EP2477433 - SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL, STATION DE BASE RADIO, STATION RELAIS RADIO ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE TRANSFERT INTERCELLULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.08.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.08.2016 | Retrait de la demande | publié le 14.09.2016 [2016/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kyocera Corporation 6, Takedatobadono-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8501 / JP | [2012/29] | Inventeur(s) | 01 /
KITAJI, Mitsuhiro c/o KYOCERA Corporation Yokohama Office 1-1 Kagahara 2-chome Tsuzuki-ku Yokohama-shi Kanagawa 224-8502 / JP | [2012/29] | Mandataire(s) | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/29] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Stuntzstraße 16 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10815431.1 | 09.09.2010 | WO2010JP65559 | Numéro de priorité, date | JP20090208423 | 09.09.2009 Format original publié: JP 2009208423 | [2012/29] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011030836 | Date: | 17.03.2011 | Langue: | JA | [2011/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2477433 | Date: | 18.07.2012 | Langue: | EN | [2012/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.03.2011 | Classification | IPC: | H04W16/26, H04B7/15, H04W28/08, H04W36/08, H04W36/22 | [2012/29] | CPC: |
H04W36/22 (EP,KR,US);
H04B7/155 (EP,KR,US);
H04W28/0942 (KR);
H04W36/30 (KR);
H04W36/38 (KR);
H04W84/047 (EP,KR,US);
H04W88/08 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/29] | Titre | Allemand: | DRAHTLOSES KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FUNKBASISSTATION, RADIORELAISSTATION UND WEITERLEITUNGSSTEUERVERFAHREN | [2012/29] | Anglais: | WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, RADIO BASE STATION, RADIO RELAY STATION, AND HANDOVER CONTROL METHOD | [2012/29] | Français: | SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL, STATION DE BASE RADIO, STATION RELAIS RADIO ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE TRANSFERT INTERCELLULAIRE | [2012/29] | Entrée dans la phase régionale | 14.03.2012 | Traduction produite | 14.03.2012 | Taxe nationale de base payée | 14.03.2012 | Taxe de recherche payée | 14.03.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.03.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/29] | 04.08.2016 | Demande retirée par le demandeur [2016/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2001128208 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [A] - HUAWEI, "Mobile relay support analysis", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #67, R2-094777, (20090824), XP050352806 | par le demandeur | JP2009208423 |