EP2431492 - TÔLE D'ACIER CONTENANT DE L'AZOTE À HAUTE TENEUR EN MANGANÈSE PRÉSENTANT UNE RÉSISTANCE ET UNE DUCTILITÉ ÉLEVÉES, ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 15.04.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 27.07.2022 [2022/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hyundai Steel Company 1-10 Songhyeon-dong Dong-gu Incheon 401-040 / KR | [2012/12] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Young Kook 11-304 Samho Apt. Bangbaebondong Seocho-gu Seoul 137-759 / KR | 02 /
JUNG, Yeon Seung 103-103 LOTTE Catsle-park Sungsu2ga-3dong Sungdong-gu Seoul 133-725 / KR | 03 /
KANG, Sin Gon 106-704 Daewoo Apt. Imun-3dong Dongdaemun-gu Seoul 130-763 / KR | 04 /
MIN, Dong Joon 101-1404 LOTTE Apt. Samsung-2dong Gangnam-gu Seoul 135-863 / KR | [2012/12] | Mandataire(s) | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2015/40] | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Speditionstraße 21 40221 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2012/12] | Michalski Hüttermann & Partner Neuer Zollhof 2 40221 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10769913.4 | 27.04.2010 | [2015/40] | WO2010KR02625 | Numéro de priorité, date | KR20090036963 | 28.04.2009 Format original publié: KR 20090036963 | KR20100026584 | 25.03.2010 Format original publié: KR 20100026584 | [2012/12] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010126268 | Date: | 04.11.2010 | Langue: | KO | [2010/44] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2431492 | Date: | 21.03.2012 | Langue: | EN | [2012/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2431492 | Date: | 30.09.2015 | Langue: | EN | [2015/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.03.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.12.2013 | Classification | IPC: | C22C38/04, C22C38/00, C21D8/02, C22C38/06, C22C38/34, C22C38/38, C21D9/46, C21D6/00, C22C38/02 | [2014/04] | CPC: |
C21D6/005 (EP,US);
C21D8/0205 (EP,US);
C21D9/46 (EP,US);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
C22C38/06 (EP,US);
C22C38/34 (EP,US);
C22C38/38 (EP,US);
|
Précédent IPC [2012/12] | C22C38/04, C22C38/58, C21D8/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/12] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STAHLBLECH MIT HOHEM MANGAN- UND STICKSTOFFANTEIL SOWIE HOHER FESTIGKEIT UND LEITFÄHIGKEIT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2012/12] | Anglais: | HIGH MANGANESE NITROGEN-CONTAINING STEEL SHEET HAVING HIGH STRENGTH AND HIGH DUCTILITY, AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME | [2012/12] | Français: | TÔLE D'ACIER CONTENANT DE L'AZOTE À HAUTE TENEUR EN MANGANÈSE PRÉSENTANT UNE RÉSISTANCE ET UNE DUCTILITÉ ÉLEVÉES, ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2012/12] | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2011 | Traduction produite | 08.11.2011 | Taxe nationale de base payée | 08.11.2011 | Taxe de recherche payée | 08.11.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.11.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.11.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.11.2011 | Requête en examen déposée [2012/12] | 15.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2015 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.08.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.04.2015 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
16.06.2016
21.06.2016
ADMISSIBLE Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstrasse 99 38239 Salzgitter / DE Mandataire de l'opposant Moser Götze & Partner Patentanwälte mbB, et al, et al Paul-Klinger-Strasse 9 45127 Essen / DE | [2016/30] | 08.08.2016 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 04.07.2017 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 19.01.2018 | 12.09.2017 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 22.09.2017 | Effet juridique de la révocation du brevet [2018/05] | 19.01.2018 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.04.2010 | BE | 30.09.2015 | BG | 30.09.2015 | CY | 30.09.2015 | CZ | 30.09.2015 | DK | 30.09.2015 | EE | 30.09.2015 | ES | 30.09.2015 | FI | 30.09.2015 | HR | 30.09.2015 | IT | 30.09.2015 | LT | 30.09.2015 | LV | 30.09.2015 | MC | 30.09.2015 | NL | 30.09.2015 | PL | 30.09.2015 | RO | 30.09.2015 | SE | 30.09.2015 | SI | 30.09.2015 | SK | 30.09.2015 | TR | 30.09.2015 | NO | 30.12.2015 | GR | 31.12.2015 | IS | 30.01.2016 | PT | 01.02.2016 | GB | 27.04.2016 | IE | 27.04.2016 | LU | 27.04.2016 | CH | 30.04.2016 | LI | 30.04.2016 | MT | 30.04.2016 | AT | 27.04.2017 | FR | 02.05.2017 | [2022/27] |
Précédent [2020/21] | BE | 30.09.2015 | |
BG | 30.09.2015 | ||
CY | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2019/38] | BE | 30.09.2015 | |
BG | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/32] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/10] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2018/07] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Précédent [2017/38] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Précédent [2017/08] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Précédent [2017/07] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Précédent [2017/04] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
Précédent [2017/03] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 30.09.2015 | |
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Précédent [2016/39] | CZ | 30.09.2015 | |
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Précédent [2016/37] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 30.09.2015 | |
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 30.09.2015 | |
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/10] | FI | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 30.09.2015 | |
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 30.09.2015 | |
NO | 30.12.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 30.09.2015 | Citations: | Recherche | [XI]GB2024862 (KOBE STEEL LTD) [X] 1,2,4-7 * claims 1-4 * * tables 1-2 * * page 2, line 12 - page 5, line 7 * [I] 3,8-13; | [XAI]GB2040999 (NIPPON KOKAN KK) [X] 1,2,4,5 * claims 1-6 * * claims I-III * * page 2, line 7 - page 7, line 25 * [A] 6 [I] 3,7-13; | [A]JPS6036647 (KAWASAKI STEEL CO) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]FR2557140 (KOBE STEEL LTD [JP]) [A] 1-13 * table 1 ** claims 1-2 *; | [A]JPS63235428 (NIPPON MINING CO) [A] 1-13 * the whole document *; | [Y]US4855105 (SVIDUNOVICH NIKOLAI A [SU], et al) [Y] 3,9-13 * claims 1-3 * * examples 1-4 *; | [XAI]JPH0313544 (NIPPON STEEL CORP) [X] 1,2,5 * the whole document * [A] 4,6 [I] 3,7-13; | [A]JPH04154938 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]WO9313233 (PO HANG IRON & STEEL [KR], et al) [A] 1-13 * claims 1-12 * * examples 1-7 *; | [XI]JPH0657379 (NIPPON STEEL CORP) [X] 1,2,4,5,7 * the whole document * [I] 3,6,8-13; | [A]JPH07126809 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-13 * the whole document *; | [XY]US2008035248 (CUGY PHILIPPE [FR], et al) [X] 1,2,4-8 * claims 1-17 * * tables 1-2 * * paragraph [0023] - paragraph [0065] * [Y] 3,9-13 | Recherche internationale | [A]KR940007374B (PO HANG IRON & STEEL [KR], et al); | [Y]KR100241016B (PO HANG IRON & STEEL [KR], et al); | [A]KR20060040718 (USINOR [FR]); | [A]KR20070085757 (THYSSENKRUPP STEEL AG [DE]); | [Y]JP2007326150 (JAPAN STEEL WORKS LTD); | [A]KR100851158B (POSCO); | [Y] - LIEVEN BRACKE ET AL, "The Influence of Cr and N Additions on the Mechanical Properties of FeMnC Steels", METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A, (200703), vol. 38, no. 3, pages 520 - 528, XP019695750 |