EP2467854 - PROGRAMMATION ET EFFACEMENT SELECTIFS DE CELLULE DE MEMOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.01.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SanDisk Technologies, Inc. Two Legacy Town Center 6900 North Dallas Parkway Plano, TX 75024 / US | [2015/18] |
Précédent [2015/09] | Pour tous les Etats désignés SanDisk Technologies Inc. Two Legacy Town Center 6900 North Dallas Parkway Plano, Texas 75024 / US | ||
Précédent [2012/26] | Pour tous les Etats désignés SanDisk Technologies, Inc. Two Legacy Town Center 6900 North Dallas Parkway Plano TX 75024 / US | Inventeur(s) | 01 /
DONG, Yingda 601 McCarthy Boulevard Milpitas CA 95035 / US | 02 /
KUO, Tien-chien 601 McCarthy Boulevard Milpitas CA 95035 / US | 03 /
HEMINK, Gerrit Jan 601 McCarthy Boulevard Milpitas CA 95035 / US | [2012/26] | Mandataire(s) | Tothill, John Paul Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2015/09] |
Précédent [2012/26] | Tothill, John Paul Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10745708.7 | 17.08.2010 | WO2010US45744 | Numéro de priorité, date | US20090544113 | 19.08.2009 Format original publié: US 544113 | [2012/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011022386 | Date: | 24.02.2011 | Langue: | EN | [2011/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2467854 | Date: | 27.06.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.02.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2467854 | Date: | 25.02.2015 | Langue: | EN | [2015/09] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP2467854 | Date: | 03.06.2015 | [2015/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.02.2011 | Classification | IPC: | G11C16/16, G11C16/10, G11C16/34, G11C16/04, G11C11/56 | [2014/38] | CPC: |
G11C11/5628 (EP,US);
G11C16/34 (KR);
G11C11/5635 (EP,US);
G11C11/5642 (US);
G11C16/0483 (EP,US);
G11C16/10 (EP,KR,US);
G11C16/14 (US);
G11C16/16 (EP,KR,US);
G11C16/30 (US);
|
Précédent IPC [2012/26] | G11C16/16, G11C16/10, G11C16/34 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/26] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SELEKTIVES SPEICHERZELLENPROGRAMM UND LÖSCHUNG | [2012/26] | Anglais: | SELECTIVE MEMORY CELL PROGRAM AND ERASE | [2012/26] | Français: | PROGRAMMATION ET EFFACEMENT SELECTIFS DE CELLULE DE MEMOIRE | [2012/26] | Entrée dans la phase régionale | 27.02.2012 | Taxe nationale de base payée | 27.02.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.02.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.02.2012 | Requête en examen déposée [2012/26] | 23.05.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.09.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.01.2015 | Taxe de délivrance payée | 14.01.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.01.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.09.2014 | Opposition(s) | 26.11.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.08.2010 | AL | 25.02.2015 | AT | 25.02.2015 | BE | 25.02.2015 | BG | 25.02.2015 | CY | 25.02.2015 | CZ | 25.02.2015 | DK | 25.02.2015 | EE | 25.02.2015 | ES | 25.02.2015 | FI | 25.02.2015 | HR | 25.02.2015 | IT | 25.02.2015 | LT | 25.02.2015 | LV | 25.02.2015 | MC | 25.02.2015 | MK | 25.02.2015 | MT | 25.02.2015 | NL | 25.02.2015 | PL | 25.02.2015 | PT | 25.02.2015 | RO | 25.02.2015 | SE | 25.02.2015 | SI | 25.02.2015 | SK | 25.02.2015 | SM | 25.02.2015 | TR | 25.02.2015 | NO | 25.05.2015 | GR | 26.05.2015 | IS | 25.06.2015 | IE | 17.08.2015 | LU | 17.08.2015 | CH | 31.08.2015 | FR | 31.08.2015 | LI | 31.08.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/34] | HU | 17.08.2010 | |
AT | 25.02.2015 | ||
BE | 25.02.2015 | ||
BG | 25.02.2015 | ||
CY | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MK | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
PT | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
SM | 25.02.2015 | ||
TR | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 17.08.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2018/30] | HU | 17.08.2010 | |
AT | 25.02.2015 | ||
BE | 25.02.2015 | ||
BG | 25.02.2015 | ||
CY | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MK | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
SM | 25.02.2015 | ||
TR | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 17.08.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2017/38] | HU | 17.08.2010 | |
AT | 25.02.2015 | ||
BE | 25.02.2015 | ||
BG | 25.02.2015 | ||
CY | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
SM | 25.02.2015 | ||
TR | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 17.08.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2017/21] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 17.08.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 17.08.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 17.08.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 25.02.2015 | |
BE | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/18] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
Précédent [2016/17] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 17.08.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2016/03] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
IT | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/49] | AT | 25.02.2015 | |
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/41] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 25.02.2015 | |
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 25.02.2015 | |
LT | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 25.02.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2008089130 (PARK JUNG-HOON [KR]) [A] 1-16* the whole document *; | [A]US2008094901 (PARK KI-TAE [KR], et al) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]US2009201733 (KIM HONG-SOO [KR], et al) [A] 1-16 * paragraph [0050] - paragraph [0052]; figure 2 * | par le demandeur | US5095344 | US5172338 | US5570315 | US5774397 | US5867429 | US5890192 | US6046935 | US6151248 | US6222762 | US6456528 | US2003002348 | US2005169082 | US7023736 | US2006140007 | US2006158947 | US7196931 | US7196928 | - CHAN ET AL., "A True Single-Transistor Oxide-Nitride-Oxide EEPROM Device", IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, (198703), no. 3, pages 93 - 95 | - NOZAKI ET AL., "A I-Mb EEPROM with MONOS Memory Cell for Semiconductor Disk Application", IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, (199104), vol. 26, no. 4, pages 497 - 501 |