EP2451740 - CAVITE ETANCHE ET PROCEDE DE REALISATION D'UNE TELLE CAVITE ETANCHE. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.09.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2012/20] | Pour tous les Etats désignés COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
PORNIN, Jean-Louis 63 Chemin des Iles F-38920 Crolles / FR | 02 /
JACQUET, Fabrice Montée de la Rhine F-38220 Saint Pierre De Mesage / FR | [2012/20] | Mandataire(s) | Ilgart, Jean-Christophe, et al Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [2012/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10731511.1 | 06.07.2010 | WO2010EP59640 | Numéro de priorité, date | FR20090054684 | 07.07.2009 Format original publié: FR 0954684 | [2012/20] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011003908 | Date: | 13.01.2011 | Langue: | FR | [2011/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2451740 | Date: | 16.05.2012 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 13.01.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2451740 | Date: | 30.10.2013 | Langue: | FR | [2013/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.01.2011 | Classification | IPC: | B81C1/00 | [2012/20] | CPC: |
B81C1/00285 (EP,US);
B81B2203/0384 (EP,US);
B81C2203/0136 (EP,US);
B81C2203/0145 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/20] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERSIEGELTE KAVITÄT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DERARTIGEN VERSIEGELTEN KAVITÄT | [2012/20] | Anglais: | SEALED CAVITY AND METHOD FOR MAKING SUCH A SEALED CAVITY | [2012/20] | Français: | CAVITE ETANCHE ET PROCEDE DE REALISATION D'UNE TELLE CAVITE ETANCHE. | [2012/20] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.2011 | Taxe nationale de base payée | 21.12.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.12.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.01.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 21.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/20] | 04.01.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.04.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 23.05.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.09.2013 | Taxe de délivrance payée | 18.09.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.01.2013 | Opposition(s) | 31.07.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.07.2010 | AL | 30.10.2013 | AT | 30.10.2013 | BG | 30.10.2013 | CY | 30.10.2013 | CZ | 30.10.2013 | DK | 30.10.2013 | EE | 30.10.2013 | ES | 30.10.2013 | FI | 30.10.2013 | HR | 30.10.2013 | IT | 30.10.2013 | LT | 30.10.2013 | LV | 30.10.2013 | MC | 30.10.2013 | MK | 30.10.2013 | MT | 30.10.2013 | NL | 30.10.2013 | PL | 30.10.2013 | RO | 30.10.2013 | SE | 30.10.2013 | SI | 30.10.2013 | SK | 30.10.2013 | SM | 30.10.2013 | TR | 30.10.2013 | NO | 30.01.2014 | GR | 31.01.2014 | IS | 28.02.2014 | PT | 28.02.2014 | IE | 06.07.2014 | LU | 06.07.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/30] | HU | 06.07.2010 | |
AT | 30.10.2013 | ||
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MK | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
TR | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
IE | 06.07.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 06.07.2010 | |
AT | 30.10.2013 | ||
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
TR | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
IE | 06.07.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 06.07.2010 | |
AT | 30.10.2013 | ||
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
IE | 06.07.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 30.10.2013 | |
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
IE | 06.07.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
IE | 06.07.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2016/21] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
IE | 06.07.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
IE | 06.07.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2015/14] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2015/13] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
LU | 06.07.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/36] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/28] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/26] | AT | 30.10.2013 | |
CY | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/25] | AT | 30.10.2013 | |
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 30.10.2013 | |
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/23] | FI | 30.10.2013 | |
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 30.10.2013 | |
LT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 30.10.2013 | |
NO | 30.01.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2003183916 (HECK JOHN [US], et al) [X] 1-19 * figures 1-8 * * paragraphs [0018] - [0020] *; | [X]US2006267109 (OHGURO TATSUYA [JP]) [X] 1-19 * figures 53-60 ** paragraphs [0374] - [0377] * | par le demandeur | WO2006081636 | US2008079142 |