EP2513747 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COMMANDER LA PUISSANCE D'UNE UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT AVEC DES OSCILLATIONS DE FRÉQUENCE RÉDUITES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.01.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.11.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2012/43] | Inventeur(s) | 01 /
THOMSON, Steven S. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
RYCHLIK, Bohuslav 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
IRANLI, Ali 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
SALSBERY, Brian J. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
SUR, Sumit 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 06 /
GARGASH, Norman S. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2012/43] | Mandataire(s) | Tomkins & Co 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | [2018/08] |
Précédent [2012/43] | Catesby, Olivia Joanne, et al Tomkins & Co 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10795853.0 | 08.12.2010 | [2018/08] | WO2010US59562 | Numéro de priorité, date | US20100944378 | 11.11.2010 Format original publié: US 944378 | US20090286979P | 16.12.2009 Format original publié: US 286979 P | [2012/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011084336 | Date: | 14.07.2011 | Langue: | EN | [2011/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2513747 | Date: | 24.10.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.07.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2513747 | Date: | 21.02.2018 | Langue: | EN | [2018/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.07.2011 | Classification | IPC: | G06F1/32 | [2012/43] | CPC: |
G06F1/3203 (EP,US);
G06F1/32 (KR);
G06F1/324 (EP,US);
Y02D10/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DER LEISTUNG EINER ZENTRALEN PROZESSOREINHEIT MIT REDUZIERTEN FREQUENZSCHWANKUNGEN | [2012/43] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING CENTRAL PROCESSING UNIT POWER WITH REDUCED FREQUENCY OSCILLATIONS | [2012/43] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COMMANDER LA PUISSANCE D'UNE UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT AVEC DES OSCILLATIONS DE FRÉQUENCE RÉDUITES | [2012/43] | Entrée dans la phase régionale | 16.05.2012 | Taxe nationale de base payée | 16.05.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.05.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.08.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/43] | 15.11.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.05.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.09.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.11.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 23.11.2017 | Taxe de délivrance payée | 23.11.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.01.2018 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 16.01.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.05.2016 | Opposition(s) | 22.11.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.12.2010 | AL | 21.02.2018 | AT | 21.02.2018 | CY | 21.02.2018 | CZ | 21.02.2018 | DK | 21.02.2018 | EE | 21.02.2018 | ES | 21.02.2018 | FI | 21.02.2018 | HR | 21.02.2018 | IT | 21.02.2018 | LT | 21.02.2018 | LV | 21.02.2018 | MC | 21.02.2018 | MK | 21.02.2018 | NL | 21.02.2018 | PL | 21.02.2018 | PT | 21.02.2018 | RO | 21.02.2018 | RS | 21.02.2018 | SE | 21.02.2018 | SI | 21.02.2018 | SK | 21.02.2018 | SM | 21.02.2018 | TR | 21.02.2018 | BG | 21.05.2018 | NO | 21.05.2018 | GR | 22.05.2018 | IS | 21.06.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 08.12.2010 | |
AL | 21.02.2018 | ||
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
MK | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 08.12.2010 | |
AL | 21.02.2018 | ||
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/38] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 21.02.2018 | |
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0098169 (FUJITSU LTD [JP]) [A] 1,11,21,31 * page 3, line 12 - page 14, line 27 ** figures 1-12 *; | [Y]US2006123253 (MORGAN BRYAN C [US], et al) [Y] 1-40 * paragraph [0017] - paragraph [0104] * * figures 1-6 *; | [Y]US2009249347 (HENMI MASANORI [JP]) [Y] 1-40 * paragraph [0008] * * paragraph [0055] - paragraph [0124] * * figure 8 * | par le demandeur | US20100286979 |