Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 02.03.2017 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2017/27] | Entrée dans la phase régionale | 21.02.2012 | Taxe nationale de base payée | | 21.02.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 21.02.2012 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2016 | 07   M06  
Taxe payée le  
31.01.2017 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 30.05.2012 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 30.05.2012 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20120221 | | Date de l'événement: | 31.10.2012 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 26.06.2013 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20130523 | | Date de l'événement: | 14.08.2013 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20130710 | | Date de l'événement: | 05.07.2017 | | Description de l'événement: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20170302 | | Date de l'événement: | 02.03.2017 | | Description de l'événement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R003 | Code Expl.: | -REFUSAL DECISION NOW FINAL | | Date de l'événement: | 27.04.2012 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 02.06.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |