EP2556607 - APPAREIL PERMETTANT D'EFFECTUER UNE ÉGALISATION DE PUISSANCE ET UNE CORRECTION DE PHASE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.07.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 14.07.2017 | Demande réputée retirée | publié le 16.08.2017 [2017/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oclaro Technology Limited Caswell Towcester, Northamptonshire NN12 8EQ / GB | [2013/07] | Inventeur(s) | 01 /
HU, Wenfei Flat 4 Elmdene Morin Road Paignton Devon TQ3 2PL / GB | 02 /
DRAKE, Jonathan Stuart 12 Grange Heights Paignton Devon TQ4 7J / GB | [2013/07] | Mandataire(s) | Talbot-Ponsonby, Daniel Frederick Marks & Clerk LLP 2nd Floor, Wytham Court 11 West Way Oxford OX2 0JB / GB | [N/P] |
Précédent [2013/07] | Talbot-Ponsonby, Daniel Frederick Marks & Clerk LLP Fletcher House Heatley Road The Oxford Science Park Oxford OX4 4GE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10795261.6 | 02.12.2010 | WO2010EP68754 | Numéro de priorité, date | US20100321916P | 08.04.2010 Format original publié: US 321916 P | [2013/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011124281 | Date: | 13.10.2011 | Langue: | EN | [2011/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2556607 | Date: | 13.02.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.10.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.10.2011 | Classification | IPC: | H04B10/155, G02F1/01 | [2013/07] | CPC: |
H04B10/5051 (EP,US);
H03H11/16 (US);
H04B10/508 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/07] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG FPR LEISTUNGSAUSGLEICH UND PHASENKORREKTUR | [2013/07] | Anglais: | APPARATUS FOR POWER EQUALISATION AND PHASE CORRECTION | [2013/07] | Français: | APPAREIL PERMETTANT D'EFFECTUER UNE ÉGALISATION DE PUISSANCE ET UNE CORRECTION DE PHASE | [2013/07] | Entrée dans la phase régionale | 19.10.2012 | Taxe nationale de base payée | 19.10.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.10.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.10.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.10.2012 | Requête en examen déposée [2013/07] | 03.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/33] | 11.04.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/33] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.11.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6619866 (SUN CHEN-KUO [US], et al) [A] 1-17* abstract *; | [A]US2005046843 (DOERR CHRISTOPHER R [US], et al) [A] 1-17 * abstract *; | [A]US2010008680 (CHEN JYEHONG [TW], et al) [A] 1-17 * abstract *; | [A]US2010054756 (NISHIHARA MASATO [JP], et al) [A] 1-17 * abstract *; | [A] - XIAOXIA WU ET AL, "Synchronization Monitoring of I/Q Data and Pulse Carving Misalignment for a Parallel-Type RZ-DQPSK Transmitter by Measuring RF Clock Tone/Low Frequency Power", IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20081215), vol. 18, no. 24, ISSN 1041-1135, pages 2138 - 2140, XP011237396 [A] 1-17 * abstract * |