EP2446145 - PROCÉDÉ DE CONVERSION DE POMPES À ANNEAU LIQUIDE COMPRENANT DES ÉVENTS POUR LIQUIDE D'ÉTANCHÉITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.09.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.12.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 20.09.2019 | Demande réputée retirée | publié le 23.10.2019 [2019/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gardner Denver Nash LLC 9 Trefoil Drive Trumbull, CT 06611 / US | [2012/18] | Inventeur(s) | 01 /
BISSELL, Douglas, Eric 6 Toll Gate Road Monroe CT 06468 / US | 02 /
BEERS, Charles, Howard 50 Hilltop Circle Milford CT 06460 / US | [2012/18] | Mandataire(s) | Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Königstraße 2 90402 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2012/18] | Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte - Rechtsanwälte Königstraße 2 90402 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10792501.8 | 02.06.2010 | WO2010US37080 | Numéro de priorité, date | US20090220904P | 26.06.2009 Format original publié: US 220904 P | [2012/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010151405 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | EN | [2010/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2446145 | Date: | 02.05.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 29.12.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.2016 | Classification | IPC: | F04C19/00 | [2012/18] | CPC: |
F04C19/008 (EP,KR,US);
F04C19/005 (KR,US);
F04B7/06 (KR);
F04C2220/20 (EP,KR,US);
F04C2230/00 (EP,KR,US);
Y10T29/49238 (EP,US);
Y10T29/49716 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/18] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR UMWANDLUNG VON FLÜSSIGRINGPUMPEN MIT ABDICHTENDEN FLÜSSIGKEITSLUFTLÖCHERN | [2012/18] | Anglais: | METHOD OF CONVERTING LIQUID RING PUMPS HAVING SEALING LIQUID VENTS | [2012/18] | Français: | PROCÉDÉ DE CONVERSION DE POMPES À ANNEAU LIQUIDE COMPRENANT DES ÉVENTS POUR LIQUIDE D'ÉTANCHÉITÉ | [2012/18] | Entrée dans la phase régionale | 20.12.2011 | Taxe nationale de base payée | 20.12.2011 | Taxe de recherche payée | 20.12.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.04.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 20.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/18] | 26.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.07.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/43] | 04.06.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/43] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.02.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2019 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US4498844 (BISSELL DOUGLAS E [US], et al) [X] 10-14 * column 5, line 38 - column 8, line 40; figures 4,10-14 * [A] 1-9; | [X]US5356268 (LENGYEL LOUIS J [US], et al) [X] 10,12 * column 4, line 24 - column 5, line 55; figures 1-4 *; | [X]EP1892419 (GARDNER DENVER NASH LLC [US]) [X] 10,12 * paragraph [0033]; figures 2-7 *; | [X]US4551070 (OLSEN OLE B [US], et al) [X] 10 * column 3, line 25 - column 4, line 51; figures 1-5 * | Recherche internationale | [Y]US4498844 (BISSELL DOUGLAS E [US], et al); | [Y]US4565498 (SCHMID NORBERT [DE], et al); | [A]US2008038120 (LENGYEL LOUIS [US], et al); | [A]US4613283 (HAAVIK HAROLD K [US]); | [A]US4850808 (SCHULTZE WALTER J [US], et al); | [A]GB522964 (IRVING CALLENDER JENNINGS) | par le demandeur | US4498844 | US4850808 |