EP2443503 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR LA MICROSCOPIE PAR FLUORESCENCE MULTIPHOTONIQUE VISANT À RECUEILLIR DES INFORMATIONS DE TISSUS BIOLOGIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.10.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés W.O.M. World of Medicine GmbH Salzufer 8 10587 Berlin / DE | [2015/37] |
Précédent [2012/17] | Pour tous les Etats désignés W.O.M. World of Medicine AG Salzufer 8 10587 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
SCHÖNBORN, Karl-Heinz Fleischerstraße 12 12355 Berlin / DE | [2012/17] | Mandataire(s) | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2015/52] | Maikowski & Ninnemann Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | ||
Précédent [2012/17] | Schröder, Christoph, et al Patentanwälte Maikowski & Ninnemann Postfach 150920 10671 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10734059.8 | 17.06.2010 | [2015/52] | WO2010EP58576 | Numéro de priorité, date | DE20091029831 | 17.06.2009 Format original publié: DE102009029831 | [2012/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010146134 | Date: | 23.12.2010 | Langue: | DE | [2010/51] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2443503 | Date: | 25.04.2012 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2443503 | Date: | 23.12.2015 | Langue: | DE | [2015/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.03.2011 | Classification | IPC: | G02B21/00, A61B5/00, G01N21/64 | [2015/21] | CPC: |
A61B5/0059 (EP,US);
G01N21/6486 (US);
A61B5/0062 (EP,US);
A61B5/0068 (EP,US);
A61B5/0071 (EP,US);
A61B5/0075 (EP,US);
A61B5/443 (EP,US);
A61B5/445 (EP,US);
G01N21/6458 (EP,US);
G02B21/0028 (EP,US);
G02B21/0036 (EP,US);
G02B21/0076 (EP,US);
A61B2562/0242 (EP,US);
G01N2201/06113 (US);
G01N2201/0697 (US);
G01N2201/08 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2012/17] | G02B21/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR DIE MEHR-PHOTONEN-FLUORESZENZMIKROSKOPIE ZUR GEWINNUNG VON INFORMATIONEN AUS BIOLOGISCHEM GEWEBE | [2012/17] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR MULTI-PHOTON FLUORESCENCE MICROSCOPY FOR OBTAINING INFORMATION FROM BIOLOGICAL TISSUE | [2012/17] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR LA MICROSCOPIE PAR FLUORESCENCE MULTIPHOTONIQUE VISANT À RECUEILLIR DES INFORMATIONS DE TISSUS BIOLOGIQUES | [2012/17] | Entrée dans la phase régionale | 06.12.2011 | Taxe nationale de base payée | 06.12.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.12.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/17] | 16.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.07.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.07.2015 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 24.08.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.10.2015 | Taxe de délivrance payée | 27.10.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.10.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.05.2013 | Opposition(s) | 26.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.06.2010 | AL | 23.12.2015 | BG | 23.12.2015 | CY | 23.12.2015 | CZ | 23.12.2015 | DK | 23.12.2015 | EE | 23.12.2015 | FI | 23.12.2015 | HR | 23.12.2015 | LT | 23.12.2015 | LV | 23.12.2015 | MC | 23.12.2015 | MK | 23.12.2015 | MT | 23.12.2015 | NL | 23.12.2015 | PL | 23.12.2015 | RO | 23.12.2015 | SE | 23.12.2015 | SI | 23.12.2015 | SK | 23.12.2015 | SM | 23.12.2015 | TR | 23.12.2015 | NO | 23.03.2016 | GR | 24.03.2016 | IS | 23.04.2016 | PT | 26.04.2016 | AT | 17.06.2016 | IE | 17.06.2016 | LU | 17.06.2016 | BE | 30.06.2016 | CH | 30.06.2016 | LI | 30.06.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/38] | HU | 17.06.2010 | |
BG | 23.12.2015 | ||
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
MT | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 17.06.2016 | ||
IE | 17.06.2016 | ||
LU | 17.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2018/32] | HU | 17.06.2010 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
MT | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 17.06.2016 | ||
IE | 17.06.2016 | ||
LU | 17.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 17.06.2010 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 17.06.2016 | ||
IE | 17.06.2016 | ||
LU | 17.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 17.06.2010 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 17.06.2016 | ||
IE | 17.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2017/49] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 17.06.2016 | ||
IE | 17.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2017/24] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
IE | 17.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2017/15] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
Précédent [2017/03] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
Précédent [2016/46] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2016/38] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 23.12.2015 | |
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/26] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | HR | 23.12.2015 | |
LT | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | LT | 23.12.2015 | |
NO | 23.03.2016 | ||
Précédent [2016/20] | LT | 23.12.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [I]US5459325 (HUETON IAIN [US], et al) [I] 1-5,14-16,24-27 * abstract * * column 2, line 66 - column 6, line 67 *; | [X]DE10065146 (KOENIG KARSTEN [DE]) [X] 1-4,6-9,12,14,24,25 * figures 7,8 ** paragraph [0045] - paragraph [0050] *; | [I]WO2007054495 (INNOPSYS [FR], et al) [I] 1-5 * figures 1-5 * * abstract * * page 9, line 16 - page 19, line 5 *; | [XD]EP1929939 (JENLAB GMBH [DE]) [XD] 1,3,4,7-12,14,15,24,25 * figures 1-3 * * paragraph [0005] - paragraph [0007] * * paragraph [0031] - paragraph [0044] * | Examen | US6249630 | par le demandeur | US5459325 | DE10065146 | WO2007054495 | EP1929939 |