EP2425279 - PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER LA MOUILLABILITÉ D'UN RÉSERVOIR D'HUILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.03.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.03.2016 | Demande réputée retirée | publié le 06.04.2016 [2016/14] | Demandeur(s) | Pour :BG
CZ
DE
DK
GR
HU
IE
IT
LT
NO
PL
RO
SI
SK
TR
Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83-89 2514 JG The Hague / NL | Pour :AT
BE
CH
CY
EE
ES
FI
HR
IS
LI
LU
LV
MC
MK
MT
NL
PT
SE
SM
PRAD Research and Development Limited P.O. Box 71 Craigmuir Chambers Road Town, Tortola / VG | Pour :FR
Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | Pour :GB
NL
Schlumberger Holdings Limited P.O. Box 71 Craigmuir Chambers Road Town, Tortola / VG | [N/P] |
Précédent [2012/10] | Pour :BG
CZ
DE
DK
GR
HU
IE
IT
LT
NO
PL
RO
SI
SK
TR
Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83-89 2514 JG The Hague / NL | ||
Pour :AT
BE
CH
CY
EE
ES
FI
HR
IS
LI
LU
LV
MC
MK
MT
NL
PT
SE
SM
PRAD Research and Development Limited P.O. Box 71 Craigmuir Chambers Road Town, Tortola / VG | |||
Pour :FR
Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | |||
Pour :GB
NL
Schlumberger Holdings Limited PO Box 71 Craigmuir Chambers Roadtown, Tortola / VG | Inventeur(s) | 01 /
FREEDMAN, Robert 5702 Grape Street Houston TX 77096 / US | [2012/10] | Mandataire(s) | Oxley, Robin John George, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [2012/10] | Bailey, Richard Alan Marks & Clerk LLP 27 Imperial Square Cheltenham Gloucestershire GL50 1RQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10770258.1 | 28.04.2010 | WO2010US32754 | Numéro de priorité, date | US20090431847 | 29.04.2009 Format original publié: US 431847 | [2012/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010126998 | Date: | 04.11.2010 | Langue: | EN | [2010/44] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2425279 | Date: | 07.03.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.11.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 10.03.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.2014 | Classification | IPC: | G01V3/32, E21B47/00, G01V3/38, G01V3/18, G01N24/08 | [2014/16] | CPC: |
G01N24/081 (EP,US);
G01V3/32 (EP,US);
G01R33/448 (EP,US);
Y02A90/30 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/10] | G01V3/32, E21B47/00, G01V3/38, G01V3/18 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/10] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER BEFEUCHTBARKEIT EINES ÖLRESERVOIRS | [2012/10] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINING WETTABILITY OF AN OIL RESERVOIR | [2012/10] | Français: | PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER LA MOUILLABILITÉ D'UN RÉSERVOIR D'HUILE | [2012/10] | Entrée dans la phase régionale | 11.11.2011 | Taxe nationale de base payée | 11.11.2011 | Taxe de recherche payée | 11.11.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.11.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.11.2011 | Requête en examen déposée [2012/10] | 23.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.11.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/14] | 27.11.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2015 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US6765380 (FREEDMAN ROBERT [US], et al) [Y] 1-19 * abstract * * column 1, line 15 - line 18 * * column 2, line 35 - line 55 * * column 4, line 29 - column 6, line 67 * * column 13, line 58 - column 14, line 4 *; | [Y]US5162733 (BALDWIN BERNARD A [US]) [Y] 1-19 * column 1, line 5 - column 2, line 16 * * column 6, line 53 - column 7, line 8 *; | [A]US3657730 (ROBINSON JOSEPH D, et al) [A] 1-19 * abstract * * column 3, line 24 - line 67 *; | [A]US2005221495 (BELL STEPHEN A [US], et al) [A] 1-19 * paragraphs [0002] , [0011] - [0014] - [0034] - [0036] *; | [A]US6346813 (KLEINBERG ROBERT L [US]) [A] 1-19 * column 1, line 8 - line 13 * * column 7, line 57 - column 8, line 4 * | Recherche internationale | [A]US5162733 (BALDWIN BERNARD A [US]); | [A]US5578922 (LURIE DAVID J [GB], et al); | [A]US6765380 (FREEDMAN ROBERT [US], et al); | [A]US7397240 (FLEURY MARC [FR], et al) |