EP2445701 - MATIÈRE CONSOMMABLE À CARACTÉRISTIQUES PERSONNALISÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.12.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.12.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Stratasys, Inc. 7665 Commerce Way Eden Prairie, MN 55344 / US | [2012/18] | Inventeur(s) | 01 /
ZINNIEL, Robert, L. 1025 Peony Lane North Plymouth MN 55447 / US | 02 /
BATCHELDER, Samuel, J. 2 Campbell Drive Somers NY 10589 / US | [2012/18] | Mandataire(s) | Vidon Brevets & Stratégie 16B, rue de Jouanet BP 90333 35703 Rennes Cedex 7 / FR | [N/P] |
Précédent [2017/05] | Vidon Brevets & Stratégie 16B, rue de Jouanet B.P. 90333 Technopole Atalante 35703 Rennes Cedex 7 / FR | ||
Précédent [2012/18] | Larcher, Dominique Cabinet Vidon, 16 B, rue Jouanet, BP 90333 Technopole Atalante 35703 Rennes Cedex 7 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 10735107.4 | 22.06.2010 | [2017/05] | WO2010US39409 | Numéro de priorité, date | US20090219612P | 23.06.2009 Format original publié: US 219612 P | [2012/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011005492 | Date: | 13.01.2011 | Langue: | EN | [2011/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2445701 | Date: | 02.05.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.01.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2445701 | Date: | 01.02.2017 | Langue: | EN | [2017/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.01.2011 | Classification | IPC: | B29C47/00, B29C47/10, B29C67/00 | [2016/35] | CPC: |
B29C48/05 (EP,US);
B29C64/106 (EP);
B29C64/118 (EP,US);
B29C64/209 (EP,US);
B29C64/227 (EP,US);
B29C64/336 (EP,US);
B29C48/2888 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2012/18] | B29C67/00, D01D5/00, D01D5/28, B29C47/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERSCHLEISSMATERILAIEN MIT PERSONALISIERTEN EIGENSCHAFTEN | [2012/18] | Anglais: | CONSUMABLE MATERIALS HAVING CUSTOMIZED CHARACTERISTICS | [2012/18] | Français: | MATIÈRE CONSOMMABLE À CARACTÉRISTIQUES PERSONNALISÉES | [2012/18] | Entrée dans la phase régionale | 20.01.2012 | Taxe nationale de base payée | 20.01.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.01.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.01.2012 | Requête en examen déposée [2012/18] | 01.08.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.04.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.07.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.07.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.11.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.10.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2016 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.12.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.04.2013 | Opposition(s) | 03.11.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.06.2010 | AL | 01.02.2017 | AT | 01.02.2017 | CY | 01.02.2017 | CZ | 01.02.2017 | DK | 01.02.2017 | EE | 01.02.2017 | ES | 01.02.2017 | FI | 01.02.2017 | HR | 01.02.2017 | IT | 01.02.2017 | LT | 01.02.2017 | LV | 01.02.2017 | MC | 01.02.2017 | MK | 01.02.2017 | NL | 01.02.2017 | PL | 01.02.2017 | RO | 01.02.2017 | SE | 01.02.2017 | SI | 01.02.2017 | SK | 01.02.2017 | SM | 01.02.2017 | TR | 01.02.2017 | BG | 01.05.2017 | NO | 01.05.2017 | GR | 02.05.2017 | IS | 01.06.2017 | PT | 01.06.2017 | GB | 22.06.2017 | IE | 22.06.2017 | LU | 22.06.2017 | MT | 22.06.2017 | BE | 30.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 22.06.2010 | |
AT | 01.02.2017 | ||
CY | 01.02.2017 | ||
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
MK | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
TR | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
MT | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 22.06.2010 | |
AT | 01.02.2017 | ||
CY | 01.02.2017 | ||
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
MK | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
MT | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 22.06.2010 | |
AT | 01.02.2017 | ||
CY | 01.02.2017 | ||
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
MT | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 22.06.2010 | |
AT | 01.02.2017 | ||
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
MT | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
MT | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
IE | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
GB | 22.06.2017 | ||
LU | 22.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
SM | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
EE | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
IT | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2017/48] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Précédent [2017/41] | AT | 01.02.2017 | |
ES | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
HR | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
PL | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
BG | 01.05.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US6358453 (SLEMKER TRACY C [US], et al) [X] 1,9,15 * figure 7 * * column 6, lines 29-37 * [Y] 3,13; | [YD]WO03089222 (STRATASYS INC [US], et al) [YD] 17,18 * abstract * * page 13, lines 5-14 *; | [A]US2005104257 (GU PEIHUA [CA], et al) [A] 1-20* figure 5A *; | [XDYI]WO2008100467 (STRATASYS INC [US], et al) [XD] 1,2,5,7-11,15,16 * figure 12 * * page 1, lines 4-7 * * page 3, lines 10-15 * * page 8, lines 23-25 * * page 9, lines 12-13 * * page 10, lines 28-30 * * page 14, lines 17-19, 28-33 * * page 15, lines 2-4 * [Y] 3,13,17,18 [I] 4,6,12,14,19,20 | Examen | US5439623 | DE202006018456U | WO2008112173 | par le demandeur | US5764521 | US6022207 | US6866807 | US6923634 | US7122246 | US7125512 | US2007003656 | US7169337 | US7236166 | US7255821 | US2007228590 | US2007289996 | US7384255 | US2008213419 | US2009035405 | US7502023 | US2010096489 | US2010096485 | US20100233309 | US20100232909 |