EP2477667 - MÉLANGE DE GRANULÉS COMPRENANT DEUX TYPES DE GRANULÉS DIFFÉRENTS POUR DISTRACTION DE CAL ARTIFICIELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.09.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CelGen3D AG c/o LacMont AG Hofstrasse 1a 6300 Zug / CH | [2014/29] |
Précédent [2012/30] | Pour tous les Etats désignés CelGen AG Hofstrasse 1a 6300 Zug / CH | Inventeur(s) | 01 /
HORVATH, Domonkos Bahnhofstrasse 24 79798 Jestetten / DE | [2012/30] | Mandataire(s) | Wohlfahrt, Jan Günther, et al Gleiss Große Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstraße 45 70469 Stuttgart / DE | [2014/46] |
Précédent [2012/30] | Wohlfahrt, Jan Günther, et al Gleiss Große Schrell & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstraße 45 70469 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10757729.8 | 13.09.2010 | WO2010EP05600 | Numéro de priorité, date | DE20091042493 | 14.09.2009 Format original publié: DE102009042493 | [2012/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011029622 | Date: | 17.03.2011 | Langue: | DE | [2011/11] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2477667 | Date: | 25.07.2012 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.03.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2477667 | Date: | 12.11.2014 | Langue: | DE | [2014/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.07.2011 | Classification | IPC: | A61L27/42, A61L27/46, A61L27/52 | [2012/30] | CPC: |
A61L27/12 (EP,US);
A61K33/42 (US);
A61K9/1623 (US);
A61K9/1652 (US);
A61L27/20 (EP,US);
A61L27/425 (EP,US);
A61L27/46 (EP,US);
A61L27/50 (EP,US);
A61P19/08 (EP);
A61L2430/02 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GRANULATMISCHUNG, UMFASSEND ZWEI VERSCHIEDENE GRANULATE, ZUR KÜNSTLICHEN KALLUSDISTRAKTION | [2012/30] | Anglais: | GRANULATED MATERIAL MIXTURE COMPRISING TWO DIFFERENT GRANULATED MATERIALS FOR ARTIFICIAL CALLUS DISTRACTION | [2012/30] | Français: | MÉLANGE DE GRANULÉS COMPRENANT DEUX TYPES DE GRANULÉS DIFFÉRENTS POUR DISTRACTION DE CAL ARTIFICIELLE | [2012/30] | Entrée dans la phase régionale | 16.04.2012 | Taxe nationale de base payée | 16.04.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.04.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.07.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.04.2012 | Requête en examen déposée [2012/30] | 09.10.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.09.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.02.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.08.2014 | Taxe de délivrance payée | 11.08.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.08.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP14181979.7 / EP2810666 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.09.2013 | Opposition(s) | 13.08.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.09.2010 | AL | 12.11.2014 | BG | 12.11.2014 | CY | 12.11.2014 | CZ | 12.11.2014 | DK | 12.11.2014 | EE | 12.11.2014 | FI | 12.11.2014 | HR | 12.11.2014 | LT | 12.11.2014 | LV | 12.11.2014 | MC | 12.11.2014 | MK | 12.11.2014 | MT | 12.11.2014 | NL | 12.11.2014 | PL | 12.11.2014 | RO | 12.11.2014 | SE | 12.11.2014 | SI | 12.11.2014 | SK | 12.11.2014 | SM | 12.11.2014 | TR | 12.11.2014 | NO | 12.02.2015 | GR | 13.02.2015 | IS | 12.03.2015 | PT | 12.03.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/30] | HU | 13.09.2010 | |
BG | 12.11.2014 | ||
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
MK | 12.11.2014 | ||
MT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
SM | 12.11.2014 | ||
TR | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2017/38] | HU | 13.09.2010 | |
BG | 12.11.2014 | ||
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
MT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
SM | 12.11.2014 | ||
TR | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2017/22] | CY | 12.11.2014 | |
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
MT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2016/23] | CY | 12.11.2014 | |
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2016/12] | CY | 12.11.2014 | |
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/37] | CY | 12.11.2014 | |
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/36] | CY | 12.11.2014 | |
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/35] | CY | 12.11.2014 | |
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/26] | CY | 12.11.2014 | |
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/24] | FI | 12.11.2014 | |
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/23] | FI | 12.11.2014 | |
LT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/22] | LT | 12.11.2014 | |
NO | 12.02.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/21] | LT | 12.11.2014 | |
NO | 12.02.2015 | ||
Précédent [2015/20] | LT | 12.11.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE19706667 (MERCK PATENT GMBH [DE]) [A] 11 * column 3, lines 37-39 * * column 4, lines 31-37 ** claim - *; | [XI]US2002169506 (MATSUSHIMA ASAKO [JP], et al) [X] 1-10,12,14-28 * page 2, paragraphs 41-43 * * page 5, paragraphs 85-86,93 * * claim - * [I] 11,13; | [X]WO2008077257 (MATHYS AG [CH], et al) [X] 1-10,12,14-28 * page 3, line 7 - page 4, line 10 * * page 5, lines 20-33 * * page 9, lines 4-13 * * claim - * | par le demandeur | WO0191663 | WO2006010507 | DE102006047248 |