EP2485484 - SYSTÈME DE CINÉMA MAISON, DISPOSITIF DE LECTURE AUDIO/VIDÉO, DISPOSITIF DE COMMANDE D'ÉMISSION AUDIO, ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE VOLUME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.07.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2012/32] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
ISHIHARA, Toshihide c/o Panasonic Corporation IPROC IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 1-61 Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 02 /
NISHIMURA, Yuji c/o Panasonic Corporation IPROC IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 1-61 Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-6207 / JP | [2012/32] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2012/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10820130.2 | 29.09.2010 | [2016/38] | WO2010JP05859 | Numéro de priorité, date | JP20090226929 | 30.09.2009 Format original publié: JP 2009226929 | [2012/32] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011040009 | Date: | 07.04.2011 | Langue: | JA | [2011/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2485484 | Date: | 08.08.2012 | Langue: | EN | [2012/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2485484 | Date: | 21.09.2016 | Langue: | EN | [2016/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.04.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2012 | Classification | IPC: | H04N7/173, H04N5/60, H04S5/02 | [2012/32] | CPC: |
H04N5/607 (EP,US);
H04N21/4122 (EP,US);
H04N21/42204 (EP,US);
H04N21/439 (EP,US);
H04N21/4852 (EP,US);
H04N21/485 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HEIMKINOSYSTEM, AUDIO/VIDEO-ABSPIELVORRICHTUNG, AUDIOAUSGANGSSTEUERVORRICHTUNG UND VOLUMENSTEUERVERFAHREN | [2012/32] | Anglais: | HOME THEATER SYSTEM, AUDIO/VIDEO PLAYBACK DEVICE, AUDIO OUTPUT CONTROL DEVICE, AND VOLUME CONTROL METHOD | [2012/32] | Français: | SYSTÈME DE CINÉMA MAISON, DISPOSITIF DE LECTURE AUDIO/VIDÉO, DISPOSITIF DE COMMANDE D'ÉMISSION AUDIO, ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE VOLUME | [2012/32] | Entrée dans la phase régionale | 09.03.2012 | Traduction produite | 09.03.2012 | Taxe nationale de base payée | 09.03.2012 | Taxe de recherche payée | 09.03.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.03.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/32] | 09.04.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.05.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 10.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.05.2016 | Opposition(s) | 22.06.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.09.2010 | AL | 21.09.2016 | AT | 21.09.2016 | BE | 21.09.2016 | CY | 21.09.2016 | CZ | 21.09.2016 | DK | 21.09.2016 | EE | 21.09.2016 | ES | 21.09.2016 | FI | 21.09.2016 | HR | 21.09.2016 | IT | 21.09.2016 | LT | 21.09.2016 | LV | 21.09.2016 | MC | 21.09.2016 | MK | 21.09.2016 | NL | 21.09.2016 | PL | 21.09.2016 | RO | 21.09.2016 | SE | 21.09.2016 | SI | 21.09.2016 | SK | 21.09.2016 | SM | 21.09.2016 | TR | 21.09.2016 | IE | 29.09.2016 | LU | 29.09.2016 | CH | 30.09.2016 | LI | 30.09.2016 | MT | 30.09.2016 | BG | 21.12.2016 | NO | 21.12.2016 | GR | 22.12.2016 | IS | 21.01.2017 | PT | 23.01.2017 | [2018/47] |
Précédent [2018/32] | HU | 29.09.2010 | |
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
HR | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
MK | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
TR | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
LU | 29.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
MT | 30.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 29.09.2010 | |
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
HR | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
MK | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
TR | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
LU | 29.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 29.09.2010 | |
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
HR | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
MK | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
LU | 29.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
LU | 29.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
LU | 29.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/35] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
IE | 29.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/23] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
IT | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Précédent [2017/23] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
Précédent [2017/13] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
NL | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
BE | 30.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
Précédent [2017/12] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
BE | 30.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
SE | 21.09.2016 | ||
BE | 30.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
NO | 21.12.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 21.09.2016 | Citations: | Recherche | [A]JPH11275684 (SANYO ELECTRIC CO) [A] 1-13* abstract *; | [A]EP1505828 (PIONEER CORP [JP]) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0006] - [0015] * * figures 1-3 *; | [XI]US2007201705 (DOROGUSKER JESSE L [US], et al) [X] 9-13 * the whole document * [I] 1-4,6-8; | [XI]EP1931140 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 10,13 * abstract * * paragraphs [0001] - [0027] - [0034] - [0110] * * figures 1-20 * [I] 1-3,5-9,11,12 | Recherche internationale | [Y]WO2007037208 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al); | [Y]JP2009058845 (CLARION CO LTD) | par le demandeur | JP2006352599 | JP2009027678 | JP2009088646 |