EP2436001 - SYSTÈMES DE MESURE DE POSITION À L'AIDE DE DÉTECTEURS SENSIBLES À LA POSITION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.12.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Analog Devices, Inc. One Technology Way Norwood, MA 02062-9106 / US | [2018/07] |
Précédent [2012/14] | Pour tous les Etats désignés Analog Devices, Inc. One Technology Way Norwood, MA 02062-9106 / US | Inventeur(s) | 01 /
DELIWALA, Shrenik 16 Kathleen Drive Andover MA 01810 / US | [2012/14] | Mandataire(s) | Beck, Simon Antony, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [2018/07] |
Précédent [2012/14] | Beck, Simon Antony, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10781228.1 | 27.05.2010 | [2018/07] | WO2010US36438 | Numéro de priorité, date | US20090181538P | 27.05.2009 Format original publié: US 181538 P | [2012/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010138741 | Date: | 02.12.2010 | Langue: | EN | [2010/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2436001 | Date: | 04.04.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2436001 | Date: | 14.02.2018 | Langue: | EN | [2018/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 02.12.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.08.2014 | Classification | IPC: | A61B5/00, G06F3/0346 | [2014/38] | CPC: |
G06F3/0346 (EP);
H04N21/42204 (EP)
|
Précédent IPC [2012/14] | G09G5/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/14] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POSITIONSMESSSYSTEME MIT POSITIONSEMPFINDLICHEN DETEKTOREN | [2012/14] | Anglais: | POSITION MEASUREMENT SYSTEMS USING POSITION SENSITIVE DETECTORS | [2012/14] | Français: | SYSTÈMES DE MESURE DE POSITION À L'AIDE DE DÉTECTEURS SENSIBLES À LA POSITION | [2012/14] | Entrée dans la phase régionale | 22.11.2011 | Taxe nationale de base payée | 22.11.2011 | Taxe de recherche payée | 22.11.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.11.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.11.2011 | Requête en examen déposée [2012/14] | 04.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.04.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.10.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.12.2017 | Taxe de délivrance payée | 28.12.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.12.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18156519.3 La demande est réputée retirée : 14.03.2018 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.04.2016 | Opposition(s) | 15.11.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.05.2010 | AL | 14.02.2018 | AT | 14.02.2018 | CY | 14.02.2018 | CZ | 14.02.2018 | DK | 14.02.2018 | EE | 14.02.2018 | ES | 14.02.2018 | FI | 14.02.2018 | HR | 14.02.2018 | IT | 14.02.2018 | LT | 14.02.2018 | LV | 14.02.2018 | MC | 14.02.2018 | MK | 14.02.2018 | NL | 14.02.2018 | PL | 14.02.2018 | PT | 14.02.2018 | RO | 14.02.2018 | SE | 14.02.2018 | SI | 14.02.2018 | SK | 14.02.2018 | SM | 14.02.2018 | TR | 14.02.2018 | BG | 14.05.2018 | NO | 14.05.2018 | GR | 15.05.2018 | IE | 27.05.2018 | LU | 27.05.2018 | MT | 27.05.2018 | BE | 31.05.2018 | CH | 31.05.2018 | FR | 31.05.2018 | LI | 31.05.2018 | IS | 14.06.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 27.05.2010 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MK | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 27.05.2010 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/06] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/38] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 14.02.2018 | |
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | Citations: | Recherche | [X]WO0007148 (INTEL CORP [US], et al) [X] 1-5,11-15 * page 4, line 27 - page 5, line 34; figure 2 * * page 9, line 21 - page 10, line 6; figures 6A-6C * * claim 1 *; | [I]US5196689 (SUGITA KEIZO [US], et al) [I] 1-5,11-15 * column 1, line 6 - line 9 * * column 6, line 32 - line 68; figures 8,9 * * column 11, line 37 - line 52; claim 1 * | Recherche internationale | [X]US2008013826 (HILLIS WILLIAM DANIEL [US], et al); | [X]US2008278445 (SWEETSER JOHN [US], et al); | [Y]US6597443 (BOMAN DUANE [US]); | [Y]US2009085869 (DESTURA GALILEO JUNE [NL], et al); | [Y]US4956546 (NISHIBE TAKASHI [JP], et al); | [Y]US2008089587 (KIM SANG HEON [KR], et al); | [A]US2009078858 (FOUQUET JULIE E [US], et al) | par le demandeur | WO0007148 | US5196689 |