EP2487036 - FILM OPTIQUE MULTICOUCHE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.06.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SKC Co., Ltd 633 Jeongja-dong Jangan-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 440-300 / KR | [2012/33] | Inventeur(s) | 01 /
JOO, Cheon Yong 401-ho 1025-23 Sadang-1-dong Dongjak-gu Seoul 156-825 / KR | 02 /
PAK, Hyung Suk Sambu Renaissance Apt. 210-602 Bansong-ri Dongtan-myeon Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-810 / KR | 03 /
SON, Byoung Kuk Poolim Apt. 112-202 Gongneung-1.3-dong Nowon-gu Seoul 139-240 / KR | 04 /
SHIN, Dae Yong SK Hub Park 703-ho 166-2 Garak-dong Songpa-gu Seoul 138-160 / KR | [2012/33] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2017/34] |
Précédent [2012/33] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10822268.8 | 08.10.2010 | [2017/34] | WO2010KR06902 | Numéro de priorité, date | KR20090096273 | 09.10.2009 Format original publié: KR 20090096273 | KR20100093448 | 27.09.2010 Format original publié: KR 20100093448 | [2012/33] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011043623 | Date: | 14.04.2011 | Langue: | KO | [2011/15] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2487036 | Date: | 15.08.2012 | Langue: | EN | [2012/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2487036 | Date: | 23.08.2017 | Langue: | EN | [2017/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.11.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.01.2014 | Classification | IPC: | B32B27/36 | [2012/33] | CPC: |
B32B27/08 (EP,KR,US);
B32B7/023 (EP,KR,US);
B32B27/36 (EP,KR,US);
G02B5/0841 (EP,KR,US);
G02B5/287 (EP,KR,US);
G02B5/305 (EP,KR,US);
G02B5/3083 (EP,KR,US);
B32B2250/24 (EP,KR,US);
B32B2250/42 (EP,KR,US);
B32B2307/306 (EP,KR,US);
B32B2307/40 (EP,US);
B32B2307/42 (EP,KR,US);
B32B2307/50 (EP,KR,US);
B32B2307/516 (EP,KR,US);
B32B2307/518 (EP,KR,US);
B32B2307/702 (EP,KR,US);
B32B2307/704 (EP,KR,US);
B32B2457/20 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEHRSCHICHTIGER OPTISCHER FILM UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2012/33] | Anglais: | MULTILAYERED OPTICAL FILM, AND PREPARATION METHOD THEREOF | [2012/33] | Français: | FILM OPTIQUE MULTICOUCHE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION | [2012/33] | Entrée dans la phase régionale | 08.05.2012 | Traduction produite | 08.05.2012 | Taxe nationale de base payée | 08.05.2012 | Taxe de recherche payée | 08.05.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.05.2012 | Requête en examen déposée [2012/33] | 16.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 11.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.05.2017 | Opposition(s) | 24.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.10.2010 | AL | 23.08.2017 | AT | 23.08.2017 | CY | 23.08.2017 | CZ | 23.08.2017 | DK | 23.08.2017 | EE | 23.08.2017 | ES | 23.08.2017 | FI | 23.08.2017 | HR | 23.08.2017 | IT | 23.08.2017 | LT | 23.08.2017 | LV | 23.08.2017 | MC | 23.08.2017 | MK | 23.08.2017 | NL | 23.08.2017 | PL | 23.08.2017 | PT | 23.08.2017 | RO | 23.08.2017 | RS | 23.08.2017 | SE | 23.08.2017 | SI | 23.08.2017 | SK | 23.08.2017 | SM | 23.08.2017 | TR | 23.08.2017 | IE | 08.10.2017 | LU | 08.10.2017 | MT | 08.10.2017 | BE | 31.10.2017 | CH | 31.10.2017 | LI | 31.10.2017 | BG | 23.11.2017 | NO | 23.11.2017 | GR | 24.11.2017 | IS | 23.12.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/27] | HU | 08.10.2010 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
PT | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2020/16] | HU | 08.10.2010 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 08.10.2010 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 08.10.2010 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 08.10.2010 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/36] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/26] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 23.08.2017 | |
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 23.08.2017 | |
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 23.08.2017 | |
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 23.08.2017 | |
NO | 23.11.2017 | Citations: | Recherche | [A]WO9701440 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1-13 * page 7, line 20 - page 9, line 30; figures 1a,1b *; | [A]WO9936262 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1-13 * page 13, paragraph 3 * * figures 1,2 *; | [A]US2006084780 (HEBRINK TIMOTHY J [US], et al) [A] 1-13* paragraphs [0038] - [0044]; figures 1-3 *; | [A]US2008075947 (PADIYATH RAGHUNATH [US], et al) [A] 1-13 * paragraph [0072]; figures 1-3 * | Recherche internationale | [A]JPH11505036 (3M); | [A]JP2002521730 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING CO.); | [A]JP2004512199 (3M); | [X]KR100560342B (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING CO.); | [A]KR100670613B (SKC CO., LTD.); | [A]KR20070030760 (KURARAY CO., LTD.); | [A]KR20090053815 (NITTO DENKO CORP [JP]) | par le demandeur | US5122905 |