EP2416897 - DISPOSITIF DE RINÇAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 17.09.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.09.2021 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 20.10.2021 [2021/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alfa Laval Corporate AB P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | [2021/34] |
Précédent [2012/07] | Pour tous les Etats désignés Scanjet Marine AB P.O.Box 2 275 21 Sjöbo / SE | Inventeur(s) | 01 /
ROSS, Martin Smörblommevägen 31 S-247 56 Dalby / SE | 02 /
CRONHOLM, Joacim Storegårdsvägen 70 S-246 57 Barsebäck / SE | [2016/37] |
Précédent [2012/07] | 01 /
ROSS, Martin Mäster Nilsgatan 15 S-275 32 Sjöbo / SE | ||
02 /
CRONHOLM, Joacim Storegårdsvägen 70 S-246 57 Barsebäck / SE | Mandataire(s) | Valea AB Box 17067 200 10 Malmö / SE | [2021/42] |
Précédent [2016/37] | Valea AB Anna Lindhs Plats 4 211 19 Malmö / SE | ||
Précédent [2012/07] | VALEA AB Anna Lindhs Plats 4 211 19 Malmö / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10761934.8 | 06.04.2010 | [2016/37] | WO2010SE50376 | Numéro de priorité, date | SE20090000478 | 09.04.2009 Format original publié: SE 0900478 | [2012/07] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010117324 | Date: | 14.10.2010 | Langue: | EN | [2010/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2416897 | Date: | 15.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2416897 | Date: | 14.09.2016 | Langue: | EN | [2016/37] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP2416897 | Date: | 20.10.2021 | Langue: | EN | [2021/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 14.10.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.11.2013 | Classification | IPC: | B08B9/093 | [2012/07] | CPC: |
B08B9/0936 (EP,SE,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/07] | Titre | Allemand: | SPÜLMECHANISMUS | [2012/07] | Anglais: | FLUSHING DEVICE | [2012/07] | Français: | DISPOSITIF DE RINÇAGE | [2012/07] | Entrée dans la phase régionale | 06.04.2010 | Traduction produite | 13.09.2011 | Taxe nationale de base payée | 13.09.2011 | Taxe de recherche payée | 13.09.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.09.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.09.2011 | Requête en examen déposée [2012/07] | 20.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.08.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.12.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.08.2015 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
14.06.2017
21.12.2018
WITHDRAWN Alfa Laval Corporate AB P.O. Box 73 221 00 Lund / SE Mandataire de l'opposant Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Group Patent P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | [N/P] |
Précédent [2019/06] | |||
Opposant(s) | 01
14.06.2017
21.12.2018
WITHDRAWN Alfa Laval Corporate AB P.O. Box 73 221 00 Lund / SE Mandataire de l'opposant Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Patent Department P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | ||
Précédent [2017/29] | |||
Opposant(s) | 01
14.06.2017
WITHDRAWN Alfa Laval Corporate AB P.O. Box 73 221 00 Lund / SE Mandataire de l'opposant Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Patent Department P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | 19.07.2017 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 29.11.2017 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 15.12.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 16.12.2020 | 16.12.2020 | Date des procédures orales | 01.02.2021 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 11.02.2021 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 28.06.2021 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 13.09.2021 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.04.2010 | AT | 14.09.2016 | BE | 14.09.2016 | CY | 14.09.2016 | CZ | 14.09.2016 | EE | 14.09.2016 | ES | 14.09.2016 | FI | 14.09.2016 | HR | 14.09.2016 | LT | 14.09.2016 | LV | 14.09.2016 | MC | 14.09.2016 | MK | 14.09.2016 | NL | 14.09.2016 | PL | 14.09.2016 | RO | 14.09.2016 | SE | 14.09.2016 | SI | 14.09.2016 | SK | 14.09.2016 | SM | 14.09.2016 | TR | 14.09.2016 | BG | 14.12.2016 | NO | 14.12.2016 | GR | 15.12.2016 | IS | 14.01.2017 | PT | 16.01.2017 | IE | 06.04.2017 | LU | 06.04.2017 | MT | 06.04.2017 | CH | 30.04.2017 | LI | 30.04.2017 | FR | 02.05.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/51] | HU | 06.04.2010 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 06.04.2017 | ||
LU | 06.04.2017 | ||
MT | 06.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 06.04.2010 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 06.04.2017 | ||
LU | 06.04.2017 | ||
MT | 06.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 06.04.2010 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 06.04.2017 | ||
LU | 06.04.2017 | ||
MT | 06.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 06.04.2017 | ||
LU | 06.04.2017 | ||
MT | 06.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 06.04.2017 | ||
LU | 06.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 06.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/07] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/06] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/13] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Précédent [2017/11] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 14.09.2016 | |
LT | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 14.09.2016 | Citations: | Recherche | [X]US2800366 (SCRUGGS JOSEPH A); | [X]US5333630 (JEPSEN ERIK L [DK], et al); | [A]GB2315106 (THAMES WATER UTILITIES [GB]); | [A]WO0158605 (MCBERNS PTY LTD [AU], et al); | [XI]DE102004052794 (TUCHENHAGEN GMBH [DE]); | [A]WO2008058541 (ALFA LAVAL TANK EQUIPMENT AS [DK], et al); | [A]US2008142042 (BRAMSEN FRANKLIN ERIK [US]) | Recherche internationale | [X]US5333630 (JEPSEN ERIK L [DK], et al); | [A]US2003145880 (JEPSEN ERIK LUND [DK], et al); | [X]WO2006048067 (TUCHENHAGEN GMBH [DE], et al); | [X]WO2007090395 (ALFA LAVAL TANK EQUIPMENT AS [DK], et al) | Opposition | US2895688 | US3031148 | WO9204994 | US6568413 | US2004238009 | DE102004052794 | WO2008060223 |