EP2481262 - COMMANDE DE COULEURS DE SYSTEME D'ECLAIRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.07.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2012 | Retrait de la demande | publié le 29.08.2012 [2012/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2012/31] | Inventeur(s) | 01 /
LENDERINK, Egbert c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2012/31] | Mandataire(s) | van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2012/31] | Van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 10760092.6 | 16.09.2010 | WO2010IB54184 | Numéro de priorité, date | EP20090171040 | 23.09.2009 Format original publié: EP 09171040 | [2012/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011036612 | Date: | 31.03.2011 | Langue: | EN | [2011/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2481262 | Date: | 01.08.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.03.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.03.2011 | Classification | IPC: | H05B33/08 | [2012/31] | CPC: |
H05B45/22 (EP,US);
H05B45/20 (EP,US);
Y02B20/30 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FARBSTEUERUNG EINES BELEUCHTUNGSSYSTEMS | [2012/31] | Anglais: | COLOR CONTROL OF LIGHTING SYSTEM | [2012/31] | Français: | COMMANDE DE COULEURS DE SYSTEME D'ECLAIRAGE | [2012/31] | Entrée dans la phase régionale | 23.04.2012 | Taxe nationale de base payée | 23.04.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.04.2012 | Requête en examen déposée [2012/31] | 04.07.2012 | Demande retirée par le demandeur [2012/35] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE102008015712 (AVAGO TECH ECBU IP SG PTE LTD [SG]) [X] 1-11 * abstract * * paragraphs [0022] - [0044] * * figures 3,4,5,6 *; | [X]DE102006055615 (LEDON LIGHTING GMBH [AT]) [X] 1-11 * paragraphs [0012] - [0027] * * paragraphs [0057] - [0092] * * figures 2,3,4,5 *; | [X]US2008088244 (MORISHITA MASAZUMI [JP]) [X] 1-11 * figures 2,3,7,12 * * paragraphs [0026] - [0031] * * paragraphs [0120] - [0124] *; | [X]US2007235639 (RAINS JACK C JR [US]) [X] 1-11 * paragraphs [0011] - [0017] * * paragraphs [0056] - [0083] * * figures 2b,2c,12 *; | [A]EP1876387 (MITSUBISHI CHEM CORP [JP]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]WO2008041153 (PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY [DE], et al) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]EP2076096 (TECNOLUX ITALIA S A S DI BENIT [IT]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]WO2009024903 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-11 * the whole document * | par le demandeur | WO2007042984 |