EP2488449 - Procédé de production de dioxyde de chlore [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/34] | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DIOXYDE DE CHLORE | ||
[2015/22] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.08.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Akzo Nobel Chemicals International B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | [N/P] |
Précédent [2015/40] | Pour tous les Etats désignés Akzo Nobel Chemicals International B.V. Stationsstraat 77 3811 MH Amersfoort / NL | ||
Précédent [2012/34] | Pour tous les Etats désignés Akzo Nobel Chemicals International B.V. Stationsstraat 77 3811 MH Amersfoort / NL | Inventeur(s) | 01 /
DAHL, Anders Ängsövägen 21 S-132 34 Saltsjö-Boo / SE | 02 /
PELIN, Kalle Hans Thomas Tegskiftegatan 2 S-442 53 Ytterby / SE | [2012/34] | Mandataire(s) | Akzo Nobel IP Department Christian Neefestraat 2 1077 WW Amsterdam / NL | [N/P] |
Précédent [2013/15] | Akzo Nobel IP Department Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | ||
Précédent [2012/34] | De Vries, Adriaan Jacobus Akzo Nobel N.V. Legal, IP & Compliance P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 10760734.3 | 07.10.2010 | [2015/40] | WO2010EP64966 | Numéro de priorité, date | EP20090172745 | 12.10.2009 Format original publié: EP 09172745 | US20090250629P | 12.10.2009 Format original publié: US 250629 P | [2012/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011045222 | Date: | 21.04.2011 | Langue: | EN | [2011/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2488449 | Date: | 22.08.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.04.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2488449 | Date: | 30.09.2015 | Langue: | EN | [2015/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.04.2011 | Classification | IPC: | C01B11/02 | [2012/34] | CPC: |
C01B11/022 (EP,US);
C01B11/023 (EP,KR,US);
B01D3/36 (KR);
B01D46/54 (KR);
B01J19/24 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Chlordioxid | [2015/22] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCTION OF CHLORINE DIOXIDE | [2012/34] | Français: | Procédé de production de dioxyde de chlore | [2015/22] |
Précédent [2012/34] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CHLORDIOXID | ||
Précédent [2012/34] | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DIOXYDE DE CHLORE | Entrée dans la phase régionale | 02.05.2012 | Taxe nationale de base payée | 02.05.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.05.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.08.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 02.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/34] | 10.12.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.08.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.12.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.2015 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 24.04.2015 | 24.04.2015 | Date des procédures orales (annulées) | 12.05.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.08.2015 | Taxe de délivrance payée | 19.08.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.08.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.08.2013 | Opposition(s) | 01.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 30.09.2015 | BG | 30.09.2015 | CY | 30.09.2015 | DK | 30.09.2015 | EE | 30.09.2015 | HR | 30.09.2015 | LT | 30.09.2015 | LV | 30.09.2015 | MC | 30.09.2015 | MK | 30.09.2015 | MT | 30.09.2015 | NL | 30.09.2015 | RS | 30.09.2015 | SK | 30.09.2015 | SM | 30.09.2015 | IE | 07.10.2015 | LU | 07.10.2015 | CH | 31.10.2015 | LI | 31.10.2015 | NO | 30.12.2015 | GR | 31.12.2015 | IS | 30.01.2016 | [2018/47] |
Précédent [2018/30] | BG | 30.09.2015 | |
CY | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MK | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
LU | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2018/02] | BG | 30.09.2015 | |
CY | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
LU | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2017/38] | BG | 30.09.2015 | |
CY | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/45] | DK | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/39] | DK | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/34] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/28] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/23] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/22] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/10] | HR | 30.09.2015 | |
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | LT | 30.09.2015 | |
LV | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 30.09.2015 | |
NO | 30.12.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 30.09.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0131378 (ERCO IND LTD [CA]) [A] 1-15 * page 3, lines 3-26 ** page 5, line 31 - page 6, line 13; claims 1,7 *; | [XDI]US4978517 (NORELL MARIA [SE], et al) [XD] 1-9,12,14 * column 3, line 18 - column 5, line 5; figure 2; example 2; claim 1 * [I] 10,11,13,15; | [XA]US2004228790 (COSTA MARIO LUIS [CA], et al) [X] 1-7 * paragraphs [0029] , [0053] , [0054]; claims 1-3 * [A] 8-15 | Examen | - Fredette, Maurice C., "Chapter II 2: Bleaching Chemicals: Chlorine Dioxide", Fredette, Maurice C., Dence, Carlton W., Reeve, Douglas W., Pulp Bleaching, Atlanta, Tappi Press, (1996), pages 61 - 69, ISBN 0-89852-963-0 | - Chlorine Dioxide Generation, Brochure, published by Eka Chemicals AB, Cellchem. | par le demandeur | US4081520 | US4129484 | US4465658 | US4473540 | US4770868 | US4978517 | US5478446 | US5487881 | US5674466 | US5770171 | US5858322 | US6322690 | US6585950 | US2004228790 | - Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Chlorine Oxides and Chlorine Oxygen Acids, (20100415), pages 17 - 25 |