EP2509456 - MISE À TEMPÉRATURE DE FORMAT POUR UNE BOUDINEUSE DE FILTRE OU UNE BOUDINEUSE DE TABAC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.08.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hauni Maschinenbau GmbH Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32 21033 Hamburg / DE | [2016/29] |
Précédent [2012/42] | Pour tous les Etats désignés Hauni Maschinenbau AG Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32 21033 Hamburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
SIEGEL, Frank Rehmenkoppel 28 21039 Escheburg / DE | 02 /
SCHMIDT, Carsten Bei den drei Eichen 8 22952 Lütjensee / DE | 03 /
GLOGASA, Joachim Düneberger Str. 73 L 21502 Geesthacht / DE | 04 /
KESSLER, Marc Wildermuthring 16 22415 Hamburg / DE | [2012/42] | Mandataire(s) | Seemann & Partner Patentanwälte mbB Raboisen 6 20095 Hamburg / DE | [2018/41] |
Précédent [2012/42] | Seemann, Ralph Patentanwälte Seemann & Partner Ballindamm 3 20095 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10790354.4 | 02.12.2010 | [2018/41] | WO2010EP07325 | Numéro de priorité, date | DE20091054553 | 11.12.2009 Format original publié: DE102009054553 | [2012/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011069616 | Date: | 16.06.2011 | Langue: | DE | [2011/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2509456 | Date: | 17.10.2012 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.06.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2509456 | Date: | 10.10.2018 | Langue: | DE | [2018/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.06.2011 | Classification | IPC: | A24C5/18, A24C5/26, A24D3/02 | [2012/42] | CPC: |
A24C5/18 (EP);
A24C5/26 (EP);
A24D3/0233 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/42] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FORMATTEMPERIERUNG FÜR EINE FILTERSTRANGMASCHINE ODER TABAKSTRANGMASCHINE | [2012/42] | Anglais: | TEMPERATURE CONTROL OF A FORMING DEVICE FOR A FILTER ROD MACHINE OR TOBACCO ROD MACHINE | [2012/42] | Français: | MISE À TEMPÉRATURE DE FORMAT POUR UNE BOUDINEUSE DE FILTRE OU UNE BOUDINEUSE DE TABAC | [2012/42] | Entrée dans la phase régionale | 10.05.2012 | Taxe nationale de base payée | 10.05.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.05.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/42] | 16.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.09.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 28.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.09.2014 | Opposition(s) | 11.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.12.2010 | AL | 10.10.2018 | CY | 10.10.2018 | CZ | 10.10.2018 | DK | 10.10.2018 | EE | 10.10.2018 | ES | 10.10.2018 | FI | 10.10.2018 | HR | 10.10.2018 | LT | 10.10.2018 | LV | 10.10.2018 | MC | 10.10.2018 | MK | 10.10.2018 | MT | 10.10.2018 | RO | 10.10.2018 | RS | 10.10.2018 | SE | 10.10.2018 | SI | 10.10.2018 | SK | 10.10.2018 | SM | 10.10.2018 | TR | 10.10.2018 | AT | 02.12.2018 | IE | 02.12.2018 | LU | 02.12.2018 | FR | 10.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | BG | 10.01.2019 | GB | 10.01.2019 | NO | 10.01.2019 | GR | 11.01.2019 | IS | 10.02.2019 | PT | 10.02.2019 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 02.12.2010 | |
AL | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
AT | 02.12.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
AT | 02.12.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 10.10.2018 | |
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/25] | ES | 10.10.2018 | |
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | ES | 10.10.2018 | |
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | ES | 10.10.2018 | |
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 10.10.2018 | |
NO | 10.01.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2269598 (WALTER MOLINS DESMOND) [A] 1,13,20 * column 4, lines 2-13; figure - *; | [A]GB1454004 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,13,20 * page 1, lines 73-87 * * page 2, line 46 - line 121 * * page 3, lines 86-125 ** figure - *; | [Y]EP1500438 (HAUNI MASCHINENBAU AG [DE]) [Y] 1,3,4,7,9,10,12-14,17,19,20 * paragraph [0009]; figure - *; | [Y]EP1532876 (HAUNI MASCHINENBAU AG [DE]) [Y] 1,3,4,7,9,10,12-14,17,19,20 * paragraphs [0001] , [0020] - [0022]; figure - *; | [A]US2006096605 (KARLES GEORGIOS D [US], et al) [A] 1-20 * paragraphs [0001] - [0021]; figure - *; | [A]EP2067414 (HAUNI MASCHINENBAU AG [DE]) [A] 1,13,20 * abstract * | Examen | EP1504682 |