EP2506544 - TERMINAL MOBILE ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE MESSAGE DE NOTIFICATION DE SERVICE DE MESSAGERIE MULTIMÉDIA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.04.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [N/P] |
Précédent [2012/40] | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Inventeur(s) | 01 /
CAO, Gang ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2012/40] | Mandataire(s) | Jansen, Cornelis Marinus, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [2014/25] |
Précédent [2012/40] | Jansen, Cornelis Marinus, et al VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 10791237.0 | 21.04.2010 | WO2010CN71953 | Numéro de priorité, date | CN20091189356 | 24.12.2009 Format original publié: CN200910189356 | [2012/40] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010148731 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | ZH | [2010/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2506544 | Date: | 03.10.2012 | Langue: | EN | [2012/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2506544 | Date: | 18.06.2014 | Langue: | EN | [2014/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 29.12.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.10.2013 | Classification | IPC: | H04M3/42, H04L12/58, H04M1/725 | [2013/45] | CPC: |
H04M1/72439 (EP,US);
H04L51/224 (EP,US);
H04M1/72472 (EP,US);
H04L51/10 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/40] | H04M3/42 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MOBILES ENDGERÄT VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG VON BENACHRICHTUNGSMELDUNGEN EINES MULTIMEDIA-NACHRICHTENDIENSTES | [2012/40] | Anglais: | MOBILE TERMINAL AND MULTIMEDIA MESSAGING SERVICE NOTIFICATION MESSAGE PROCESSING METHOD | [2012/40] | Français: | TERMINAL MOBILE ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE MESSAGE DE NOTIFICATION DE SERVICE DE MESSAGERIE MULTIMÉDIA | [2012/40] | Entrée dans la phase régionale | 27.06.2012 | Traduction produite | 28.03.2012 | Taxe nationale de base payée | 28.03.2012 | Taxe de recherche payée | 28.03.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.03.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/40] | 21.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.03.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2014 | Taxe de délivrance payée | 30.04.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.03.2014 | Opposition(s) | 19.03.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.04.2010 | AT | 18.06.2014 | BE | 18.06.2014 | BG | 18.06.2014 | CY | 18.06.2014 | CZ | 18.06.2014 | DK | 18.06.2014 | EE | 18.06.2014 | FI | 18.06.2014 | HR | 18.06.2014 | LT | 18.06.2014 | LV | 18.06.2014 | MC | 18.06.2014 | MK | 18.06.2014 | MT | 18.06.2014 | NL | 18.06.2014 | PL | 18.06.2014 | RO | 18.06.2014 | SE | 18.06.2014 | SI | 18.06.2014 | SK | 18.06.2014 | SM | 18.06.2014 | TR | 18.06.2014 | NO | 18.09.2014 | GR | 19.09.2014 | IS | 18.10.2014 | PT | 20.10.2014 | [2018/30] |
Précédent [2017/38] | HU | 21.04.2010 | |
AT | 18.06.2014 | ||
BE | 18.06.2014 | ||
BG | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
MC | 18.06.2014 | ||
MT | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
SM | 18.06.2014 | ||
TR | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
MC | 18.06.2014 | ||
MT | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2016/01] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
MC | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 18.06.2014 | |
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 18.06.2014 | |
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 18.06.2014 | |
CZ | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CY | 18.06.2014 | |
CZ | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 18.06.2014 | |
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 18.06.2014 | |
FI | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 18.06.2014 | |
LT | 18.06.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 18.06.2014 | Citations: | Recherche | [A]US2002078228 (KUISMA JUSSI [FI], et al) [A] 1-12* paragraphs [0034] - [0061]; figures 1-7 *; | [A]EP1655915 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-12 * paragraphs [0017] - [0030]; figures 1-4 *; | [A]EP1783971 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-12 * paragraphs [0045] - [0062] * | Recherche internationale | [A]US2002078228 (KUISMA JUSSI [FI], et al); | [A]US6654786 (FOX MARK A [US], et al); | [A]US2006166651 (KIM HAN-SOO [KR]); | [A]US7171222 (FOSTICK GIDEON [IL]); | [A]CN1960516 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]US2007124383 (HEBERT CEDRIC R [FR], et al); | [A]CN101036403 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]CN101110800 (NOKIA NETWORK CO LTD [FI]); | [A]CN101163259 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]CN101247538 (BENQ CORP [CN]); | [A]CN101304561 (JIANGSU COMPANY OF CHINA MOBIL [CN]); | [A]US2009106374 (EASWAR VENKAT [US], et al); | [A]WO2009089793 (HUAWEI TECH CO LTD [CN], et al) |