EP2424449 - DISPOSITIF D'ABLATION DE TISSU AVEC UNE VITESSE ÉLEVÉE DE VA-ET-VIENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.09.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hologic Inc. 250 Campus Drive Marlborough, MA 01752 / US | [2017/08] |
Précédent [2016/46] | Pour tous les Etats désignés Hologic, Inc. 35 Crosby Drive Bedford, MA 01730 / US | ||
Précédent [2016/36] | Pour tous les Etats désignés Hologic, Inc. 35 Crosby Drive Bedford, MA 01730 / US | ||
Précédent [2012/10] | Pour tous les Etats désignés Interlace Medical, Inc. 135 Newbury Street Framingham, MA 01701 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Hologic, Inc. 35 Crosby Drive Bedford, MA 01730 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHIN, Albert, Chun-Chi 25 Bernard Street Newton MA 02461 / US | 02 /
SULLIVAN, Roy, Hewitt 312 Williams Street Uxbridge MA 01569 / US | 03 /
LITSCHER, Eric, Karl 1 John Matthew Road Hopkinton MA 01748 / US | 04 /
CHURCHILL, William, Lucas 24 Wheeler Road Bolton MA 01740 / US | 05 /
ADAMS, Ronald, David 18 Hillside Drive Holliston MA 01746 / US | 06 /
GRUBER, William, Harwick 15 Fitzgerald Lane Southborough MA 01772 / US | 07 /
JACOBS, David 22 Marshall Path Acton MA 01720 / US | [2012/10] | Mandataire(s) | Lecomte & Partners 76-78, rue de Merl 2146 Luxembourg / LU | [N/P] |
Précédent [2016/46] | Lecomte & Partners P.O. Box 1623 1016 Luxembourg / LU | ||
Précédent [2012/24] | Rickard, David John, et al Ipulse 26 Mallinson Road London SW11 1BP / GB | ||
Précédent [2012/10] | Ahmad, Sheikh Shakeel, et al Keltie LLP Fleet Place House 2 Fleet Place London EC4M 7ET / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10770377.9 | 29.04.2010 | [2016/46] | WO2010US33050 | Numéro de priorité, date | US20090432647 | 29.04.2009 Format original publié: US 432647 | US20090432686 | 29.04.2009 Format original publié: US 432686 | US20090432675 | 29.04.2009 Format original publié: US 432675 | US20090432691 | 29.04.2009 Format original publié: US 432691 | US20090432702 | 29.04.2009 Format original publié: US 432702 | [2012/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010127174 | Date: | 04.11.2010 | Langue: | EN | [2010/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2424449 | Date: | 07.03.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.11.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2424449 | Date: | 16.11.2016 | Langue: | EN | [2016/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 04.11.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.2015 | Classification | IPC: | A61B17/32, A61B17/42, A61B17/00, A61B17/34, A61B1/303, A61B17/3205, A61M1/00, // A61B8/12, A61B17/29, A61B17/3201, A61B10/02, A61B17/3207, A61B18/14 | [2016/26] | CPC: |
A61B17/32002 (EP,CN,US);
A61B1/303 (EP,CN,US);
A61B17/32053 (EP,CN,US);
A61B17/3421 (EP,CN,US);
A61B17/42 (EP,CN,US);
A61B90/30 (EP,US);
A61M1/842 (EP,CN);
A61B17/29 (EP,CN,US);
A61B17/3201 (EP,CN,US);
A61B17/32056 (EP,CN,US);
A61B17/320725 (EP,CN,US);
A61B17/320758 (EP,CN,US);
A61B17/320783 (EP,CN,US);
A61B17/3462 (EP,CN,US);
A61B17/3496 (EP,CN,US);
A61B17/3498 (EP,CN,US);
A61B2010/0208 (EP,CN,US);
A61B2017/00331 (EP,CN,US);
A61B2017/00685 (EP,CN,US);
A61B2017/00738 (EP,CN,US);
A61B2017/00973 (EP,CN,US);
A61B2017/2905 (EP,CN,US);
A61B2017/320004 (EP,CN,US);
A61B2017/320028 (EP,CN,US);
A61B2017/320064 (EP,CN,US);
A61B2017/320775 (EP,CN,US);
A61B2017/3445 (EP,CN,US);
A61B2017/3447 (EP,CN,US);
A61B2017/3466 (EP,CN,US);
A61B2017/4216 (EP,CN,US);
A61B2018/1407 (EP,CN,US);
A61B2217/005 (EP,CN,US);
A61B2217/007 (EP,CN,US);
A61B8/12 (EP,CN,US)
(-)
|
Précédent IPC [2012/10] | A61B17/3201 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/10] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GEWEBEENTFERNUNGSVORRICHTUNG MIT HOHER WECHSELWIRKUNGSRATE | [2012/10] | Anglais: | TISSUE REMOVAL DEVICE WITH HIGH RECIPROCATION RATE | [2012/10] | Français: | DISPOSITIF D'ABLATION DE TISSU AVEC UNE VITESSE ÉLEVÉE DE VA-ET-VIENT | [2012/10] | Entrée dans la phase régionale | 21.11.2011 | Taxe nationale de base payée | 21.11.2011 | Taxe de recherche payée | 21.11.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.11.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.11.2011 | Requête en examen déposée [2012/10] | 15.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.06.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.10.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.10.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP16182254.9 / EP3132760 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.06.2016 | Opposition(s) | 17.08.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.04.2010 | AT | 16.11.2016 | BE | 16.11.2016 | CY | 16.11.2016 | CZ | 16.11.2016 | DK | 16.11.2016 | EE | 16.11.2016 | FI | 16.11.2016 | HR | 16.11.2016 | IT | 16.11.2016 | LT | 16.11.2016 | LV | 16.11.2016 | MC | 16.11.2016 | MK | 16.11.2016 | PL | 16.11.2016 | RO | 16.11.2016 | SE | 16.11.2016 | SI | 16.11.2016 | SK | 16.11.2016 | SM | 16.11.2016 | TR | 16.11.2016 | BG | 16.02.2017 | NO | 16.02.2017 | GR | 17.02.2017 | IS | 16.03.2017 | PT | 16.03.2017 | IE | 29.04.2017 | LU | 29.04.2017 | MT | 29.04.2017 | CH | 30.04.2017 | LI | 30.04.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MK | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
TR | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MK | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Précédent [2018/06] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/35] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/33] | AT | 16.11.2016 | |
DK | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/26] | AT | 16.11.2016 | |
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 16.11.2016 | Citations: | Recherche | [A]EP0541377 (VANCE PRODUCTS INC [US]) [A] 1-13 * abstract * * column 1, lines 32-42 ** column 2, lines 22-54 *; | [A]US2002082519 (MILLER MICHAEL E [US], et al) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0057] - [0061] *; | [A]EP1698283 (ETHICON ENDO SURGERY INC [US]) [A] 1-13 * abstract * | Recherche internationale | [X]US4598710 (KLEINBERG LARRY K [US], et al); | [Y]US5964777 (DRUCKER KAREN [US]); | [Y]US6159209 (HAKKY SAID I [US]); | [Y]US2005177168 (BRUNNETT WILLIAM C [US], et al) | par le demandeur | EP0541377 | US5730752 | WO9911184 | US5906615 | US6032673 | US2002082519 | US2006047185 | EP1698283 | US7226459 |