EP2516039 - ADSORPTION EN LITS COMPACTS ET MODULAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.11.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.11.2015 | Retrait de la demande | publié le 23.12.2015 [2015/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Praxair Technology, Inc. 39 Old Ridgebury Road Danbury, CT 06810 / US | [2012/44] | Inventeur(s) | 01 /
DESAI, Ashwin 2336 Founders Way Saugus MA 01906 / US | 02 /
CELIK, Cem, E. 1218 Majestic Woods Drive Grand Island NY 14072 / US | 03 /
ACKLEY, Mark, William 96 Church Street East Aurora NY 14052 / US | 04 /
SMOLAREK, James 6696 Liebler Road Boston NY 14025 / US | [2012/47] |
Précédent [2012/44] | 01 /
DESAI, Ashwin 90 Groton Dr. Apt.1 Amherst NY 14228 / US | ||
02 /
CELIK, Cem, E. 1218 Majestic Woods Drive Grand Island NY 14072 / US | |||
03 /
ACKLEY, Mark, William 96 Church Street East Aurora NY 14052 / US | |||
04 /
SMOLAREK, James 6696 Liebler Road Boston NY 14025 / US | Mandataire(s) | Schwan Schorer & Partner mbB Patentanwälte Bauerstraße 22 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/44] | Schwan - Schwan - Schorer Bauerstrasse 22 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10776904.4 | 05.11.2010 | WO2010US55601 | Numéro de priorité, date | US20090646183 | 23.12.2009 Format original publié: US 646183 | [2012/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011087555 | Date: | 21.07.2011 | Langue: | EN | [2011/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2516039 | Date: | 31.10.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.07.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.07.2011 | Classification | IPC: | B01D53/04 | [2012/44] | CPC: |
B01D53/0407 (EP,US);
B01D53/0415 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Titre | Allemand: | MODULARES KOMPAKTES ADSORPTIONSBETT | [2012/44] | Anglais: | MODULAR COMPACT ADSORPTION BED | [2012/44] | Français: | ADSORPTION EN LITS COMPACTS ET MODULAIRES | [2012/44] | Entrée dans la phase régionale | 23.07.2012 | Taxe nationale de base payée | 23.07.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.07.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.07.2012 | Requête en examen déposée [2012/44] | 07.11.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.03.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2015 | Demande retirée par le demandeur [2015/52] | 25.02.2016 | Date des procédures orales | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.11.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [IY]US711187 (STONE GEORGE C [US]) [I] 1-18 * page 1, lines 13-92; figure - * [Y] 19; | [Y]US2080578 (RAY ARTHUR B) [Y] 19 * page 1, column 1, line 45 - page 1, column 2, line 20; figure -; claim 1 *; | [A]US3186149 (AYERS JOSEPH G) [A] 1-19 * column 1, line 9 - column 4, line 31; figure - *; | [A]US3590561 (MARBLE ROBERT I) [A] 1-19 * figure - *; | [XYI]US5290345 (OSENDORF RICHARD J [US], et al) [X] 1,2,4-9,14,15 * column 8, lines 11-56; figures 1,12,19 * [Y] 19 [I] 3,10-13,16-18; | [A] - A.S.PUSHNOV, "Calculation of average bed porosity", CHEMICAL AND PETROLEUM ENGINEERING, (2006), vol. 42, no. 1-2, pages 14 - 16, XP002620983 [A] 11 * figure - * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10556-006-0045-x | par le demandeur | GB606867 | US5324159 | - W.E. GROSS; J.C. GOSHORN, "An Instrument for Determining the Volume and Bulk Density of Granular Materials", ASTM BULLETIN, (194803), pages 55 - 59 |