EP2473664 - MACHINE À LAVER À DISTRIBUTEUR D'AGENT DE NETTOYAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 02.02.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.02.2018 | Retrait de la demande | publié le 07.03.2018 [2018/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arçelik Anonim Sirketi E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | [N/P] |
Précédent [2012/28] | Pour tous les Etats désignés Arçelik Anonim Sirketi E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | Inventeur(s) | 01 /
GENCER, Mehtap E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | 02 /
ALPTEKIN, Ahmet E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | [2012/28] | Mandataire(s) | (deleted) | [2012/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10747217.7 | 27.08.2010 | WO2010EP62591 | Numéro de priorité, date | TR20090006688 | 31.08.2009 Format original publié: TR 200906688 | [2012/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011023808 | Date: | 03.03.2011 | Langue: | EN | [2011/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2473664 | Date: | 11.07.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.03.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.03.2011 | Classification | IPC: | D06F39/02 | [2012/28] | CPC: |
D06F39/02 (EP,US);
D06F39/022 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/28] | Titre | Allemand: | WASCHMASCHINE MIT EINEM REINIGUNGSMITTELSPENDER | [2012/28] | Anglais: | A WASHING MACHINE COMPRISING A CLEANING AGENT DISPENSER | [2012/28] | Français: | MACHINE À LAVER À DISTRIBUTEUR D'AGENT DE NETTOYAGE | [2012/28] | Entrée dans la phase régionale | 09.12.2011 | Taxe nationale de base payée | 09.12.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.12.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/28] | 12.10.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.01.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2017 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP1607508 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1-5 * paragraph [0063] - paragraph [0084]; figures 6-11 * [I] 6-10; | [X]GB2187764 (BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE) [X] 1-5 * page 2, line 22 - page 2, line 79; figures 1-2 *; | [A]US2007125134 (PARK SEON H [KR]) [A] 1-10 * paragraph [0067] - paragraph [0080]; figures 6-9 * | par le demandeur | KR20000014316 |