18.08.2016
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
05.11.2015
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
30.10.2015
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur
Recherche / Examen
1
15.10.2015
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
17.09.2015
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
25.08.2015
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
25.08.2015
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
25.08.2015
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
1
25.08.2015
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
1
22.04.2015
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
22.04.2015
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
22.04.2015
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
2
22.04.2015
Texte envisagé pour la délivrance
Recherche / Examen
8
26.02.2015
Notification concernant la date de la procédure orale
Recherche / Examen
1
23.02.2015
Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale
Recherche / Examen
2
23.02.2015
Notification concernant la date de la procédure orale
Recherche / Examen
1
22.02.2015
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
1
22.02.2015
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
1
22.02.2015
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
4
22.02.2015
Revendications
Recherche / Examen
1
22.02.2015
Revendications
Recherche / Examen
1
22.02.2015
Description
Recherche / Examen
4
22.02.2015
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
3
22.02.2015
Dépôt concernant la représentation
Recherche / Examen
1
22.02.2015
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale
Recherche / Examen
13
12.02.2015
Annexe à la notification
Recherche / Examen
3
12.02.2015
Entretien téléphonique/de vive voix
Recherche / Examen
1
12.02.2015
Résultat d'entretien téléphonique/de vive voix
Recherche / Examen
1
11.02.2015
Notification concernant la date de la procédure orale
Recherche / Examen
1
02.02.2015
Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale
Recherche / Examen
2
19.01.2015
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
19.01.2015
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
19.01.2015
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
19.01.2015
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
19.01.2015
Revendications
Recherche / Examen
1
19.01.2015
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
19.01.2015
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale
Recherche / Examen
7
08.01.2015
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
22.12.2014
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
3
16.11.2014
Accusé de réception
Recherche / Examen
1
10.11.2014
Accusé de réception
Recherche / Examen
2
16.10.2014
Récépissé de document
Recherche / Examen
1
16.10.2014
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
16.10.2014
Préparation de la procédure orale
Recherche / Examen
2
16.10.2014
Citation à une procédure orale
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
23.09.2013
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
2
23.09.2013
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
2
23.09.2013
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Revendications
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Description
Recherche / Examen
2
23.09.2013
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
23.09.2013
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
23.09.2013
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
7
02.08.2013
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe
Recherche / Examen
2
25.07.2013
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
19.07.2013
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
19.07.2013
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
19.07.2013
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
17.04.2013
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
11.04.2013
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
3
12.03.2013
Annexe à la notification
Recherche / Examen
5
12.03.2013
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
25.07.2012
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
4
25.07.2012
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
21.06.2012
Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
2
15.05.2012
Demande réputée retirée (pas d'entrée en phase européenne)
Recherche / Examen
2
17.01.2012
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
17.01.2012
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
1
17.01.2012
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
4
17.01.2012
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
4
17.01.2012
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
17.01.2012
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
4
12.01.2012
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
8
28.10.2011
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
3
14.01.2011
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
7
23.12.2010
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
23.12.2010
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
8
19.11.2010
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII
Administration chargée de la recherche internationale
2
19.11.2010
Opinion écrite de l'ISA, page de garde
Administration chargée de la recherche internationale
1
19.11.2010
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
Administration chargée de la recherche internationale
4
29.07.2010
Abrégé
Administration chargée de la recherche internationale
1
29.07.2010
Revendications
Administration chargée de la recherche internationale
1
29.07.2010
Description
Administration chargée de la recherche internationale
4
29.07.2010
Dessins
Administration chargée de la recherche internationale
2