EP2456559 - TUMBLER ROTATIF ET RÉCUPÉRATEUR DE MÉTAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.09.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.05.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Didion Manufacturing Company 7000 West Geneva Drive Riverside Industrial Centre St. Peters Missouri 63376 / US | [2019/47] |
Précédent [2012/22] | Pour tous les Etats désignés Didion Manufacturing Company 7000 West Geneva Drive Riverside Industrial Centre St. Peters Missouri 63376 / US | Inventeur(s) | 01 /
Didion, Michael S. 227 Ohmes Road St. Peters, Missouri 63376 / US | [2012/22] | Mandataire(s) | Forrest, Stuart, et al WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [2019/47] |
Précédent [2012/22] | Smaggasgale, Gillian Helen W.P. Thompson & Co 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10802538.8 | 15.07.2010 | [2019/47] | WO2010US01995 | Numéro de priorité, date | US20090460524 | 21.07.2009 Format original publié: US 460524 | [2012/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011011045 | Date: | 27.01.2011 | Langue: | EN | [2011/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2456559 | Date: | 30.05.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.01.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2456559 | Date: | 20.11.2019 | Langue: | EN | [2019/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 27.01.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2017 | Classification | IPC: | B02C17/16 | [2012/22] | CPC: |
B22C5/085 (EP,KR,US);
B02C17/002 (EP,KR,US);
B02C17/06 (EP,KR,US);
B02C17/16 (KR);
B02C17/1825 (EP,KR,US);
B02C17/183 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DREHTAUMLER UND RÜCKGEWINNUNGSEINHEIT DAFÜR | [2012/22] | Anglais: | ROTARY TUMBLER AND METAL RECLAIMER | [2012/22] | Français: | TUMBLER ROTATIF ET RÉCUPÉRATEUR DE MÉTAUX | [2012/22] | Entrée dans la phase régionale | 17.01.2012 | Taxe nationale de base payée | 17.01.2012 | Taxe de recherche payée | 17.01.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.01.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2012 | Requête en examen déposée [2012/22] | 01.03.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.07.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 14.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.05.2018 | Opposition(s) | 21.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.07.2010 | AL | 20.11.2019 | AT | 20.11.2019 | CY | 20.11.2019 | CZ | 20.11.2019 | DK | 20.11.2019 | EE | 20.11.2019 | ES | 20.11.2019 | FI | 20.11.2019 | HR | 20.11.2019 | IT | 20.11.2019 | LT | 20.11.2019 | LV | 20.11.2019 | MC | 20.11.2019 | MK | 20.11.2019 | MT | 20.11.2019 | NL | 20.11.2019 | PL | 20.11.2019 | RO | 20.11.2019 | SE | 20.11.2019 | SI | 20.11.2019 | SK | 20.11.2019 | SM | 20.11.2019 | TR | 20.11.2019 | BG | 20.02.2020 | NO | 20.02.2020 | GR | 21.02.2020 | IS | 20.03.2020 | PT | 12.04.2020 | IE | 15.07.2020 | LU | 15.07.2020 | CH | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 15.07.2010 | |
AL | 20.11.2019 | ||
AT | 20.11.2019 | ||
CY | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
IT | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
MT | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
TR | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
IE | 15.07.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
IT | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
TR | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
IE | 15.07.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
IT | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
IE | 15.07.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
IT | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
IT | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
IT | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 20.11.2019 | |
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 20.11.2019 | |
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
PT | 12.04.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 20.11.2019 | |
CZ | 20.11.2019 | ||
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 20.11.2019 | |
ES | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | ES | 20.11.2019 | |
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | ES | 20.11.2019 | |
FI | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | ES | 20.11.2019 | |
FI | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 20.11.2019 | |
LT | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 20.02.2020 | Citations: | Recherche | [A]US3998262 (DIDION CHARLES J) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]EP0219869 (DIDION MFG CO [US]) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]WO8904719 (EXTEC SCREENS & CRUSHERS LTD [GB]) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]US5267603 (DIDION CHARLES J [US]) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]EP0755735 (DIDION MFG CO [US]) [A] 1-8 * column 1, line 47 - column 8, line 35 * * figure 1 *; | [A]JP2005313021 (NETSUKOO KK) [A] 1-8 * the whole document *; | [AP]US2009283237 (MUSSCHOOT THOMAS PAUL [US], et al) [AP] 1-8 * the whole document *; | [A] - "AUSLEERTROMMEL MIT ZUSATZLICHER VORPUTZWIRKUNG DURCH PUTZSTERNE", GIESSEREI, GIESSEREI VERLAG, DUSSELDORF, DE, (19891113), vol. 76, no. 23, ISSN 0016-9765, page 817/818, XP000104784 [A] 1-7 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]US2751115 (KINDSETH HAROLD V); | [A]US3454230 (ALLEN WALTER R); | [A]US5016827 (DIDION CHARLES J [US]); | [A]US5095968 (DIDION CHARLES J [US]); | [Y]US5108584 (BROSSEUK RAYMOND [CA]); | [A]US5267603 (DIDION CHARLES J [US]); | [Y]US5291714 (WRIGHT BRUCE H [US], et al); | [A]US5628126 (NORTH ROGER D [GB]); | [Y]US5794865 (DIDION CHARLES J [US], et al); | [A]US6000645 (PREISSER MARK A [US]) | par le demandeur | US3998262 | EP0755735 |