EP2579955 - JEU DE DANSE ET COURS DE TANZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/16] | JEU ET SYSTÈME DIDACTIQUE DE DANSE | ||
[2019/52] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.05.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.01.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Harmonix Music Systems, Inc. 625 Massachusetts Avenue 2nd Floor Cambridge, MA 02139 / US | [2013/16] | Inventeur(s) | 01 /
FLURY, Marc, Albert c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02139 / US | 02 /
CROOKER, Kasson, D. c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02139 / US | 03 /
BOCH, Matthew, Christopher c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02139 / US | 04 /
EGOZY, Eran, B. c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02139 / US | 05 /
TATE, Dean, Nicholas c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02139 / US | 06 /
GOLDSTEIN, Seth c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02319 / US | 07 /
ADAMS, Isaac c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02139 / US | 08 /
CARRIUOLO, Adam c/o 625 Massachusetts Avenue 2nd Flr. Cambridge, MA 02139 / US | [2013/16] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2020/28] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | ||
Précédent [2013/16] | Jennings, Vincent Louis Harrison Goddard Foote Fountain Precinct Balm Green GB-Sheffield S1 2JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10777201.4 | 05.11.2010 | [2020/28] | WO2010US55682 | Numéro de priorité, date | US20100354073P | 11.06.2010 Format original publié: US 354073 P | [2013/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011155958 | Date: | 15.12.2011 | Langue: | EN | [2011/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2579955 | Date: | 17.04.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.12.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2579955 | Date: | 08.07.2020 | Langue: | EN | [2020/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.12.2011 | Classification | IPC: | A63F13/814, A63F13/213, A63F13/44, A63F13/46, G06F3/01 | [2019/52] | CPC: |
A63F13/213 (EP,US);
A63F13/814 (EP,US);
A63F13/428 (EP);
A63F13/44 (EP,US);
A63F13/46 (EP,US);
A63F13/5372 (EP);
A63F13/54 (EP);
G06F3/011 (EP,US);
G06F3/017 (EP,US);
A63F13/67 (EP);
A63F2300/1093 (US);
A63F2300/6081 (EP,US);
A63F2300/61 (EP,US);
A63F2300/638 (EP,US);
A63F2300/6607 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/16] | A63F13/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TANZSPIEL UND TANZKURS | [2019/52] | Anglais: | DANCE GAME AND TUTORIAL | [2013/16] | Français: | JEU DE DANSE ET COURS DE TANZ | [2019/52] |
Précédent [2013/16] | TANZSPIEL UND ANLEITUNG | ||
Précédent [2013/16] | JEU ET SYSTÈME DIDACTIQUE DE DANSE | Entrée dans la phase régionale | 14.12.2012 | Taxe nationale de base payée | 14.12.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.12.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/16] | 31.07.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.09.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.10.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 01.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.03.2014 | Opposition(s) | 09.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2015 | 06   M06   Taxe payée le   27.01.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.11.2010 | AL | 08.07.2020 | AT | 08.07.2020 | CY | 08.07.2020 | CZ | 08.07.2020 | DK | 08.07.2020 | EE | 08.07.2020 | ES | 08.07.2020 | FI | 08.07.2020 | HR | 08.07.2020 | IT | 08.07.2020 | LT | 08.07.2020 | LV | 08.07.2020 | MC | 08.07.2020 | MK | 08.07.2020 | MT | 08.07.2020 | NL | 08.07.2020 | PL | 08.07.2020 | RO | 08.07.2020 | RS | 08.07.2020 | SE | 08.07.2020 | SI | 08.07.2020 | SK | 08.07.2020 | SM | 08.07.2020 | TR | 08.07.2020 | BG | 08.10.2020 | NO | 08.10.2020 | GR | 09.10.2020 | IE | 05.11.2020 | LU | 05.11.2020 | IS | 08.11.2020 | PT | 09.11.2020 | BE | 30.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/32] | HU | 05.11.2010 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MK | 08.07.2020 | ||
MT | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
TR | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IE | 05.11.2020 | ||
LU | 05.11.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 05.11.2010 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MT | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
TR | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IE | 05.11.2020 | ||
LU | 05.11.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
TR | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IE | 05.11.2020 | ||
LU | 05.11.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IE | 05.11.2020 | ||
LU | 05.11.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
LU | 05.11.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
LU | 05.11.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/33] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
LU | 05.11.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 08.07.2020 | |
DK | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AT | 08.07.2020 | |
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 08.07.2020 | |
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 08.07.2020 | |
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP1029570 (KONAMI CO LTD [JP], et al) [A] 1-8 * paragraph [0078] *; | [A]JP2001299975 (HAMABE HIROMI) [A] 1-8 * abstract *; | [XYI]US2002019258 (KIM GERARD JOUNGHYUN [KR], et al) [X] 1,3,8-10,45,46,49,50,53,54 * paragraphs [0022] - [0023] - [0032] - [0041] - [0043] - [0053]; figures 1-8 * [Y] 2-7 [I] 2; | [Y] - Daniel Thalmann, "L'animation par ordinateur", (20060421), pages 125 - 176, URL: http://web.archive.org/web/20060421045510/http://vrlab.epfl.ch/~thalmann/CG/infogr.4.pdf, (20110113), XP002616780 [Y] 2-7 * section 4.2.1, 4.3 *; page 144 * | [A] - anonymous, "BVH File Specification", Character studio, (20060321), URL: http://web.archive.org/web/20060321075406/http://character-studio.net/bvh_file_specification.htm, (20110113), XP002616839 [A] 2-7 * the whole document * | Examen | US2008200224 |