés Sonic IP, Inc. 4790 Eastgate Mall Suite 200 San Diego, CA 92121 / US | ||
Précédent [2014/32] | Pour tous les Etats désignés Sonic IP, Inc. 4780 Eastgate Mall San Diego, CA 92121 / US | ||
Précédent [2013/51] | Pour tous les Etats désignés Sonic IP, Inc. 2830 De La Cruz Boulevard Santa Clara, CA 95050 / US | ||
Précédent [2013/09] | Pour tous les Etats désignés DivX, LLC 2830 De La Cruz Boulevard Santa Clara, CA 95050 / US | ||
Précédent [2013/08] | Pour tous les Etats désignés DivX, LLC 7250 Redwood Blvd., Suite 300 Novato CA 94945 / US | ||
Précédent [2011/45] | Pour tous les Etats désignés Divx, Inc. 4780 Eastgate Mall San Diego, CA 92121 / US | Inventeur(s) | 01 /
SOROUSHIAN, Kourosh 4780 Eastgate Mall San Diego CA 92121 / US | 02 /
SALMONSEN, Dan 4780 Eastgate Mall San Diego CA 92121 / US | 03 /
LANDEROS, Porfirio 4780 Eastgate Mall San Diego CA 92121 / US | 04 /
PRIYADARSHI, Shaiwal 4780 Eastgate Mall San Diego CA 92121 / US | 05 /
GRAVEL, Francois 4780 Eastgate Mall San Diego CA 92121 / US | [2011/45] | Mandataire(s) | Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG Biberstraße 22 Postfach 36 1010 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2011/45] | Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG Siebensterngasse 54 1071 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 10729513.1 | 07.01.2010 | WO2010US20372 | Numéro de priorité, date | US20090143114P | 07.01.2009 Format original publié: US 143114 P | [2011/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010080911 | Date: | 15.07.2010 | Langue: | EN | [2010/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2384475 | Date: | 09.11.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.07.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 15.07.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2014 | Classification | IPC: | G06F15/16, H04N21/231, H04N21/278 | [2014/04] | CPC: |
G06F16/5866 (EP);
H04N21/23109 (EP,CN,US);
G06F16/483 (US);
G06F15/16 (US);
G06F16/24 (US);
G06F16/285 (US);
G06F16/7867 (EP);
G06F16/951 (US);
G06F16/9535 (US);
G06F16/9538 (US);
G06F16/955 (US);
G06F16/9574 (US);
H04N21/2387 (US);
H04N21/278 (EP,CN,US);
H04N21/4826 (US);
|
Précédent IPC [2011/45] | G06F15/16 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | 01.08.2011 | BA | 01.08.2011 | RS | 01.08.2011 | Titre | Allemand: | AUTOMATISIERTE EINZEL- UND GRUPPENERSTELLUNG EINES MEDIENFÜHRERS FÜR ONLINE-INHALTE | [2011/45] | Anglais: | SINGULAR, COLLECTIVE AND AUTOMATED CREATION OF A MEDIA GUIDE FOR ONLINE CONTENT | [2011/45] | Français: | CRÉATION SINGULIÈRE, COLLECTIVE ET AUTOMATISÉE D'UN GUIDE MULTIMÉDIA POUR UN CONTENU EN LIGNE | [2011/45] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2011 | Taxe nationale de base payée | 29.07.2011 | Taxe de recherche payée | 29.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.07.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.10.2010 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 01.08.2011 | Requête en examen déposée [2011/45] | 30.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.2020 | Date des procédures orales | 26.02.2020 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 27.02.2020 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2020/33] | 02.03.2020 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2020/33] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.10.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 15.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 14.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0208948 (VIVCOM INC [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * figures 2,3 ** page 30, line 2 - page 35, line 5 *; | [X]US2005108320 (LORD ROBERT D [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * figures 1,7 * * paragraphs [0015] - [0020] * * paragraphs [0032] - [0034] * | Recherche internationale | [A]US2008005175 (BOURKE ADRIAN [US], et al); | [A]US2008066099 (BRODERSEN RAINER [US], et al); | [Y]US2008086456 (RASANEN KIRSTEN [US], et al); | [A]US2008086747 (RASANEN KIRSTEN [US], et al); | [X]US2008195664 (MAHARAJH KAVI [CA], et al) |