EP2488359 - PROCÉDÉ DE FABRICATION DE BRIQUETTES À PARTIR DE PAILLE BROYÉE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE BRIQUETTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.08.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Junczyk, Adam Piotr Ul. Sitnicka 19/3 21-500 Biala Podlaska / PL | [N/P] |
Précédent [2012/34] | Pour tous les Etats désignés Junczyk, Adam Piotr Ul. Sitnicka 19/3 21-500 Bia a Podlaska / PL | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2012/34] | Mandataire(s) | Belz, Anna, et al ul. Pólnocna 6/24 20-064 Lublin / PL | [N/P] |
Précédent [2015/42] | Belz, Anna, et al Polnocna 6/24 20-064 Lublin / PL | ||
Précédent [2013/21] | Belz, Anna, et al Law & Patent Office Anna Belz Ul. Biernackiego 12/18 20-089 Lublin / PL | ||
Précédent [2012/34] | Belz, Anna ul. Sekutowicza 19/2 20-152 Lublin / PL | Numéro de la demande, date de dépôt | 10737123.9 | 18.06.2010 | [2015/42] | WO2010PL00049 | Numéro de priorité, date | PL20090388314 | 18.06.2009 Format original publié: PL 38831409 | [2012/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010147493 | Date: | 23.12.2010 | Langue: | EN | [2010/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2488359 | Date: | 22.08.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2488359 | Date: | 14.10.2015 | Langue: | EN | [2015/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.12.2010 | Classification | IPC: | B30B11/24, B30B15/30, B30B15/34, C10L5/44, C10L5/36, B29C47/38, B29C47/60 | [2015/14] | CPC: |
B30B11/246 (EP,US);
B29C48/911 (US);
B29C48/04 (EP,US);
B29C48/06 (EP,US);
B29C48/397 (EP,US);
B29C48/535 (EP,US);
B30B15/308 (EP,US);
B30B15/34 (EP,US);
C10L5/361 (EP,US);
|
Précédent IPC [2012/34] | B30B11/24, B30B15/30, B30B15/34, C10L5/44 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PRESSLINGEN AUS ZERKLEINERTEM STROH UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON PRESSLINGEN | [2012/34] | Anglais: | METHOD FOR MAKING BRIQUETTES FROM COMMINUTED STRAW AND A DEVICE TO PRODUCE BRIQUETTES | [2012/34] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE BRIQUETTES À PARTIR DE PAILLE BROYÉE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE BRIQUETTES | [2012/34] | Entrée dans la phase régionale | 25.05.2012 | Taxe nationale de base payée | 25.05.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.05.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.05.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 25.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/34] | 12.03.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.09.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2015 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 24.02.2015 | 24.02.2015 | Date des procédures orales (annulées) | 22.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2015 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.08.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.03.2013 | Opposition(s) | 15.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/38] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation SI, HU, TR, SM, SK, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 25.05.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.05.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.07.2012 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 25.05.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.05.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.07.2012 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 25.05.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.05.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.07.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2013 | 04   M06   Taxe payée le   17.12.2013 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 14.10.2015 | AT | 14.10.2015 | BG | 14.10.2015 | CY | 14.10.2015 | DK | 14.10.2015 | ES | 14.10.2015 | FI | 14.10.2015 | HR | 14.10.2015 | IT | 14.10.2015 | MC | 14.10.2015 | MK | 14.10.2015 | PL | 14.10.2015 | SI | 14.10.2015 | SM | 14.10.2015 | TR | 14.10.2015 | NO | 14.01.2016 | GR | 15.01.2016 | IS | 14.02.2016 | PT | 15.02.2016 | IE | 18.06.2016 | LU | 18.06.2016 | CH | 30.06.2016 | LI | 30.06.2016 | MT | 30.06.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/38] | AT | 14.10.2015 | |
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 18.06.2016 | ||
LU | 18.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
MT | 30.06.2016 | ||
Précédent [2018/32] | AT | 14.10.2015 | |
CY | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 18.06.2016 | ||
LU | 18.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
MT | 30.06.2016 | ||
Précédent [2018/29] | AT | 14.10.2015 | |
CY | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 18.06.2016 | ||
LU | 18.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2017/24] | AT | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
IE | 18.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/38] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/27] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 14.10.2015 | |
IT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 14.10.2015 | |
IT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 14.10.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO8705619 (GNII KVARTSEVOGO STEKLA [SE]) [A] 1-3 * page 2, lines 21-33 * * page 5, line 20 - page 6, line 5 * * claim 1 * * figure 1 *; | [A]GB2269131 (CLIFTON PETER LESLIE [GB]) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]AT401525B (TESSMER GERO ING [AT]) [A] 1-3 * page 4, lines 21-50 * * page 5, lines 15-20 * * claims 1-2,4 *; | [A]WO0018572 (PURKERT METALL & FORM GMBH [AT], et al) [A] 1-3 * pages 1-3,8-12; claims 1,10,14 *; | [A]EP1193045 (HAMILTON ROBIN [GB]) [A] 1-3 * page 1, paragraph 1 * * page 6, paragraph 44 * * page 8, paragraph 73 * * claim 1 * * figure 7 *; | [A]DE10254373 (KAMPWERTH UMWELTTECHNIK GMBH & [DE]) [A] 1-3* the whole document *; | [A]CA2587025 (LUMB KEVIN D [CA]) [A] 1-3 * the whole document *; | [I]WO2009006752 (ZEKAR JANEZ [CH], et al) [I] 1-3 * the whole document * | Examen | - Che Zhanbin, "Normal Temperature Briquetting Technology for Biomass with Original Moisture Content", International Conference on Bioenergy Utilization and Environment Protection 6th LAMNET Workshop - Dalian, China 2003, (20040907), pages 1 - 6, XP055054601 | - GROVER P D ET AL, BIOMASS BRIQUETTING: TECHNOLOGY AND PRACTICES Passage, BIOMASS BRIQUETTING: TECHNOLOGY AND PRACTICES, FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, PAGE(S) I-V, (19960401), XP003025658 | par le demandeur | PL198907 | GB2269131 | CA2587025 | WO2009006752 |