EP2441070 - UTILISATION DES BLANCS D'AFFICHAGE SUR PAPIER ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.03.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.03.2014 | Demande réputée retirée | publié le 30.04.2014 [2014/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2014/10] |
Précédent [2012/16] | Pour tous les Etats désignés SKIFF, LLC 300 W. 57th Street, 40th Floor New York, NY 10021 / US | ||
Pour tous les Etats désignés eBooks Technologies, Inc. 7745 Herschel Avenue LaJolla, CA 92037 / US | Inventeur(s) | 01 /
LE CHEVALIER, Vincent 1180 Randol Avenue San Jose CA 94126 / US | 02 /
CONBOY, Garth 7778 Ludington Place La Jolla CA 92037 / US | 03 /
LESHNER, William 7855 Pipit Place San Diego CA 92129 / US | 04 /
RICHARDS, Ruze 13 Ashley Drive Holmdel NJ 07733 / US | 05 /
DUGA, Brady 3134 Del Rey Avenue Carlsbad CA 92009 / US | [2012/16] | Mandataire(s) | Kolster Oy Ab (Salmisaarenaukio 1) P.O. Box 204 00181 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2013/43] | Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 PO Box 148 00121 Helsinki / FI | ||
Précédent [2012/16] | Antila, Harri Jukka Tapani Kolster Oy Ab P.O. Box 148 (Iso Roobertinkatu 23) 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 10786625.3 | 07.06.2010 | WO2010US37600 | Numéro de priorité, date | US20090482013 | 10.06.2009 Format original publié: US 482013 | [2012/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010144351 | Date: | 16.12.2010 | Langue: | EN | [2010/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2441070 | Date: | 18.04.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 16.12.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2013 | Classification | IPC: | G06Q30/02, G06F9/44 | [2013/17] | CPC: |
G06Q30/02 (EP,US);
G06F9/451 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/16] | G09G5/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/16] | Titre | Allemand: | WEISSRAUM-AUSNUTZUNG IN EINER ELEKTRONISCHEN PAPIERANZEIGE | [2012/16] | Anglais: | ELECTRONIC PAPER DISPLAY WHITESPACE UTILIZATION | [2012/16] | Français: | UTILISATION DES BLANCS D'AFFICHAGE SUR PAPIER ÉLECTRONIQUE | [2012/16] | Entrée dans la phase régionale | 30.12.2011 | Taxe nationale de base payée | 30.12.2011 | Taxe de recherche payée | 30.12.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.12.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/16] | 20.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.10.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/18] | 09.12.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US2003128234 (BROWN MICHAEL WAYNE [US], et al); | [Y]US2008215967 (ABRAMS EDWARD [US], et al); | [A]US2004003097 (WILLIS BRIAN [US], et al); | [A]US2004215508 (REBENACK LARRY M [US], et al); | [A]US7379976 (HUAT KHOO SOON [US]) |